BORME (Extinción)BORME (Extinción) Extinción - Nº anuncio: 476161 Barcelona - 10/11/2023 Datos Registrales: Tomo 38063, Folio 32, Sección 8, Hoja 317080, Inscripción I/A 7(02/11/2023) Datos Publicación: Registro Barcelona, Boletín 214, Página 50781, Anuncio 476161 | 10/11/2023 | Estructura Legal |
Score de Liquidez (No Calificable)Score de Liquidez (No Calificable) Score de Liquidez: SCORE010 Score de Liquidez previo
: 55/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – baja) | 10/11/2023 | Riesgo Comercial |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 476161 Barcelona - 10/11/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Liquidador | FABRES CASALS ISABEL | Administrador Único | FABRES CASALS ISABEL |
Datos Registrales: Tomo 38063, Folio 32, Sección 8, Hoja 317080, Inscripción I/A 7(02/11/2023) Datos Publicación: Registro Barcelona, Boletín 214, Página 50781, Anuncio 476161 | 10/11/2023 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 476161 Barcelona - 10/11/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Liquidador | FABRES CASALS ISABEL |
Datos Registrales: Tomo 38063, Folio 32, Sección 8, Hoja 317080, Inscripción I/A 7(02/11/2023) Datos Publicación: Registro Barcelona, Boletín 214, Página 50781, Anuncio 476161 | 10/11/2023 | Estructura Legal |
Accionistas (Accionista Histórico)Accionistas (Accionista Histórico) | 10/11/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | FORNER BISBAL RAMON | 30/01/2006 | 02/11/2023 |
| 10/11/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | ESTEVE CUCURELLA | 30/01/2006 | 02/11/2023 |
| 10/11/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Único | FABRES CASALS ISABEL | 18/04/2008 | 02/11/2023 |
| 10/11/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Liquidador | FABRES CASALS ISABEL | - | 02/11/2023 |
| 10/11/2023 | Estructura Corporativa |
Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: Crédito suspendido Opinión de crédito anterior: 8.000,00 € | 10/11/2023 | Riesgo Comercial |
Rating (Suspendido)Rating (Suspendido) Rating: 0/20 (Apreciación suspendida) Rating previo: (Riesgo Medio-Bajo) | 10/11/2023 | Riesgo Comercial |
Situación de la empresa (Situación De La Empresa)Situación de la empresa (Situación De La Empresa) Situación de la empresa: Extinción Situación de la empresa: Activa | 10/11/2023 | Riesgo Comercial |
Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2021)Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2021) () cifras expresadas en Euros | 27/01/2023 | Información Financiera |
Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: 8.000,00 € Opinión de crédito anterior: 9.000,00 € | 27/01/2023 | Riesgo Comercial |
Rating (Disminución)Rating (Disminución) Rating: 11/20 (Riesgo Medio-Bajo) Rating previo: 14/20 (Riesgo Medio-Bajo) | 27/01/2023 | Riesgo Comercial |
Depósito de Cuentas Anuales disponible (2021) IndividualDepósito de Cuentas Anuales disponible (2021) Individual ()
undefined
| 26/01/2023 | Información Financiera |
Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: 9.000,00 € Opinión de crédito anterior: 11.000,00 € | 26/01/2023 | Riesgo Comercial |