Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2022)Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2022) () cifras expresadas en Euros | 10/09/2024 | Información Financiera |
Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2023)Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2023) () cifras expresadas en Euros | 10/09/2024 | Información Financiera |
Depósito de Cuentas Anuales disponible (2023) IndividualDepósito de Cuentas Anuales disponible (2023) Individual ()
undefined
| 13/08/2024 | Información Financiera |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero | VICENT COLLADO ADOLFO | 28/07/1998 | 29/09/2023 |
| 06/10/2023 | Estructura Corporativa |
DireccionesDirecciones Dato: CALLE AGUILA 5 28229 VILLANUEVA DEL PARDILLO Madrid | 06/10/2023 | Estructura Legal |
BORME (Declaración De Unipersonalidad)BORME (Declaración De Unipersonalidad) Declaración de unipersonalidad - Nº anuncio: 429299 Madrid - 06/10/2023 Otros conceptos: VICENT COLLADO ADOLFO Datos Registrales: Tomo 7815, Folio 95, Sección 8, Hoja 126295, Inscripción I/A 5(29/09/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 192, Página 45794, Anuncio 429299 | 06/10/2023 | Estructura Legal |
BORME (Cambio De Domicilio Social)BORME (Cambio De Domicilio Social) Cambio de domicilio social - Nº anuncio: 429298 Madrid - 06/10/2023 Domicilio Social: AGUILA 5 VILLANUEVA DEL PARDILLO Datos Registrales: Tomo 7815, Folio 94, Sección 8, Hoja 126295, Inscripción I/A 4(29/09/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 192, Página 45793, Anuncio 429298 | 06/10/2023 | Estructura Legal |
BORME (Ampliación Del Objeto Social)BORME (Ampliación Del Objeto Social) Ampliación del objeto social - Nº anuncio: 429298 Madrid - 06/10/2023 Objeto Social: EL ARRENDAMIENTO DE TODA CLASE DE EDIFICIOS E INMUEBLES, ASI COMO LA COMPRAVENTA DE EDIFICIOS DE CUALQUIER CLASE Y DE SOLARES Y FINCAS RUSTICAS EN GENERAL Y EN DEFINITIVA, TODA CLASE DE NEGOCIOS DE NATURALEZA INMOBILIARIA. Datos Registrales: Tomo 7815, Folio 94, Sección 8, Hoja 126295, Inscripción I/A 4(29/09/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 192, Página 45793, Anuncio 429298 | 06/10/2023 | Estructura Legal |
BORME (Otros Conceptos)BORME (Otros Conceptos) Otros conceptos - Nº anuncio: 429298 Madrid - 06/10/2023 Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único. Datos Registrales: Tomo 7815, Folio 94, Sección 8, Hoja 126295, Inscripción I/A 4(29/09/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 192, Página 45793, Anuncio 429298 | 06/10/2023 | Estructura Legal |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 429298 Madrid - 06/10/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Consejero | VICENT COLLADO MILAGROS | Consejero Delegado Solidario | VICENT COLLADO ADOLFO | Consejero | BERNARDO IRAVEDRA JESUS | Consejero Delegado Solidario | BERNARDO IRAVEDRA JESUS | Consejero | VICENT COLLADO ADOLFO | Presidente | VICENT COLLADO ADOLFO | Secretario | VICENT COLLADO MILAGROS |
Datos Registrales: Tomo 7815, Folio 94, Sección 8, Hoja 126295, Inscripción I/A 4(29/09/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 192, Página 45793, Anuncio 429298 | 06/10/2023 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 429298 Madrid - 06/10/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Administrador Único | VICENT COLLADO ADOLFO |
Datos Registrales: Tomo 7815, Folio 94, Sección 8, Hoja 126295, Inscripción I/A 4(29/09/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 192, Página 45793, Anuncio 429298 | 06/10/2023 | Estructura Legal |
Forma jurídica (Forma Jurídica)Forma jurídica (Forma Jurídica) Forma jurídica: Sociedad de capital de riesgo Forma jurídica anterior: Sociedad anónima | 06/10/2023 | Estructura Legal |
Actividad (Ampliación De Objeto Social)Actividad (Ampliación De Objeto Social) Ampliación del Objeto Social: EL ARRENDAMIENTO DE TODA CLASE DE EDIFICIOS E INMUEBLES, ASI COMO LA COMPRAVENTA DE EDIFICIOS DE CUALQUIER CLASE Y DE SOLARES Y FINCAS RUSTICAS EN GENERAL Y EN DEFINITIVA, TODA CLASE DE NEGOCIOS DE NATURALEZA INMOBILIARIA. | 06/10/2023 | Información Comercial |
Accionistas (Alta Accionista)Accionistas (Alta Accionista) | 06/10/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Secretario | VICENT COLLADO MILAGROS | 28/07/1998 | 29/09/2023 |
| 06/10/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero | VICENT COLLADO MILAGROS | 28/07/1998 | 29/09/2023 |
| 06/10/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero | BERNARDO IRAVEDRA JESUS | 28/07/1998 | 29/09/2023 |
| 06/10/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero Delegado | VICENT COLLADO ADOLFO | 28/07/1998 | 29/09/2023 |
| 06/10/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero Delegado | BERNARDO IRAVEDRA JESUS | 28/07/1998 | 29/09/2023 |
| 06/10/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Presidente | VICENT COLLADO ADOLFO | 28/07/1998 | 29/09/2023 |
| 06/10/2023 | Estructura Corporativa |