Accionistas (Accionista Histórico)Accionistas (Accionista Histórico) | 02/02/2024 | Estructura Corporativa |
Denominaciones y Marcas (Baja Marca)Denominaciones y Marcas (Baja Marca) Expediente: M4121512 Ámbito: NACIONAL Tipo: FIGURATIVA Nombre: PEIX RESTAURANTE | 02/02/2024 | Información Comercial |
BORME (Extinción)BORME (Extinción) Extinción - Nº anuncio: 57762 Huelva - 02/02/2024 Datos Registrales: Tomo 1029, Folio 199, Sección 8, Hoja 21526, Inscripción I/ 4(23/01/2024) Datos Publicación: Registro Huelva, Boletín 24, Página 6025, Anuncio 57762 | 02/02/2024 | Estructura Legal |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 57762 Huelva - 02/02/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Liquidador Mancomunado | MARTI CUESTA JULIAN ARMANDO | Liquidador Mancomunado | MARTI CUESTA MERCEDES DEL ROCIO | Liquidador Mancomunado | MARTI CUESTA JOSE MARIA |
Datos Registrales: Tomo 1029, Folio 199, Sección 8, Hoja 21526, Inscripción I/ 4(23/01/2024) Datos Publicación: Registro Huelva, Boletín 24, Página 6025, Anuncio 57762 | 02/02/2024 | Estructura Legal |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Liquidador | MARTI CUESTA MERCEDES DEL ROCIO | - | 23/01/2024 |
| 02/02/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Liquidador | MARTI CUESTA JULIAN ARMANDO | - | 23/01/2024 |
| 02/02/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Liquidador | MARTI CUESTA JOSE MARIA | - | 23/01/2024 |
| 02/02/2024 | Estructura Corporativa |
Situación de la empresa (Situación De La Empresa)Situación de la empresa (Situación De La Empresa) Situación de la empresa: Extinción Situación de la empresa: Procedimientos administrativos | 02/02/2024 | Riesgo Comercial |
Comportamiento de Pagos (Modificación/Baja ASNEF Empresas)Comportamiento de Pagos (Modificación/Baja ASNEF Empresas) | 22/01/2024 | Riesgo Comercial |
Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2022)Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2022) () cifras expresadas en Euros | 20/09/2023 | Información Financiera |
Depósito de Cuentas Anuales disponible (2022) IndividualDepósito de Cuentas Anuales disponible (2022) Individual ()
undefined
| 20/09/2023 | Información Financiera |
Cifra de empleados (Cifra De Empleados)Cifra de empleados (Cifra De Empleados) | 20/09/2023 | Información Comercial |
Comportamiento de Pagos (Modificación/Baja ASNEF Empresas)Comportamiento de Pagos (Modificación/Baja ASNEF Empresas) Modificación en E.B.E. Morosidad
| 17/07/2023 | Riesgo Comercial |
Comportamiento de Pagos (Modificación/Baja ASNEF Empresas)Comportamiento de Pagos (Modificación/Baja ASNEF Empresas) Modificación en E.B.E. Morosidad
| 26/06/2023 | Riesgo Comercial |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Mancomunado | MARTI CUESTA JULIAN ARMANDO | 12/06/2023 | 12/06/2023 |
| 22/06/2023 | Estructura Corporativa |
Score de Liquidez (No Calificable)Score de Liquidez (No Calificable) Score de Liquidez: SCORE010 Score de Liquidez previo
: 1/100 (Sin score de liquidez) | 22/06/2023 | Riesgo Comercial |
BORME (Disolución)BORME (Disolución) Disolución - Nº anuncio: 283785 Huelva - 22/06/2023 Datos Registrales: Tomo 1029, Folio 198, Sección 8, Hoja 21526, Inscripción I/ 3(12/06/2023) Datos Publicación: Registro Huelva, Boletín 117, Página 30175, Anuncio 283785 | 22/06/2023 | Estructura Legal |
BORME (Otros Conceptos)BORME (Otros Conceptos) Otros conceptos - Nº anuncio: 283785 Huelva - 22/06/2023 Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Liquidadores Mancomunados. Datos Registrales: Tomo 1029, Folio 198, Sección 8, Hoja 21526, Inscripción I/ 3(12/06/2023) Datos Publicación: Registro Huelva, Boletín 117, Página 30175, Anuncio 283785 | 22/06/2023 | Estructura Legal |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 283785 Huelva - 22/06/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Administrador Mancomunado | MARTI CUESTA MERCEDES DEL ROCIO | Administrador Mancomunado | MARTI CUESTA JULIAN ARMANDO | Administrador Mancomunado | MARTI CUESTA JOSE MARIA |
Datos Registrales: Tomo 1029, Folio 198, Sección 8, Hoja 21526, Inscripción I/ 3(12/06/2023) Datos Publicación: Registro Huelva, Boletín 117, Página 30175, Anuncio 283785 | 22/06/2023 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 283785 Huelva - 22/06/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Administrador Mancomunado | MARTI CUESTA MERCEDES DEL ROCIO | Administrador Mancomunado | MARTI CUESTA JULIAN ARMANDO | Administrador Mancomunado | MARTI CUESTA JOSE MARIA |
Datos Registrales: Tomo 1029, Folio 198, Sección 8, Hoja 21526, Inscripción I/ 3(12/06/2023) Datos Publicación: Registro Huelva, Boletín 117, Página 30175, Anuncio 283785 | 22/06/2023 | Estructura Legal |