Datos Financieros de la memoria (Distribución De Resultados)Datos Financieros de la memoria (Distribución De Resultados) Fuente: Memoria 2023 cifras expresadas en Euros | 26/08/2024 | Elementos Financieros |
Identificación (Datos De Contacto)Identificación (Datos De Contacto) | 20/08/2024 | Resumen Ejecutivo |
Score de Liquidez (Disminución)Score de Liquidez (Disminución) Score de Liquidez: 82/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – baja) Score de Liquidez previo
: 93/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos baja) | 19/08/2024 | Riesgo Comercial |
Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2023)Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2023) () cifras expresadas en Euros | 19/08/2024 | Información Financiera |
Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: 30.000,00 € Opinión de crédito anterior: 45.000,00 € | 19/08/2024 | Riesgo Comercial |
Depósito de Cuentas Anuales disponible (2023) IndividualDepósito de Cuentas Anuales disponible (2023) Individual ()
undefined
| 16/08/2024 | Información Financiera |
Distribución de empleados (Distribución De Empleados)Distribución de empleados (Distribución De Empleados) | 07/03/2024 | Información Comercial |
BORME (Cambio De Domicilio Social)BORME (Cambio De Domicilio Social) Cambio de domicilio social - Nº anuncio: 410951 Navarra - 22/09/2023 Domicilio Social: LA FUENTE 13 BJ BURLADA/BURLATA Datos Registrales: Tomo 968, Folio 215, Sección 8, Hoja 19532, Inscripción I/A 3(14/09/2023) Datos Publicación: Registro Navarra, Boletín 182, Página 43861, Anuncio 410951 | 22/09/2023 | Estructura Legal |
DireccionesDirecciones Dato: CALLE LA FUENTE 13 BJ 31600 BURLADA/BURLATA Navarra | 22/09/2023 | Estructura Legal |
BORME (Declaración De Unipersonalidad)BORME (Declaración De Unipersonalidad) Declaración de unipersonalidad - Nº anuncio: 410951 Navarra - 22/09/2023 Otros conceptos: LARRASOAÑA ZUNZARREN ENRIQUE Datos Registrales: Tomo 968, Folio 215, Sección 8, Hoja 19532, Inscripción I/A 3(14/09/2023) Datos Publicación: Registro Navarra, Boletín 182, Página 43861, Anuncio 410951 | 22/09/2023 | Estructura Legal |
BORME (Cambio De Denominación Social)BORME (Cambio De Denominación Social) Cambio de denominación social - Nº anuncio: 410951 Navarra - 22/09/2023 Datos Registrales: Tomo 968, Folio 215, Sección 8, Hoja 19532, Inscripción I/A 3(14/09/2023) Datos Publicación: Registro Navarra, Boletín 182, Página 43861, Anuncio 410951 | 22/09/2023 | Estructura Legal |
BORME (Otros Conceptos)BORME (Otros Conceptos) Otros conceptos - Nº anuncio: 410951 Navarra - 22/09/2023 Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único. Datos Registrales: Tomo 968, Folio 215, Sección 8, Hoja 19532, Inscripción I/A 3(14/09/2023) Datos Publicación: Registro Navarra, Boletín 182, Página 43861, Anuncio 410951 | 22/09/2023 | Estructura Legal |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 410951 Navarra - 22/09/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Administrador Solidario | LARRASOAÑA ZUNZARREN ENRIQUE | Administrador Solidario | HUARTE RECA ALBERTO |
Datos Registrales: Tomo 968, Folio 215, Sección 8, Hoja 19532, Inscripción I/A 3(14/09/2023) Datos Publicación: Registro Navarra, Boletín 182, Página 43861, Anuncio 410951 | 22/09/2023 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 410951 Navarra - 22/09/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Administrador Único | LARRASOAÑA ZUNZARREN ENRIQUE |
Datos Registrales: Tomo 968, Folio 215, Sección 8, Hoja 19532, Inscripción I/A 3(14/09/2023) Datos Publicación: Registro Navarra, Boletín 182, Página 43861, Anuncio 410951 | 22/09/2023 | Estructura Legal |
Forma jurídica (Forma Jurídica)Forma jurídica (Forma Jurídica) Forma jurídica: Sociedad de capital de riesgo Forma jurídica anterior: Sociedad anónima | 22/09/2023 | Estructura Legal |
Accionistas (Alta Accionista)Accionistas (Alta Accionista) | 22/09/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Solidario | LARRASOAÑA ZUNZARREN ENRIQUE | 28/11/2014 | 14/09/2023 |
| 22/09/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Solidario | HUARTE RECA ALBERTO | 28/11/2014 | 14/09/2023 |
| 22/09/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Único | LARRASOAÑA ZUNZARREN ENRIQUE | 14/09/2023 | - |
| 22/09/2023 | Estructura Corporativa |
Denominaciones y Marcas (Modificación Denominación Social)Denominaciones y Marcas (Modificación Denominación Social) Razón Social: LARRASOAÑA ASESORES SL. | 22/09/2023 | Información Comercial |