BORME (Reducción De Capital)BORME (Reducción De Capital) Reducción de capital - Nº anuncio: 330061 Navarra - 24/07/2024 Datos Registrales: Sección 8, Hoja 36275, Inscripción I/A 3(17/07/2024) Datos Publicación: Registro Navarra, Boletín 142, Página 35013, Anuncio 330061 | 24/07/2024 | Estructura Legal |
BORME (Reducción De Capital)BORME (Reducción De Capital) Reducción de capital - Nº anuncio: 330061 Navarra - 24/07/2024 Datos Registrales: Sección 8, Hoja 36275, Inscripción I/A 3(17/07/2024) Datos Publicación: Registro Navarra, Boletín 142, Página 35013, Anuncio 330061 | 24/07/2024 | Estructura Legal |
BORME (Otros Conceptos)BORME (Otros Conceptos) Otros conceptos - Nº anuncio: 330061 Navarra - 24/07/2024 Otros conceptos: Redenominación de las participaciones restantes tras las reducciones de capital, distribuyéndolas entre los socios en proporción a las que poseían. Datos Registrales: Sección 8, Hoja 36275, Inscripción I/A 3(17/07/2024) Datos Publicación: Registro Navarra, Boletín 142, Página 35013, Anuncio 330061 | 24/07/2024 | Estructura Legal |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 330061 Navarra - 24/07/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Administrador Solidario | NARROS MARTIN MISAEL |
Datos Registrales: Sección 8, Hoja 36275, Inscripción I/A 3(17/07/2024) Datos Publicación: Registro Navarra, Boletín 142, Página 35013, Anuncio 330061 | 24/07/2024 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 330061 Navarra - 24/07/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Administrador Solidario | PAJARES PANIAGUA JOSE MIGUEL |
Datos Registrales: Sección 8, Hoja 36275, Inscripción I/A 3(17/07/2024) Datos Publicación: Registro Navarra, Boletín 142, Página 35013, Anuncio 330061 | 24/07/2024 | Estructura Legal |
Capital SocialCapital Social Capital Social: 43.400,00 € | 24/07/2024 | Estructura Legal |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Solidario | NARROS MARTIN MISAEL | 24/10/2016 | 17/07/2024 |
| 24/07/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Solidario | PAJARES PANIAGUA JOSE MIGUEL | 17/07/2024 | - |
| 24/07/2024 | Estructura Corporativa |
Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: Crédito suspendido Opinión de crédito anterior: 1.000,00 € | 24/07/2024 | Riesgo Comercial |
Rating (Disminución)Rating (Disminución) Rating: 6/20 (Riesgo Alto) Rating previo: 7/20 (Riesgo Medio-Alto) | 24/07/2024 | Riesgo Comercial |
Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2022)Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2022) () cifras expresadas en Euros | 12/08/2023 | Información Financiera |
Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: 1.000,00 € Opinión de crédito anterior: 5.000,00 € | 12/08/2023 | Riesgo Comercial |
Rating (Disminución)Rating (Disminución) Rating: 7/20 (Riesgo Medio-Alto) Rating previo: 17/20 (Riesgo Bajo) | 12/08/2023 | Riesgo Comercial |
Depósito de Cuentas Anuales disponible (2022) IndividualDepósito de Cuentas Anuales disponible (2022) Individual ()
undefined
| 11/08/2023 | Información Financiera |