Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | DIEZ DE ULZURRUN MOLINA MARIA BEGONA | 14/04/2003 | 19/06/2024 |
| 27/06/2024 | Estructura Corporativa |
Score de Liquidez (No Calificable)Score de Liquidez (No Calificable) Score de Liquidez: SCORE010 Score de Liquidez previo
: 89/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos baja) | 27/06/2024 | Riesgo Comercial |
BORME (Extinción)BORME (Extinción) Extinción - Nº anuncio: 289082 Araba/Álava - 27/06/2024 Datos Registrales: Sección 8, Hoja 9056, Inscripción I/A 6(19/06/2024) Datos Publicación: Registro Araba/Álava, Boletín 123, Página 30720, Anuncio 289082 | 27/06/2024 | Estructura Legal |
BORME (Disolución)BORME (Disolución) Disolución - Nº anuncio: 289082 Araba/Álava - 27/06/2024 Datos Registrales: Sección 8, Hoja 9056, Inscripción I/A 6(19/06/2024) Datos Publicación: Registro Araba/Álava, Boletín 123, Página 30720, Anuncio 289082 | 27/06/2024 | Estructura Legal |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 289082 Araba/Álava - 27/06/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Consejero | DIEZ DE ULZURRUN MOLINA MARIA BEGOÑA | Consejero | DIEZ DE ULZURRUN MOLINA FRANCISCO JAVIER | Consejero | MAÑAS CARCAVILLA FATIMA | Liquidador | DIEZ DE ULZURRUN MOLINA MARIA BEGOÑA | Vicepresidente | DIEZ DE ULZURRUN MOLINA FRANCISCO JAVIER | Vicesecretario | MAÑAS CARCAVILLA FATIMA | Presidente | DIEZ DE ULZURRUN MOLINA FRANCISCO JAVIER | Secretario | DIEZ DE ULZURRUN MOLINA MARIA BEGOÑA |
Datos Registrales: Sección 8, Hoja 9056, Inscripción I/A 6(19/06/2024) Datos Publicación: Registro Araba/Álava, Boletín 123, Página 30720, Anuncio 289082 | 27/06/2024 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 289082 Araba/Álava - 27/06/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Liquidador | DIEZ DE ULZURRUN MOLINA MARIA BEGOÑA |
Datos Registrales: Sección 8, Hoja 9056, Inscripción I/A 6(19/06/2024) Datos Publicación: Registro Araba/Álava, Boletín 123, Página 30720, Anuncio 289082 | 27/06/2024 | Estructura Legal |
Accionistas (Accionista Histórico)Accionistas (Accionista Histórico) | 27/06/2024 | Estructura Corporativa |
Accionistas (Accionista Histórico)Accionistas (Accionista Histórico) | 27/06/2024 | Estructura Corporativa |
Accionistas (Accionista Histórico)Accionistas (Accionista Histórico) | 27/06/2024 | Estructura Corporativa |
Accionistas (Accionista Histórico)Accionistas (Accionista Histórico) | 27/06/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | MANAS CARCAVILLA MARIA FATIMA | 14/04/2003 | 19/06/2024 |
| 27/06/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | DIEZ DE ULZURRUN MOLINA FRANCISCO JAVIER | 14/04/2003 | 19/06/2024 |
| 27/06/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | DIEZ DE ULZURRUN BERGERA FRANCISCO JAVIER | 14/04/2003 | 19/06/2024 |
| 27/06/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Otros | MAÑAS CARCAVILLA FATIMA | 08/06/2023 | 19/06/2024 |
| 27/06/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Secretario | DIEZ DE ULZURRUN MOLINA MARIA BEGOÑA | 04/03/2003 | 19/06/2024 |
| 27/06/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero | MAÑAS CARCAVILLA FATIMA | 04/03/2003 | 19/06/2024 |
| 27/06/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero | DIEZ DE ULZURRUN MOLINA MARIA BEGOÑA | 04/03/2003 | 19/06/2024 |
| 27/06/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero | DIEZ DE ULZURRUN MOLINA FRANCISCO JAVIER | 04/03/2003 | 19/06/2024 |
| 27/06/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Vicepresidente | DIEZ DE ULZURRUN MOLINA FRANCISCO JAVIER | 04/03/2003 | 19/06/2024 |
| 27/06/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Presidente | DIEZ DE ULZURRUN MOLINA FRANCISCO JAVIER | 08/06/2023 | 19/06/2024 |
| 27/06/2024 | Estructura Corporativa |