Depósito de Cuentas Anuales disponible (2023) IndividualDepósito de Cuentas Anuales disponible (2023) Individual ()
undefined
| 04/09/2024 | Información Financiera |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable Financiero | HERRANZ APARICIO EDUARDO | 22/10/2019 | 05/07/2024 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable Financiero | HERRANZ APARICIO EDUARDO | 22/10/2019 | - |
| 05/07/2024 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Gerente | HERRANZ APARICIO EDUARDO | 22/10/2019 | 05/07/2024 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Gerente | HERRANZ APARICIO EDUARDO | 22/10/2019 | - |
| 05/07/2024 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Nombramiento)Directivos Funcionales (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable Financiero | HERRANZ APARICIO MARIA CONCEPCION | 05/07/2024 | - |
| 05/07/2024 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Nombramiento)Directivos Funcionales (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Gerente | HERRANZ APARICIO MARIA CONCEPCION | 05/07/2024 | - |
| 05/07/2024 | Estructura Corporativa |
Score de Liquidez (Disminución)Score de Liquidez (Disminución) Score de Liquidez: 53/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – alta) Score de Liquidez previo
: 58/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – baja) | 07/06/2024 | Riesgo Comercial |
BORME (Ampliación De Capital)BORME (Ampliación De Capital) Ampliación de capital - Nº anuncio: 121325 Segovia - 08/03/2024 Datos Registrales: Tomo 335, Folio 44, Sección 8, Hoja 8427, Inscripción I/A 2(29/02/2024) Datos Publicación: Registro Segovia, Boletín 49, Página 12770, Anuncio 121325 | 08/03/2024 | Estructura Legal |
BORME (Ampliación Del Objeto Social)BORME (Ampliación Del Objeto Social) Ampliación del objeto social - Nº anuncio: 121325 Segovia - 08/03/2024 Objeto Social: La compra, venta y arrendamiento de todo tipo de bienes inmuebles. Datos Registrales: Tomo 335, Folio 44, Sección 8, Hoja 8427, Inscripción I/A 2(29/02/2024) Datos Publicación: Registro Segovia, Boletín 49, Página 12770, Anuncio 121325 | 08/03/2024 | Estructura Legal |
BORME (Modificaciones Estatutarias)BORME (Modificaciones Estatutarias) Modificaciones estatutarias - Nº anuncio: 121325 Segovia - 08/03/2024 Otros conceptos: Artículo de los Estatutos : Modificado el artículo 5º de los estatutos sociales.. Artículos cuya redacción se modifica: Artículo de los Estatutos : Modificado el artículo 5º de los estatutos sociales.. Datos Registrales: Tomo 335, Folio 44, Sección 8, Hoja 8427, Inscripción I/A 2(29/02/2024) Datos Publicación: Registro Segovia, Boletín 49, Página 12770, Anuncio 121325 | 08/03/2024 | Estructura Legal |
Capital SocialCapital Social Capital Social: 677.206,80 € | 08/03/2024 | Estructura Legal |
Actividad (Ampliación De Objeto Social)Actividad (Ampliación De Objeto Social) Ampliación del Objeto Social: La compra, venta y arrendamiento de todo tipo de bienes inmuebles. | 08/03/2024 | Información Comercial |
Score de Liquidez (Variación)Score de Liquidez (Variación) Score de Liquidez: 56/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – baja) Score de Liquidez previo
: 50/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – alta) | 28/02/2024 | Riesgo Comercial |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Secretario | HERRANZ APARICIO MARIA CONCEPCION | 11/12/2023 | 07/02/2024 |
| 19/02/2024 | Estructura Corporativa |
Score de Liquidez (Disminución)Score de Liquidez (Disminución) Score de Liquidez: 50/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – alta) Score de Liquidez previo
: 75/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – baja) | 19/02/2024 | Riesgo Comercial |
Capital SocialCapital Social Capital Social: 9.015,00 € | 19/02/2024 | Estructura Legal |
Actividad (Objeto Social)Actividad (Objeto Social) Ampliación del Objeto Social: Explotación ganadera de vacuno de leche | 19/02/2024 | Información Comercial |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Único | HERRANZ APARICIO MARIA CONCEPCION | 07/02/2024 | - |
| 19/02/2024 | Estructura Corporativa |
Denominaciones y Marcas (Modificación Denominación Social)Denominaciones y Marcas (Modificación Denominación Social) Razón Social: HNOS HERRANZ APARICIO SOCIEDAD LIMITADA. | 19/02/2024 | Información Comercial |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 81215 Segovia - 15/02/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Administrador Único | HERRANZ APARICIO MARIA CONCEPCION |
Datos Registrales: Tomo 335, Folio 42, Sección 8, Hoja 8427, Inscripción I/A 1(07/02/2024) Datos Publicación: Registro Segovia, Boletín 33, Página 8517, Anuncio 81215 | 16/02/2024 | Estructura Legal |
BORME (Constitución)BORME (Constitución) Constitución - Nº anuncio: 81215 Segovia - 15/02/2024 Forma Jurídica: Sociedad anónima Fecha de comienzo de operaciones: 21/12/2023 Objeto Social: Explotación ganadera de vacuno de leche Domicilio Social: DEL GUINDO REVENGA 9 SEGOVIA Capital Social: 9.015,00 € Datos Registrales: Tomo 335, Folio 42, Sección 8, Hoja 8427, Inscripción I/A 1(07/02/2024) Datos Publicación: Registro Segovia, Boletín 33, Página 8517, Anuncio 81215(21/12/2023) | 16/02/2024 | Estructura Legal |