Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Gerente | SACRISTAN LOPEZ DE LOS MOZOS IGNACIO | 14/10/2009 | 02/07/2024 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Gerente | SACRISTAN LOPEZ DE LOS MOZOS IGNACIO | 14/10/2009 | - |
| 09/07/2024 | Estructura Corporativa |
Score de Liquidez (No Calificable)Score de Liquidez (No Calificable) Score de Liquidez: SCORE010 Score de Liquidez previo
: 50/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – alta) | 09/07/2024 | Riesgo Comercial |
BORME (Extinción)BORME (Extinción) Extinción - Nº anuncio: 306775 Madrid - 09/07/2024 Datos Registrales: Sección 8, Hoja 351618, Inscripción I/A 3(02/07/2024) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 131, Página 32567, Anuncio 306775 | 09/07/2024 | Estructura Legal |
BORME (Disolución)BORME (Disolución) Disolución - Nº anuncio: 306775 Madrid - 09/07/2024 Datos Registrales: Sección 8, Hoja 351618, Inscripción I/A 3(02/07/2024) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 131, Página 32567, Anuncio 306775 | 09/07/2024 | Estructura Legal |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 306775 Madrid - 09/07/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Administrador Único | SACRISTAN LOPEZ DE LOS MOZOS IGNACIO |
Datos Registrales: Sección 8, Hoja 351618, Inscripción I/A 3(02/07/2024) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 131, Página 32567, Anuncio 306775 | 09/07/2024 | Estructura Legal |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 306775 Madrid - 09/07/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado | MONTERO GOMEZ DAVID |
Datos Registrales: Sección 8, Hoja 351618, Inscripción I/A 3(02/07/2024) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 131, Página 32567, Anuncio 306775 | 09/07/2024 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 306775 Madrid - 09/07/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Liquidador | SACRISTAN LOPEZ DE LOS MOZOS IGNACIO |
Datos Registrales: Sección 8, Hoja 351618, Inscripción I/A 3(02/07/2024) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 131, Página 32567, Anuncio 306775 | 09/07/2024 | Estructura Legal |
Accionistas (Accionista Histórico)Accionistas (Accionista Histórico) | 09/07/2024 | Estructura Corporativa |
Accionistas (Accionista Histórico)Accionistas (Accionista Histórico) | 09/07/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | MONTERO GOMEZ DAVID | 20/05/2011 | 02/07/2024 |
| 09/07/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Único | SACRISTAN LOPEZ DE LOS MOZOS IGNACIO | 07/05/2004 | 02/07/2024 |
| 09/07/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Liquidador | SACRISTAN LOPEZ DE LOS MOZOS IGNACIO | - | 02/07/2024 |
| 09/07/2024 | Estructura Corporativa |
Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: Crédito suspendido Opinión de crédito anterior: 11.000,00 € | 09/07/2024 | Riesgo Comercial |
Rating (Suspendido)Rating (Suspendido) Rating: 0/20 (Apreciación suspendida) Rating previo: (Riesgo Bajo) | 09/07/2024 | Riesgo Comercial |
Situación de la empresa (Situación De La Empresa)Situación de la empresa (Situación De La Empresa) Situación de la empresa: Extinción Situación de la empresa: Activa | 09/07/2024 | Riesgo Comercial |
Datos Financieros de la memoria (Distribución De Resultados)Datos Financieros de la memoria (Distribución De Resultados) Fuente: Memoria 2023 cifras expresadas en Euros | 04/07/2024 | Elementos Financieros |
Score de Liquidez (Disminución)Score de Liquidez (Disminución) Score de Liquidez: 50/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – alta) Score de Liquidez previo
: 54/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – baja) | 03/07/2024 | Riesgo Comercial |
Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2023)Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2023) () cifras expresadas en Euros | 03/07/2024 | Información Financiera |
ActividadActividad Actividad CNAE: 6201 - Actividades de programación informática Actividad Informa: 1902200 - Consulta de aplicaciones informaticas y suministro de programas de informatica Actividad Sic: 7372 - Programación de ordenadores y software
| 03/07/2024 | Información Comercial |
Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: 11.000,00 € Opinión de crédito anterior: 35.000,00 € | 03/07/2024 | Riesgo Comercial |