Accionistas (Accionista Histórico)Accionistas (Accionista Histórico) | 09/07/2024 | Estructura Corporativa |
Score de Liquidez (No Calificable)Score de Liquidez (No Calificable) Score de Liquidez: SCORE010 Score de Liquidez previo
: 76/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – baja) | 09/07/2024 | Riesgo Comercial |
BORME (Extinción)BORME (Extinción) Extinción - Nº anuncio: 306885 Madrid - 09/07/2024 Datos Registrales: Sección 8, Hoja 512147, Inscripción I/A 5(02/07/2024) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 131, Página 32575, Anuncio 306885 | 09/07/2024 | Estructura Legal |
BORME (Disolución)BORME (Disolución) Disolución - Nº anuncio: 306885 Madrid - 09/07/2024 Datos Registrales: Sección 8, Hoja 512147, Inscripción I/A 5(02/07/2024) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 131, Página 32575, Anuncio 306885 | 09/07/2024 | Estructura Legal |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 306885 Madrid - 09/07/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Liquidador | MORAN TOLEDO YELAINYS | Administrador Único | MORAN TOLEDO YELAINYS |
Datos Registrales: Sección 8, Hoja 512147, Inscripción I/A 5(02/07/2024) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 131, Página 32575, Anuncio 306885 | 09/07/2024 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 306885 Madrid - 09/07/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Liquidador | MORAN TOLEDO YELAINYS |
Datos Registrales: Sección 8, Hoja 512147, Inscripción I/A 5(02/07/2024) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 131, Página 32575, Anuncio 306885 | 09/07/2024 | Estructura Legal |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Único | MORAN TOLEDO YELAINYS | 01/02/2011 | 02/07/2024 |
| 09/07/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Único | MORAN TOLEDO YELAINYS | - | 02/07/2024 |
| 09/07/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Liquidador | MORAN TOLEDO YELAINYS | - | 02/07/2024 |
| 09/07/2024 | Estructura Corporativa |
Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: Crédito suspendido Opinión de crédito anterior: 9.000,00 € | 09/07/2024 | Riesgo Comercial |
Rating (Suspendido)Rating (Suspendido) Rating: 0/20 (Apreciación suspendida) Rating previo: (Riesgo Medio-Bajo) | 09/07/2024 | Riesgo Comercial |
Situación de la empresa (Situación De La Empresa)Situación de la empresa (Situación De La Empresa) Situación de la empresa: Extinción Situación de la empresa: Activa | 09/07/2024 | Riesgo Comercial |
Distribución de empleados (Distribución De Empleados)Distribución de empleados (Distribución De Empleados) | 11/03/2024 | Información Comercial |
Score de Liquidez (Disminución)Score de Liquidez (Disminución) Score de Liquidez: 73/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – baja) Score de Liquidez previo
: 96/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos baja) | 16/08/2023 | Riesgo Comercial |
Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2022)Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2022) () cifras expresadas en Euros | 16/08/2023 | Información Financiera |
Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: 9.000,00 € Opinión de crédito anterior: 21.000,00 € | 16/08/2023 | Riesgo Comercial |
Rating (Disminución)Rating (Disminución) Rating: 15/20 (Riesgo Medio-Bajo) Rating previo: 18/20 (Riesgo Bajo) | 16/08/2023 | Riesgo Comercial |
Depósito de Cuentas Anuales disponible (2022) IndividualDepósito de Cuentas Anuales disponible (2022) Individual ()
undefined
| 15/08/2023 | Información Financiera |
Distribución de empleados (Distribución De Empleados)Distribución de empleados (Distribución De Empleados) | 02/01/2023 | Información Comercial |