Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: 200.000,00 € Opinión de crédito anterior: 210.000,00 € | 30/07/2024 | Riesgo Comercial |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Mancomunado | SACYR CONCESIONES PARTICIPADAS II SL | 27/12/2023 | - |
| 04/01/2024 | Estructura Corporativa |
BORME (Otros Conceptos)BORME (Otros Conceptos) Otros conceptos - Nº anuncio: 6043 Madrid - 04/01/2024 Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administradores mancomunados. Datos Registrales: Tomo 44140, Folio 184, Sección 8, Hoja 631244, Inscripción I/A 35(27/12/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 3, Página 602, Anuncio 6043 | 04/01/2024 | Estructura Legal |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 6043 Madrid - 04/01/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Administrador Solidario | SACYR CONCESIONES PARTICIPADAS V SL | Representante | GONZALEZ CAMINO RUIZ DE BUCESTA IÑIGO | Representante | GARCIA GONZALEZ IGNACIO | Administrador Solidario | SACYR CONCESIONES PARTICIPADAS II SL |
Datos Registrales: Tomo 44140, Folio 184, Sección 8, Hoja 631244, Inscripción I/A 35(27/12/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 3, Página 602, Anuncio 6043 | 04/01/2024 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 6043 Madrid - 04/01/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Administrador Mancomunado | SACYR CONCESIONES PARTICIPADAS V SL | Representante | VIADERO CANALES JESUS DAVID | Representante | GONZALEZ CAMINO RUIZ DE BUCESTA IÑIGO | Administrador Mancomunado | SACYR CONCESIONES PARTICIPADAS II SL |
Datos Registrales: Tomo 44140, Folio 184, Sección 8, Hoja 631244, Inscripción I/A 35(27/12/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 3, Página 602, Anuncio 6043 | 04/01/2024 | Estructura Legal |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Otros | GARCIA GONZALEZ IGNACIO | 12/01/2023 | 27/12/2023 |
| 04/01/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Otros | VIADERO CANALES JESUS DAVID | 27/12/2023 | - |
| 04/01/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Mancomunado | SACYR CONCESIONES PARTICIPADAS V SL | 27/12/2023 | - |
| 04/01/2024 | Estructura Corporativa |
Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: 210.000,00 € Opinión de crédito anterior: 290.000,00 € | 04/01/2024 | Riesgo Comercial |
Rating (Disminución)Rating (Disminución) Rating: 15/20 (Riesgo Medio-Bajo) Rating previo: 17/20 (Riesgo Bajo) | 04/01/2024 | Riesgo Comercial |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | PARDO PREFASI ANA MARIA | 30/11/2016 | 18/10/2023 |
| 25/10/2023 | Estructura Corporativa |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 454027 Madrid - 25/10/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado Solidario | DEL CACHO CRUZ MARIA DOLORES | Apoderado Solidario | ALONSO OTERO MARIA ESTHER | Apoderado Solidario | SALGADO PEREZ JORGE | Apoderado Solidario | ROMERO VILLALBA YOLANDA | Apoderado Solidario | PARDO PREFASI ANA MARIA | Apoderado | PINACHO LASTRES PABLO |
Datos Registrales: Tomo 44140, Folio 184, Sección 8, Hoja 631244, Inscripción I/A 34(18/10/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 204, Página 48417, Anuncio 454027 | 25/10/2023 | Estructura Legal |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | DEL CACHO CRUZ MARIA DOLORES | 30/11/2016 | 18/10/2023 |
| 25/10/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | ROMERO VILLALBA YOLANDA | 30/11/2016 | 18/10/2023 |
| 25/10/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | ALONSO OTERO MARIA ESTHER | 30/11/2016 | 18/10/2023 |
| 25/10/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | PINACHO LASTRES PABLO | 13/11/2017 | 18/10/2023 |
| 25/10/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | RODELO DE LA HOZ ORIETA LUZ | 28/09/2023 | - |
| 05/10/2023 | Estructura Corporativa |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 427326 Madrid - 05/10/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado Solidario Mancomunado | JIMENEZ-ALFARO LARRAZABAL RODRIGO | Apoderado Solidario Mancomunado | GOMEZ DEL RIO SANZ HERNANZ RAFAEL |
Datos Registrales: Tomo 44140, Folio 181, Sección 8, Hoja 631244, Inscripción I/A 32(28/09/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 191, Página 45583, Anuncio 427326 | 05/10/2023 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 427327 Madrid - 05/10/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado Solidario Mancomunado | RODELO DE LA HOZ ORIETA LUZ | Apoderado Solidario Mancomunado | GOMEZ DEL RIO SANZ-HERNANZ RAFAEL | Apoderado Solidario Mancomunado | GARCIA GONZALEZ IGNACIO | Apoderado Solidario Mancomunado | PELLON REVUELTA LEOPOLDO JOSE | Apoderado Solidario Mancomunado | JIMENEZ-ALFARO LARRAZABAL RODRIGO | Apoderado Solidario Mancomunado | RODRIGUEZ-AVIAL VILLALAIN FERNANDO |
Datos Registrales: Tomo 44140, Folio 181, Sección 8, Hoja 631244, Inscripción I/A 33(28/09/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 191, Página 45583, Anuncio 427327 | 05/10/2023 | Estructura Legal |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | RODRIGUEZ-AVIAL VILLALAIN FERNANDO | 28/09/2023 | - |
| 05/10/2023 | Estructura Corporativa |