Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: Crédito suspendido Opinión de crédito anterior: 1.000,00 € | 27/03/2023 | Riesgo Comercial |
Score de Liquidez (No Calificable)Score de Liquidez (No Calificable) Score de Liquidez: SCORE010 Score de Liquidez previo
: 35/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – alta) | 27/03/2023 | Riesgo Comercial |
BORME (Extinción)BORME (Extinción) Extinción - Nº anuncio: 148352 Madrid - 27/03/2023 Datos Registrales: Tomo 34008, Folio 172, Sección 8, Hoja 611999, Inscripción I/A 3(17/03/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 59, Página 15560, Anuncio 148352 | 27/03/2023 | Estructura Legal |
BORME (Disolución)BORME (Disolución) Disolución - Nº anuncio: 148352 Madrid - 27/03/2023 Datos Registrales: Tomo 34008, Folio 172, Sección 8, Hoja 611999, Inscripción I/A 3(17/03/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 59, Página 15560, Anuncio 148352 | 27/03/2023 | Estructura Legal |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 148352 Madrid - 27/03/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Administrador Único | LOPEZ LOPEZ CARMEN |
Datos Registrales: Tomo 34008, Folio 172, Sección 8, Hoja 611999, Inscripción I/A 3(17/03/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 59, Página 15560, Anuncio 148352 | 27/03/2023 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 148352 Madrid - 27/03/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Liquidador | LOPEZ LOPEZ CARMEN |
Datos Registrales: Tomo 34008, Folio 172, Sección 8, Hoja 611999, Inscripción I/A 3(17/03/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 59, Página 15560, Anuncio 148352 | 27/03/2023 | Estructura Legal |
Accionistas (Accionista Histórico)Accionistas (Accionista Histórico) | 27/03/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | RAMIREZ ESTEBAN ANTONIO | 12/11/2015 | 17/03/2023 |
| 27/03/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Único | LOPEZ LOPEZ CARMEN | 11/11/2015 | 17/03/2023 |
| 27/03/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Liquidador | LOPEZ LOPEZ CARMEN | - | 17/03/2023 |
| 27/03/2023 | Estructura Corporativa |
Rating (Suspendido)Rating (Suspendido) Rating: 0/20 (Apreciación suspendida) Rating previo: (Riesgo Bajo) | 27/03/2023 | Riesgo Comercial |
Situación de la empresa (Situación De La Empresa)Situación de la empresa (Situación De La Empresa) Situación de la empresa: Extinción Situación de la empresa: Activa | 27/03/2023 | Riesgo Comercial |