Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2022)Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2022) () cifras expresadas en Euros | 08/01/2024 | Información Financiera |
Depósito de Cuentas Anuales disponible (2022) IndividualDepósito de Cuentas Anuales disponible (2022) Individual ()
undefined
| 08/01/2024 | Información Financiera |
Cifra de empleados (Cifra De Empleados)Cifra de empleados (Cifra De Empleados) | 08/01/2024 | Información Comercial |
Accionistas (Accionista Histórico)Accionistas (Accionista Histórico) | 24/10/2023 | Estructura Corporativa |
Score de Liquidez (No Calificable)Score de Liquidez (No Calificable) Score de Liquidez: SCORE010 Score de Liquidez previo
: 41/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – alta) | 24/10/2023 | Riesgo Comercial |
BORME (Extinción)BORME (Extinción) Extinción - Nº anuncio: 452265 Valencia/València - 24/10/2023 Datos Registrales: Tomo 5043, Folio 51, Sección 8, Hoja 38011, Inscripción I/A 6(17/10/2023) Datos Publicación: Registro Valencia/València, Boletín 203, Página 48236, Anuncio 452265 | 24/10/2023 | Estructura Legal |
BORME (Disolución)BORME (Disolución) Disolución - Nº anuncio: 452265 Valencia/València - 24/10/2023 Datos Registrales: Tomo 5043, Folio 51, Sección 8, Hoja 38011, Inscripción I/A 6(17/10/2023) Datos Publicación: Registro Valencia/València, Boletín 203, Página 48236, Anuncio 452265 | 24/10/2023 | Estructura Legal |
BORME (Otros Conceptos)BORME (Otros Conceptos) Otros conceptos - Nº anuncio: 452265 Valencia/València - 24/10/2023 Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico. Datos Registrales: Tomo 5043, Folio 51, Sección 8, Hoja 38011, Inscripción I/A 6(17/10/2023) Datos Publicación: Registro Valencia/València, Boletín 203, Página 48236, Anuncio 452265 | 24/10/2023 | Estructura Legal |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 452265 Valencia/València - 24/10/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Administrador Único | PEÑA BYRNE ROBERT VICTOR | Liquidador Único | PEÑA BYRNE ROBERT VICTOR |
Datos Registrales: Tomo 5043, Folio 51, Sección 8, Hoja 38011, Inscripción I/A 6(17/10/2023) Datos Publicación: Registro Valencia/València, Boletín 203, Página 48236, Anuncio 452265 | 24/10/2023 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 452265 Valencia/València - 24/10/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Liquidador Único | PEÑA BYRNE ROBERT VICTOR |
Datos Registrales: Tomo 5043, Folio 51, Sección 8, Hoja 38011, Inscripción I/A 6(17/10/2023) Datos Publicación: Registro Valencia/València, Boletín 203, Página 48236, Anuncio 452265 | 24/10/2023 | Estructura Legal |
Accionistas (Accionista Histórico)Accionistas (Accionista Histórico) | 24/10/2023 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable de Exportación | PEÑA BYRNE SUSAN | 08/07/2020 | 17/10/2023 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable de Exportación | PEÑA BYRNE SUSAN | 08/07/2020 | - |
| 24/10/2023 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable de Marketing | PEÑA BYRNE SUSAN | 08/07/2020 | 17/10/2023 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable de Marketing | PEÑA BYRNE SUSAN | 08/07/2020 | - |
| 24/10/2023 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable Comercial | PEÑA BYRNE ROBERT VICTOR | 17/06/2011 | 17/10/2023 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable Comercial | PEÑA BYRNE ROBERT VICTOR | 17/06/2011 | - |
| 24/10/2023 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable Financiero | PEÑA BYRNE ROBERT VICTOR | 17/06/2011 | 17/10/2023 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable Financiero | PEÑA BYRNE ROBERT VICTOR | 17/06/2011 | - |
| 24/10/2023 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Gerente | PEÑA BYRNE ROBERT VICTOR | 27/10/2006 | 17/10/2023 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Gerente | PEÑA BYRNE ROBERT VICTOR | 27/10/2006 | - |
| 24/10/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | PEÑA BYRNE SUSAN | 24/04/2019 | 17/10/2023 |
| 24/10/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | PENA NAVARRO RAMON | 21/03/2000 | 17/10/2023 |
| 24/10/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Único | PEÑA BYRNE ROBERT VICTOR | 05/02/1998 | 17/10/2023 |
| 24/10/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Liquidador | PEÑA BYRNE ROBERT VICTOR | - | 17/10/2023 |
| 24/10/2023 | Estructura Corporativa |