Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero | QUILES OROZCO TERESA BENIGNA | 19/09/2003 | 18/01/2024 |
| 18/01/2024 | Estructura Corporativa |
Accionistas (Accionista Histórico)Accionistas (Accionista Histórico) | 18/01/2024 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable de Informática | QUILES OROZCO PABLO | 12/03/2019 | 18/01/2024 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable de Informática | QUILES OROZCO PABLO | 12/03/2019 | - |
| 18/01/2024 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable de Calidad | QUILES OROZCO JOSE VICENTE | 17/01/2020 | 18/01/2024 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable de Calidad | QUILES OROZCO JOSE VICENTE | 17/01/2020 | - |
| 18/01/2024 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable de Exportación | QUILES OROZCO PABLO | 24/03/2015 | 18/01/2024 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable de Exportación | QUILES OROZCO PABLO | 24/03/2015 | - |
| 18/01/2024 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable de Compras | QUILES OROZCO JOSE VICENTE | 17/01/2020 | 18/01/2024 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable de Compras | QUILES OROZCO JOSE VICENTE | 17/01/2020 | - |
| 18/01/2024 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable de Marketing | QUILES OROZCO JOSE VICENTE | 12/03/2019 | 18/01/2024 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable de Marketing | QUILES OROZCO JOSE VICENTE | 12/03/2019 | - |
| 18/01/2024 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable Comercial | QUILES OROZCO JOSE VICENTE | 24/02/2010 | 18/01/2024 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable Comercial | QUILES OROZCO JOSE VICENTE | 24/02/2010 | - |
| 18/01/2024 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable RRHH | QUILES OROZCO PABLO | 09/05/2008 | 18/01/2024 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable RRHH | QUILES OROZCO PABLO | 09/05/2008 | - |
| 18/01/2024 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable Financiero | QUILES OROZCO PABLO | 13/04/2009 | 18/01/2024 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable Financiero | QUILES OROZCO PABLO | 13/04/2009 | - |
| 18/01/2024 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director General | QUILES OROZCO JOSE VICENTE | 09/05/2008 | 18/01/2024 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director General | QUILES OROZCO JOSE VICENTE | 09/05/2008 | - |
| 18/01/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Auditor | GALVEZ AUDITORES SLP | 24/01/2017 | 18/01/2024 |
| 18/01/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Secretario | QUILES OROZCO PABLO | 19/09/2003 | 18/01/2024 |
| 18/01/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero | QUILES OROZCO PABLO | 19/09/2003 | 18/01/2024 |
| 18/01/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero | QUILES OROZCO JOSE VICENTE | 19/09/2003 | 18/01/2024 |
| 18/01/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero | QUILES OROZCO JESUS ALBERTO | 19/09/2003 | 18/01/2024 |
| 18/01/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero Delegado | QUILES OROZCO TERESA BENIGNA | 19/09/2003 | 18/01/2024 |
| 18/01/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero Delegado | QUILES OROZCO PABLO | 19/09/2003 | 18/01/2024 |
| 18/01/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero Delegado | QUILES OROZCO JOSE VICENTE | 19/09/2003 | 18/01/2024 |
| 18/01/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero Delegado | QUILES OROZCO JESUS ALBERTO | 19/09/2003 | 18/01/2024 |
| 18/01/2024 | Estructura Corporativa |