Denominaciones y Marcas (Baja Marca)Denominaciones y Marcas (Baja Marca) Expediente: M2377532 Ámbito: NACIONAL Tipo: MIXTA Nombre: ITALOR | 16/07/2024 | Información Comercial |
Denominaciones y Marcas (Baja Marca)Denominaciones y Marcas (Baja Marca) Expediente: M2377531 Ámbito: NACIONAL Tipo: MIXTA Nombre: ITALOR | 16/07/2024 | Información Comercial |
Score de Liquidez (No Calificable)Score de Liquidez (No Calificable) Score de Liquidez: SCORE010 Score de Liquidez previo
: 32/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – alta) | 16/07/2024 | Riesgo Comercial |
BORME (Extinción)BORME (Extinción) Extinción - Nº anuncio: 317039 Murcia - 16/07/2024 Datos Registrales: Sección 8, Hoja 33522, Inscripción I/A 6(09/07/2024) Datos Publicación: Registro Murcia, Boletín 136, Página 33653, Anuncio 317039 | 16/07/2024 | Estructura Legal |
BORME (Disolución)BORME (Disolución) Disolución - Nº anuncio: 317039 Murcia - 16/07/2024 Datos Registrales: Sección 8, Hoja 33522, Inscripción I/A 6(09/07/2024) Datos Publicación: Registro Murcia, Boletín 136, Página 33653, Anuncio 317039 | 16/07/2024 | Estructura Legal |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 317039 Murcia - 16/07/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Administrador Único | NICOLAS MARTINEZ PEDRO ANGEL |
Datos Registrales: Sección 8, Hoja 33522, Inscripción I/A 6(09/07/2024) Datos Publicación: Registro Murcia, Boletín 136, Página 33653, Anuncio 317039 | 16/07/2024 | Estructura Legal |
Accionistas (Accionista Histórico)Accionistas (Accionista Histórico) | 16/07/2024 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable de Importación | NICOLAS MARTINEZ PEDRO ANGEL | 28/09/2015 | 09/07/2024 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable de Importación | NICOLAS MARTINEZ PEDRO ANGEL | 28/09/2015 | - |
| 16/07/2024 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable de Exportación | NICOLAS MARTINEZ PEDRO ANGEL | 28/09/2015 | 09/07/2024 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable de Exportación | NICOLAS MARTINEZ PEDRO ANGEL | 28/09/2015 | - |
| 16/07/2024 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable Comercial | NICOLAS MARTINEZ PEDRO ANGEL | 02/07/2008 | 09/07/2024 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable Comercial | NICOLAS MARTINEZ PEDRO ANGEL | 02/07/2008 | - |
| 16/07/2024 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable RRHH | NICOLAS MARTINEZ PEDRO ANGEL | 28/09/2015 | 09/07/2024 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable RRHH | NICOLAS MARTINEZ PEDRO ANGEL | 28/09/2015 | - |
| 16/07/2024 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable Financiero | NICOLAS MARTINEZ PEDRO ANGEL | 28/09/2015 | 09/07/2024 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable Financiero | NICOLAS MARTINEZ PEDRO ANGEL | 28/09/2015 | - |
| 16/07/2024 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Gerente | NICOLAS MARTINEZ PEDRO ANGEL | 02/10/2012 | 09/07/2024 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Gerente | NICOLAS MARTINEZ PEDRO ANGEL | 02/10/2012 | - |
| 16/07/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Único | NICOLAS MARTINEZ PEDRO ANGEL | 15/07/2015 | 09/07/2024 |
| 16/07/2024 | Estructura Corporativa |
Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: Crédito suspendido Opinión de crédito anterior: 90.000,00 € | 16/07/2024 | Riesgo Comercial |
Rating (Suspendido)Rating (Suspendido) Rating: 0/20 (Apreciación suspendida) Rating previo: (Riesgo Medio-Bajo) | 16/07/2024 | Riesgo Comercial |
Situación de la empresa (Situación De La Empresa)Situación de la empresa (Situación De La Empresa) Situación de la empresa: Extinción Situación de la empresa: Activa | 16/07/2024 | Riesgo Comercial |
Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2023)Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2023) () cifras expresadas en Euros | 28/06/2024 | Información Financiera |
Cifra de empleados (Cifra De Empleados)Cifra de empleados (Cifra De Empleados) | 28/06/2024 | Información Comercial |
Opinión de Crédito (Variación)Opinión de Crédito (Variación) Opinión de crédito: 90.000,00 € Opinión de crédito anterior: 70.000,00 € | 28/06/2024 | Riesgo Comercial |