BORME (Extinción)BORME (Extinción) Extinción - Nº anuncio: 517978 Bizkaia - 05/12/2023 Datos Registrales: Tomo 4664, Folio 61, Sección 8, Hoja 45536, Inscripción I/A 5(24/11/2023) Datos Publicación: Registro Bizkaia, Boletín 231, Página 55378, Anuncio 517978 | 05/12/2023 | Estructura Legal |
Score de Liquidez (No Calificable)Score de Liquidez (No Calificable) Score de Liquidez: SCORE010 Score de Liquidez previo
: 96/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos baja) | 05/12/2023 | Riesgo Comercial |
BORME (Disolución)BORME (Disolución) Disolución - Nº anuncio: 517978 Bizkaia - 05/12/2023 Datos Registrales: Tomo 4664, Folio 61, Sección 8, Hoja 45536, Inscripción I/A 5(24/11/2023) Datos Publicación: Registro Bizkaia, Boletín 231, Página 55378, Anuncio 517978 | 05/12/2023 | Estructura Legal |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 517978 Bizkaia - 05/12/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Administrador Único | ESTRATEGIA Y ASISTENCIA EMPRESARIAL SOCIEDAD LIMIT | Liquidador | SERRANO RODRIGUEZ ROBERTO |
Datos Registrales: Tomo 4664, Folio 61, Sección 8, Hoja 45536, Inscripción I/A 5(24/11/2023) Datos Publicación: Registro Bizkaia, Boletín 231, Página 55378, Anuncio 517978 | 05/12/2023 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 517978 Bizkaia - 05/12/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Liquidador | SERRANO RODRIGUEZ ROBERTO |
Datos Registrales: Tomo 4664, Folio 61, Sección 8, Hoja 45536, Inscripción I/A 5(24/11/2023) Datos Publicación: Registro Bizkaia, Boletín 231, Página 55378, Anuncio 517978 | 05/12/2023 | Estructura Legal |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | GARCIA MANZANARES JUAN CARLOS | 22/09/2014 | 24/11/2023 |
| 05/12/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Único | ESTRATEGIA Y ASISTENCIA EMPRESARIAL SOCIEDAD LIMIT | 18/01/2022 | 24/11/2023 |
| 05/12/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Liquidador | SERRANO RODRIGUEZ ROBERTO | - | 24/11/2023 |
| 05/12/2023 | Estructura Corporativa |
Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: Crédito suspendido Opinión de crédito anterior: 6.000,00 € | 05/12/2023 | Riesgo Comercial |
Rating (Suspendido)Rating (Suspendido) Rating: 0/20 (Apreciación suspendida) Rating previo: (Riesgo Medio-Bajo) | 05/12/2023 | Riesgo Comercial |
Situación de la empresa (Situación De La Empresa)Situación de la empresa (Situación De La Empresa) Situación de la empresa: Extinción Situación de la empresa: Activa | 05/12/2023 | Riesgo Comercial |
Datos Financieros de la memoria (Distribución De Resultados)Datos Financieros de la memoria (Distribución De Resultados) Fuente: Memoria 2022 cifras expresadas en Euros | 13/10/2023 | Elementos Financieros |
Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2022)Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2022) () cifras expresadas en Euros | 28/08/2023 | Información Financiera |
Rating (Disminución)Rating (Disminución) Rating: 15/20 (Riesgo Medio-Bajo) Rating previo: 16/20 (Riesgo Bajo) | 28/08/2023 | Riesgo Comercial |
Depósito de Cuentas Anuales disponible (2022) IndividualDepósito de Cuentas Anuales disponible (2022) Individual ()
undefined
| 10/08/2023 | Información Financiera |
Datos Financieros de la memoria (Distribución De Resultados)Datos Financieros de la memoria (Distribución De Resultados) Fuente: Memoria 2021 cifras expresadas en Euros | 27/10/2022 | Elementos Financieros |