Identificación (Datos De Contacto)Identificación (Datos De Contacto) | 12/08/2023 | Resumen Ejecutivo |
Score de Liquidez (Disminución)Score de Liquidez (Disminución) Score de Liquidez: 31/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – alta) Score de Liquidez previo
: 60/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – baja) | 11/08/2023 | Riesgo Comercial |
Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2022)Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2022) () cifras expresadas en Euros | 11/08/2023 | Información Financiera |
Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2021)Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2021) () cifras expresadas en Euros | 11/08/2023 | Información Financiera |
Opinión de Crédito (Variación)Opinión de Crédito (Variación) Opinión de crédito: 13.000,00 € Opinión de crédito anterior: 11.000,00 € | 11/08/2023 | Riesgo Comercial |
Depósito de Cuentas Anuales disponible (2022) IndividualDepósito de Cuentas Anuales disponible (2022) Individual ()
undefined
| 04/08/2023 | Información Financiera |
Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: 11.000,00 € Opinión de crédito anterior: 12.000,00 € | 04/07/2023 | Riesgo Comercial |
Score de Liquidez (Variación)Score de Liquidez (Variación) Score de Liquidez: 60/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – baja) Score de Liquidez previo
: 41/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – alta) | 24/02/2023 | Riesgo Comercial |
Depósito de Cuentas Anuales disponible (2021) IndividualDepósito de Cuentas Anuales disponible (2021) Individual ()
undefined
| 24/02/2023 | Información Financiera |
Score de Liquidez (Disminución)Score de Liquidez (Disminución) Score de Liquidez: 41/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – alta) Score de Liquidez previo
: 58/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – baja) | 11/01/2023 | Riesgo Comercial |
Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: 12.000,00 € Opinión de crédito anterior: 14.000,00 € | 11/01/2023 | Riesgo Comercial |
Actividad (Objeto Social)Actividad (Objeto Social) Ampliación del Objeto Social: LA REALIZACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PROYECTOS INDUSTRIALES DE ALTA Y BAJA TENSION. ALQUILER DE BIENES INMOBILIARIOS PROPIOS. | 13/12/2022 | Información Comercial |
BORME (Cambio De Objeto Social)BORME (Cambio De Objeto Social) Cambio de objeto social - Nº anuncio: 535452 Jaén - 07/12/2022 Objeto Social: LA REALIZACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y PROYECTOS INDUSTRIALES DE ALTA Y BAJA TENSION. ALQUILER DE BIENES INMOBILIARIOS PROPIOS. Datos Registrales: Tomo 157, Folio 32, Sección 8, Hoja 4786, Inscripción I/A 2(29/11/2022) Datos Publicación: Registro Jaén, Boletín 232, Página 56296, Anuncio 535452 | 07/12/2022 | Estructura Legal |
BORME (Otros Conceptos)BORME (Otros Conceptos) Otros conceptos - Nº anuncio: 535452 Jaén - 07/12/2022 Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios. Datos Registrales: Tomo 157, Folio 32, Sección 8, Hoja 4786, Inscripción I/A 2(29/11/2022) Datos Publicación: Registro Jaén, Boletín 232, Página 56296, Anuncio 535452 | 07/12/2022 | Estructura Legal |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 535452 Jaén - 07/12/2022
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Administrador Único | CEACERO VEGA JOSE MARIA |
Datos Registrales: Tomo 157, Folio 32, Sección 8, Hoja 4786, Inscripción I/A 2(29/11/2022) Datos Publicación: Registro Jaén, Boletín 232, Página 56296, Anuncio 535452 | 07/12/2022 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 535452 Jaén - 07/12/2022
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Administrador Solidario | CEACERO VEGA DIEGO | Administrador Solidario | CEACERO VEGA JOSE MARIA |
Datos Registrales: Tomo 157, Folio 32, Sección 8, Hoja 4786, Inscripción I/A 2(29/11/2022) Datos Publicación: Registro Jaén, Boletín 232, Página 56296, Anuncio 535452 | 07/12/2022 | Estructura Legal |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Único | CEACERO VEGA JOSE MARIA | 24/07/1995 | 29/11/2022 |
| 07/12/2022 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Solidario | CEACERO VEGA JOSE MARIA | 29/11/2022 | - |
| 07/12/2022 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Solidario | CEACERO VEGA DIEGO | 29/11/2022 | - |
| 07/12/2022 | Estructura Corporativa |