Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Único | EL YAZIDI GHARROUM TAREK | 05/06/2014 | 11/04/2023 |
| 18/04/2023 | Estructura Corporativa |
BORME (Extinción)BORME (Extinción) Extinción - Nº anuncio: 180951 Madrid - 18/04/2023 Datos Registrales: Tomo 32245, Folio 139, Sección 8, Hoja 580420, Inscripción I/A 3(11/04/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 73, Página 19110, Anuncio 180951 | 18/04/2023 | Estructura Legal |
BORME (Disolución)BORME (Disolución) Disolución - Nº anuncio: 180951 Madrid - 18/04/2023 Datos Registrales: Tomo 32245, Folio 139, Sección 8, Hoja 580420, Inscripción I/A 3(11/04/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 73, Página 19110, Anuncio 180951 | 18/04/2023 | Estructura Legal |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 180951 Madrid - 18/04/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Administrador Único | EL YAZIDI GHARROUM TAREK |
Datos Registrales: Tomo 32245, Folio 139, Sección 8, Hoja 580420, Inscripción I/A 3(11/04/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 73, Página 19110, Anuncio 180951 | 18/04/2023 | Estructura Legal |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 180951 Madrid - 18/04/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado | EL YAZIDI AHMED ABDELKADER |
Datos Registrales: Tomo 32245, Folio 139, Sección 8, Hoja 580420, Inscripción I/A 3(11/04/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 73, Página 19110, Anuncio 180951 | 18/04/2023 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 180951 Madrid - 18/04/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Liquidador | EL YAZIDI GHARROUM TAREK |
Datos Registrales: Tomo 32245, Folio 139, Sección 8, Hoja 580420, Inscripción I/A 3(11/04/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 73, Página 19110, Anuncio 180951 | 18/04/2023 | Estructura Legal |
Accionistas (Accionista Histórico)Accionistas (Accionista Histórico) | 18/04/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | EL YAZIDI AHMED ABDELKADER | 14/11/2014 | 11/04/2023 |
| 18/04/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Liquidador | EL YAZIDI GHARROUM TAREK | - | 11/04/2023 |
| 18/04/2023 | Estructura Corporativa |
Situación de la empresa (Situación De La Empresa)Situación de la empresa (Situación De La Empresa) Situación de la empresa: Extinción Situación de la empresa: Procedimientos administrativos | 18/04/2023 | Riesgo Comercial |