Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | CARMONA CONTRERAS PATRICIO | 01/04/2003 | 10/04/2024 |
| 18/04/2024 | Estructura Corporativa |
Denominaciones y Marcas (Baja Marca)Denominaciones y Marcas (Baja Marca) Expediente: M2535245 Ámbito: NACIONAL Tipo: MIXTA Nombre: ITZIAR | 18/04/2024 | Información Comercial |
Denominaciones y Marcas (Baja Marca)Denominaciones y Marcas (Baja Marca) Expediente: M1978762 Ámbito: NACIONAL Tipo: MIXTA Nombre: ITZIAR | 18/04/2024 | Información Comercial |
Score de Liquidez (No Calificable)Score de Liquidez (No Calificable) Score de Liquidez: SCORE010 Score de Liquidez previo
: 59/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – baja) | 18/04/2024 | Riesgo Comercial |
BORME (Extinción)BORME (Extinción) Extinción - Nº anuncio: 184989 Bizkaia - 18/04/2024 Datos Registrales: Tomo 4084, Folio 110, Sección 8, Hoja 31992, Inscripción I/A 7(10/04/2024) Datos Publicación: Registro Bizkaia, Boletín 76, Página 19818, Anuncio 184989 | 18/04/2024 | Estructura Legal |
BORME (Disolución)BORME (Disolución) Disolución - Nº anuncio: 184989 Bizkaia - 18/04/2024 Datos Registrales: Tomo 4084, Folio 110, Sección 8, Hoja 31992, Inscripción I/A 7(10/04/2024) Datos Publicación: Registro Bizkaia, Boletín 76, Página 19818, Anuncio 184989 | 18/04/2024 | Estructura Legal |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 184989 Bizkaia - 18/04/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Administrador Mancomunado | BASAÑEZ GARRIDO MARIA AMAYA | Administrador Mancomunado | BASAÑEZ GARRIDO AITOR JUAN BAUTISTA | Administrador Mancomunado | BASAÑEZ GARRIDO JUAN BAUTISTA | Administrador Mancomunado | BASAÑEZ GARRIDO MARIA ITZIAR |
Datos Registrales: Tomo 4084, Folio 110, Sección 8, Hoja 31992, Inscripción I/A 7(10/04/2024) Datos Publicación: Registro Bizkaia, Boletín 76, Página 19818, Anuncio 184989 | 18/04/2024 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 184989 Bizkaia - 18/04/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Liquidador Mancomunado | BASAÑEZ GARRIDO JUAN BAUTISTA | Liquidador Mancomunado | BASAÑEZ GARRIDO MARIA ITZIAR | Liquidador Mancomunado | BASAÑEZ GARRIDO AITOR JUAN BAUTISTA | Liquidador Mancomunado | BASAÑEZ GARRIDO MARIA AMAYA |
Datos Registrales: Tomo 4084, Folio 110, Sección 8, Hoja 31992, Inscripción I/A 7(10/04/2024) Datos Publicación: Registro Bizkaia, Boletín 76, Página 19818, Anuncio 184989 | 18/04/2024 | Estructura Legal |
Accionistas (Accionista Histórico)Accionistas (Accionista Histórico) | 18/04/2024 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable de Importación | BASAÑEZ GARRIDO AMAIA | 10/11/2020 | 10/04/2024 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable de Importación | BASAÑEZ GARRIDO AMAIA | 10/11/2020 | - |
| 18/04/2024 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable RRHH | BASAÑEZ GARRIDO AMAIA | 26/10/2018 | 10/04/2024 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable RRHH | BASAÑEZ GARRIDO AMAIA | 26/10/2018 | - |
| 18/04/2024 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable Financiero | BASAÑEZ GARRIDO AMAIA | 26/10/2018 | 10/04/2024 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable Financiero | BASAÑEZ GARRIDO AMAIA | 26/10/2018 | - |
| 18/04/2024 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Gerente | BASAÑEZ GARRIDO AMAIA | 26/10/2018 | 10/04/2024 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Gerente | BASAÑEZ GARRIDO AMAIA | 26/10/2018 | - |
| 18/04/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | BASAÑEZ GARRIDO MARIA AMAYA | 29/11/2002 | 10/04/2024 |
| 18/04/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Mancomunado | BASAÑEZ GARRIDO MARIA ITZIAR | 19/03/2018 | 10/04/2024 |
| 18/04/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Mancomunado | BASAÑEZ GARRIDO MARIA AMAYA | 19/03/2018 | 10/04/2024 |
| 18/04/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Mancomunado | BASAÑEZ GARRIDO JUAN BAUTISTA | 19/03/2018 | 10/04/2024 |
| 18/04/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Mancomunado | BASAÑEZ GARRIDO AITOR JUAN BAUTISTA | 19/03/2018 | 10/04/2024 |
| 18/04/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Liquidador | BASAÑEZ GARRIDO MARIA ITZIAR | - | 10/04/2024 |
| 18/04/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Liquidador | BASAÑEZ GARRIDO MARIA AMAYA | - | 10/04/2024 |
| 18/04/2024 | Estructura Corporativa |