Distribución de empleados (Distribución De Empleados)Distribución de empleados (Distribución De Empleados) | 24/01/2024 | Información Comercial |
Score de Liquidez (Disminución)Score de Liquidez (Disminución) Score de Liquidez: 40/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – alta) Score de Liquidez previo
: 85/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – baja) | 02/11/2023 | Riesgo Comercial |
Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2022)Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2022) () cifras expresadas en Euros | 02/11/2023 | Información Financiera |
Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: 240.000,00 € Opinión de crédito anterior: 320.000,00 € | 02/11/2023 | Riesgo Comercial |
Rating (Disminución)Rating (Disminución) Rating: 11/20 (Riesgo Medio-Bajo) Rating previo: 13/20 (Riesgo Medio-Bajo) | 02/11/2023 | Riesgo Comercial |
Depósito de Cuentas Anuales disponible (2022) IndividualDepósito de Cuentas Anuales disponible (2022) Individual ()
undefined
| 01/11/2023 | Información Financiera |
BORME (Modificaciones Estatutarias)BORME (Modificaciones Estatutarias) Modificaciones estatutarias - Nº anuncio: 451795 Madrid - 24/10/2023 Otros conceptos: 29. Artículos cuya redacción se modifica: 29. Datos Registrales: Tomo 38785, Folio 28, Sección 8, Hoja 90500, Inscripción I/A 15(17/10/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 203, Página 48187, Anuncio 451795 | 24/10/2023 | Estructura Legal |
Identificación (Datos De Contacto)Identificación (Datos De Contacto) | 15/07/2023 | Resumen Ejecutivo |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 316388 Madrid - 12/07/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Administrador Único | BARBERA ALFONSO RAUL |
Datos Registrales: Tomo 38785, Folio 28, Sección 8, Hoja 90500, Inscripción I/A 14(05/07/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 131, Página 33645, Anuncio 316388 | 12/07/2023 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 316388 Madrid - 12/07/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Administrador Único | AGUIRRE MORALEJA LYDIA |
Datos Registrales: Tomo 38785, Folio 28, Sección 8, Hoja 90500, Inscripción I/A 14(05/07/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 131, Página 33645, Anuncio 316388 | 12/07/2023 | Estructura Legal |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Único | BARBERA ALFONSO RAUL | 08/02/2019 | 05/07/2023 |
| 12/07/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Único | AGUIRRE MORALEJA LYDIA | 05/07/2023 | - |
| 12/07/2023 | Estructura Corporativa |
BORME (Ampliación Del Objeto Social)BORME (Ampliación Del Objeto Social) Ampliación del objeto social - Nº anuncio: 171324 Madrid - 11/04/2023 Objeto Social: LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA A EMPRESAS, PUBLICAS Y PRIVADAS, PROFESIONALES Y PARTICULARES. Datos Registrales: Tomo 38785, Folio 27, Sección 8, Hoja 90500, Inscripción I/A 13(31/03/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 68, Página 18001, Anuncio 171324 | 11/04/2023 | Estructura Legal |
Actividad (Ampliación De Objeto Social)Actividad (Ampliación De Objeto Social) Ampliación del Objeto Social: LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA A EMPRESAS, PUBLICAS Y PRIVADAS, PROFESIONALES Y PARTICULARES. | 11/04/2023 | Información Comercial |