Distribución de empleados (Distribución De Empleados)Distribución de empleados (Distribución De Empleados) | 14/02/2024 | Información Comercial |
BORME (Extinción)BORME (Extinción) Extinción - Nº anuncio: 515853 Córdoba - 04/12/2023 Datos Registrales: Tomo 1874, Folio 9, Sección 8, Hoja 23357, Inscripción I/A 12(27/11/2023) Datos Publicación: Registro Córdoba, Boletín 230, Página 54962, Anuncio 515853 | 04/12/2023 | Estructura Legal |
Situación de la empresa (Situación De La Empresa)Situación de la empresa (Situación De La Empresa) Situación de la empresa: Extinción Situación de la empresa: Procedimientos de fin de vida | 04/12/2023 | Riesgo Comercial |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | GONZALEZ COIN CRISTINA | 12/08/2022 | 27/11/2023 |
| 27/11/2023 | Estructura Corporativa |
Score de Liquidez (No Calificable)Score de Liquidez (No Calificable) Score de Liquidez: SCORE010 Score de Liquidez previo
: 54/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – baja) | 27/11/2023 | Riesgo Comercial |
Accionistas (Accionista Histórico)Accionistas (Accionista Histórico) | 27/11/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | SAN MARTIN AGUILAR ROCIO | 12/08/2022 | 27/11/2023 |
| 27/11/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | QUINTANILLA CRUZ PABLO JESUS | 12/08/2022 | 27/11/2023 |
| 27/11/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | OLMOS GUERRA PALOMA | 12/08/2022 | 27/11/2023 |
| 27/11/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | MERODIO SOTILLO MARIA CARMEN | 12/08/2022 | 27/11/2023 |
| 27/11/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | MARTINEZ RUIZ ANDREU MARIA DOLORES | 12/08/2022 | 27/11/2023 |
| 27/11/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | GIMENEZ GAVILAN ALFONSO C | 28/11/2022 | 27/11/2023 |
| 27/11/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | CONTRERAS LUZON MARIA MAR | 12/08/2022 | 27/11/2023 |
| 27/11/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Único | FOMENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA SA REPRES PJ CURCÓ COSTAFREDA JUAN PEDRO | 12/08/2022 | 27/11/2023 |
| 27/11/2023 | Estructura Corporativa |
Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: Crédito suspendido Opinión de crédito anterior: 31.000,00 € | 27/11/2023 | Riesgo Comercial |
Rating (Suspendido)Rating (Suspendido) Rating: 0/20 (Apreciación suspendida) Rating previo: (Riesgo Bajo) | 27/11/2023 | Riesgo Comercial |
Situación de la empresa (Situación De La Empresa)Situación de la empresa (Situación De La Empresa) Situación de la empresa: Extinción Situación de la empresa: Procedimientos administrativos | 27/11/2023 | Riesgo Comercial |
Score de Liquidez (Variación)Score de Liquidez (Variación) Score de Liquidez: 54/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – baja) Score de Liquidez previo
: 50/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – alta) | 06/09/2023 | Riesgo Comercial |
BORME (Fusión Y Absorción De Empresas)BORME (Fusión Y Absorción De Empresas) Fusión y absorción de empresas - Nº anuncio: 5159 - 31/07/2023 Otros conceptos: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la ley 3/2009 de 3 de abril sobre Modificaciones Estructurales de Sociedades Mercantiles, se hace público, que el accionista único de la entidad Inprodelain S.L. (Sociedad Unipersonal), en la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de Fomento de Centros de Enseñanza S.A. decidió y aprobó por unanimidad según consta en el acta de fecha 26 de julio de 2023, la fusión de estas dos sociedades mediante la absorción de la primera (Inprodelain S.L. (Sociedad Unipersonal)) por la segunda (Fomento de Centros de Enseñanza S.A.) adquiriendo esta última en bloque, por sucesión universal, el patrimonio, derechos y obligaciones de la sociedad absorbida, que queda disuelta sin liquidación, habiéndose aprobado el día 21 de junio de 2023, los balances de fusión cerrados a fecha 31 de diciembre de 2022 para Inprodelain S.L. (Sociedad Unipersonal) y a fecha 21 de junio de 2023 los balances de fusión cerrados a fecha 31 de diciembre... Datos Registrales: Inscripción ID: A230029473-1 Datos Publicación: Registro , Boletín 144, Página 6225, Anuncio 5159 | 01/08/2023 | Estructura Legal |
Datos Financieros de la memoria (Distribución De Resultados)Datos Financieros de la memoria (Distribución De Resultados) Fuente: Memoria 2022 cifras expresadas en Euros | 31/07/2023 | Elementos Financieros |