Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: 43.000,00 € Opinión de crédito anterior: 46.000,00 € | 12/08/2024 | Riesgo Comercial |
Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: 46.000,00 € Opinión de crédito anterior: 85.000,00 € | 22/03/2024 | Riesgo Comercial |
Rating (Disminución)Rating (Disminución) Rating: 7/20 (Riesgo Medio-Alto) Rating previo: 9/20 (Riesgo Medio-Alto) | 22/03/2024 | Riesgo Comercial |
BORME (Declaración De Unipersonalidad)BORME (Declaración De Unipersonalidad) Declaración de unipersonalidad - Nº anuncio: 515436 Bizkaia - 24/11/2022 Otros conceptos: KUDEABIDE SOCIEDAD LIMITADA Datos Registrales: Tomo 4019, Folio 218, Sección 8, Hoja 30520, Inscripción I/A 13(16/11/2022) Datos Publicación: Registro Bizkaia, Boletín 224, Página 54385, Anuncio 515436 | 24/11/2022 | Estructura Legal |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 515437 Bizkaia - 24/11/2022
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado | SAINZ SANTOS PEDRO |
Datos Registrales: Tomo 4019, Folio 218, Sección 8, Hoja 30520, Inscripción I/A 14(16/11/2022) Datos Publicación: Registro Bizkaia, Boletín 224, Página 54385, Anuncio 515437 | 24/11/2022 | Estructura Legal |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 515436 Bizkaia - 24/11/2022
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Administrador Único | CAREAGA SAINZ SILVIA |
Datos Registrales: Tomo 4019, Folio 218, Sección 8, Hoja 30520, Inscripción I/A 13(16/11/2022) Datos Publicación: Registro Bizkaia, Boletín 224, Página 54385, Anuncio 515436 | 24/11/2022 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 515437 Bizkaia - 24/11/2022
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado | SAINZ GOMEZ PEDRO MARIA |
Datos Registrales: Tomo 4019, Folio 218, Sección 8, Hoja 30520, Inscripción I/A 14(16/11/2022) Datos Publicación: Registro Bizkaia, Boletín 224, Página 54385, Anuncio 515437 | 24/11/2022 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 515436 Bizkaia - 24/11/2022
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Administrador Único | SAINZ GOMEZ MARIA DEL MAR |
Datos Registrales: Tomo 4019, Folio 218, Sección 8, Hoja 30520, Inscripción I/A 13(16/11/2022) Datos Publicación: Registro Bizkaia, Boletín 224, Página 54385, Anuncio 515436 | 24/11/2022 | Estructura Legal |
Forma jurídica (Forma Jurídica)Forma jurídica (Forma Jurídica) Forma jurídica: Sociedad de capital de riesgo Forma jurídica anterior: Sociedad anónima | 24/11/2022 | Estructura Legal |
Accionistas (Accionista Histórico)Accionistas (Accionista Histórico) | 24/11/2022 | Estructura Corporativa |
Accionistas (Porcentaje De Accionariado)Accionistas (Porcentaje De Accionariado) | 24/11/2022 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | SAINZ SANTOS PEDRO | 10/01/2017 | 16/11/2022 |
| 24/11/2022 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Único | CAREAGA SAINZ SILVIA | 27/12/2016 | 16/11/2022 |
| 24/11/2022 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | SAINZ GOMEZ PEDRO MARIA | 16/11/2022 | - |
| 24/11/2022 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Único | SAINZ GOMEZ MARIA DEL MAR | 16/11/2022 | - |
| 24/11/2022 | Estructura Corporativa |
Rating (Disminución)Rating (Disminución) Rating: 9/20 (Riesgo Medio-Alto) Rating previo: 11/20 (Riesgo Medio-Bajo) | 22/11/2022 | Riesgo Comercial |
BORME (Reducción De Capital)BORME (Reducción De Capital) Reducción de capital - Nº anuncio: 509952 Bizkaia - 22/11/2022 Datos Registrales: Tomo 4019, Folio 217, Sección 8, Hoja 30520, Inscripción I/A 12(11/11/2022) Datos Publicación: Registro Bizkaia, Boletín 222, Página 53777, Anuncio 509952 | 22/11/2022 | Estructura Legal |
Capital SocialCapital Social Capital Social: 5.000.640,00 € | 22/11/2022 | Estructura Legal |
Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: 85.000,00 € Opinión de crédito anterior: 110.000,00 € | 22/11/2022 | Riesgo Comercial |
Datos Financieros de la memoria (Distribución De Resultados)Datos Financieros de la memoria (Distribución De Resultados) Fuente: Memoria 2021 cifras expresadas en Euros | 28/10/2022 | Elementos Financieros |