Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | CASABELLA PINO ANTONIO JOSE | 29/09/2005 | 13/06/2024 |
| 26/06/2024 | Estructura Corporativa |
Score de Liquidez (No Calificable)Score de Liquidez (No Calificable) Score de Liquidez: SCORE010 Score de Liquidez previo
: 94/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos baja) | 26/06/2024 | Riesgo Comercial |
BORME (Extinción)BORME (Extinción) Extinción - Nº anuncio: 287353 Lugo - 26/06/2024 Datos Registrales: Sección 8, Hoja 6254, Inscripción I/A 7(13/06/2024) Datos Publicación: Registro Lugo, Boletín 122, Página 30527, Anuncio 287353 | 26/06/2024 | Estructura Legal |
BORME (Disolución)BORME (Disolución) Disolución - Nº anuncio: 287353 Lugo - 26/06/2024 Datos Registrales: Sección 8, Hoja 6254, Inscripción I/A 7(13/06/2024) Datos Publicación: Registro Lugo, Boletín 122, Página 30527, Anuncio 287353 | 26/06/2024 | Estructura Legal |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 287353 Lugo - 26/06/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Consejero | PINO LADRA BENIGNO | Consejero | PINO LADRA JUAN BAUTISTA | Consejero | CASABELLA ARRIZADO VICENTE | Liquidador | PINO MARTINEZ ANABEL | Vicepresidente | CASABELLA ARRIZADO VICENTE | Presidente | PINO LADRA BENIGNO | Secretario | PINO LADRA JUAN BAUTISTA |
Datos Registrales: Sección 8, Hoja 6254, Inscripción I/A 7(13/06/2024) Datos Publicación: Registro Lugo, Boletín 122, Página 30527, Anuncio 287353 | 26/06/2024 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 287353 Lugo - 26/06/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Liquidador | PINO MARTINEZ ANABEL |
Datos Registrales: Sección 8, Hoja 6254, Inscripción I/A 7(13/06/2024) Datos Publicación: Registro Lugo, Boletín 122, Página 30527, Anuncio 287353 | 26/06/2024 | Estructura Legal |
Accionistas (Accionista Histórico)Accionistas (Accionista Histórico) | 26/06/2024 | Estructura Corporativa |
Accionistas (Accionista Histórico)Accionistas (Accionista Histórico) | 26/06/2024 | Estructura Corporativa |
Accionistas (Accionista Histórico)Accionistas (Accionista Histórico) | 26/06/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | PINO MARTINEZ ANABEL | 09/02/2021 | 13/06/2024 |
| 26/06/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | PINO MARTINEZ ANA | 29/09/2005 | 13/06/2024 |
| 26/06/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | PINO GONZALEZ JOSE | 29/09/2005 | 13/06/2024 |
| 26/06/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Secretario | PINO LADRA JUAN BAUTISTA | 19/09/2005 | 13/06/2024 |
| 26/06/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero | PINO LADRA JUAN BAUTISTA | 19/09/2005 | 13/06/2024 |
| 26/06/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero | PINO LADRA BENIGNO | 19/09/2005 | 13/06/2024 |
| 26/06/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero | CASABELLA ARRIZADO VICENTE | 19/09/2005 | 13/06/2024 |
| 26/06/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Vicepresidente | CASABELLA ARRIZADO VICENTE | 19/09/2005 | 13/06/2024 |
| 26/06/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Presidente | PINO LADRA BENIGNO | 19/09/2005 | 13/06/2024 |
| 26/06/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Liquidador | PINO MARTINEZ ANABEL | - | 13/06/2024 |
| 26/06/2024 | Estructura Corporativa |
Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: Crédito suspendido Opinión de crédito anterior: 60.000,00 € | 26/06/2024 | Riesgo Comercial |