Depósito de Cuentas Anuales disponible (2023) IndividualDepósito de Cuentas Anuales disponible (2023) Individual ()
undefined
| 28/07/2024 | Información Financiera |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 113027 Madrid - 05/03/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado | VARELA PAZ MANUEL ALBERTO | Apoderado | BUSTOS SALGADO ITZIAR | Apoderado Mancomunado | GARCIA DE TUERO NURIA | Apoderado Mancomunado | SAN NAZARIO ORTIZ FRANCISCO JAVIER | Apoderado Mancomunado | ELVIRA GONZALEZ RAIMUNDO | Apoderado Mancomunado | MATOSES CARLOS MARIA ALICIA | Apoderado Mancomunado | CESTER BEATOBE FRANCISCO JAVIER |
Datos Registrales: Tomo 42827, Folio 105, Sección 8, Hoja 678120, Inscripción I/A 46(27/02/2024) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 46, Página 11874, Anuncio 113027 | 05/03/2024 | Estructura Legal |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | VARELA PAZ MANUEL ALBERTO | 20/05/2019 | 27/02/2024 |
| 05/03/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | SAN NAZARIO ORTIZ FRANCISCO JAVIER | 20/09/2019 | 27/02/2024 |
| 05/03/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | MATOSES CARLOS MARIA ALICIA | 24/10/2019 | 27/02/2024 |
| 05/03/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | GARCIA DE TUERO NURIA | 20/09/2019 | 27/02/2024 |
| 05/03/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | ELVIRA GONZALEZ RAIMUNDO | 20/09/2019 | 27/02/2024 |
| 05/03/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | CESTER BEATOBE FRANCISCO JAVIER | 20/09/2019 | 27/02/2024 |
| 05/03/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | BUSTOS SALGADO ITZIAR | 20/05/2019 | 27/02/2024 |
| 05/03/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | MANZANO SANCHEZ PATRICIA | 20/09/2019 | 24/11/2023 |
| 01/12/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | GONZALEZ MARTIN MARIA MONTSERRAT | 04/12/2020 | 24/11/2023 |
| 01/12/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | ALCAY MORANDEIRA CARLOS JESUS | 02/10/2018 | 24/11/2023 |
| 01/12/2023 | Estructura Corporativa |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 514721 Madrid - 01/12/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado Solidario | ALCAY MORANDEIRA CARLOS JESUS | Apoderado Mancomunado | MANZANO SANCHEZ PATRICIA | Apoderado Solidario | GONZALEZ MARTIN MARIA MONTSERRAT |
Datos Registrales: Tomo 42827, Folio 105, Sección 8, Hoja 678120, Inscripción I/A 45(24/11/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 229, Página 54782, Anuncio 514721 | 01/12/2023 | Estructura Legal |
Depósito de Cuentas Anuales disponible (2022) IndividualDepósito de Cuentas Anuales disponible (2022) Individual ()
undefined
| 01/10/2023 | Información Financiera |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | ESTEBANEZ HERNANDEZ MONICA | 24/10/2019 | 12/09/2023 |
| 19/09/2023 | Estructura Corporativa |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 405733 Madrid - 19/09/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado Mancomunado | SANCHEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CANTO | Apoderado Mancomunado | ESTEBANEZ HERNANDEZ MONICA | Apoderado Solidario | DEL VAL MARTINEZ JORGE | Apoderado Solidario | FERNANDEZ GARCIA LAURA | Apoderado Mancomunado | GRAÑA FAJARDO VANESSA |
Datos Registrales: Tomo 42827, Folio 104, Sección 8, Hoja 678120, Inscripción I/A 44(12/09/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 179, Página 43288, Anuncio 405733 | 19/09/2023 | Estructura Legal |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | SANCHEZ RODRIGUEZ MARIA DEL CANTO | 20/09/2019 | 12/09/2023 |
| 19/09/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | GRAÑA FAJARDO VANESSA | 20/09/2019 | 12/09/2023 |
| 19/09/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | FERNANDEZ GARCIA LAURA | 02/10/2018 | 12/09/2023 |
| 19/09/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | DEL VAL MARTINEZ JORGE | 01/12/2021 | 12/09/2023 |
| 19/09/2023 | Estructura Corporativa |