Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/03/2023)Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/03/2023) () cifras expresadas en Euros | 09/09/2024 | Información Financiera |
Datos Financieros de la memoria (Distribución De Resultados)Datos Financieros de la memoria (Distribución De Resultados) Fuente: Memoria 2023 cifras expresadas en Euros | 09/09/2024 | Elementos Financieros |
Opinión de Crédito (Variación)Opinión de Crédito (Variación) Opinión de crédito: 60.000,00 € Opinión de crédito anterior: 55.000,00 € | 09/09/2024 | Riesgo Comercial |
Rating (Disminución)Rating (Disminución) Rating: 11/20 (Riesgo Medio-Bajo) Rating previo: 12/20 (Riesgo Medio-Bajo) | 09/09/2024 | Riesgo Comercial |
Depósito de Cuentas Anuales disponible (2023) IndividualDepósito de Cuentas Anuales disponible (2023) Individual ()
undefined
| 06/09/2024 | Información Financiera |
Directivos Funcionales (Nombramiento)Directivos Funcionales (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable de Importación | BERNEDA MARTIN FRANCESC XAVIER | 27/05/2024 | - |
| 27/05/2024 | Estructura Corporativa |
Datos comerciales de la memoria (Bancos)Datos comerciales de la memoria (Bancos) Entidad: BANCO SANTANDER, S.A.
| 27/05/2024 | Información Comercial |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable Financiero | BERNEDA MARTIN DAVID | 25/06/2012 | 27/05/2024 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable Financiero | BERNEDA MARTIN DAVID | 25/06/2012 | - |
| 27/05/2024 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Nombramiento)Directivos Funcionales (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable Financiero | COLLADO VALVERDE CRISTINA | 27/05/2024 | - |
| 27/05/2024 | Estructura Corporativa |
Identificación (Datos De Contacto)Identificación (Datos De Contacto) | 27/05/2024 | Resumen Ejecutivo |
Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: 55.000,00 € Opinión de crédito anterior: 65.000,00 € | 03/04/2024 | Riesgo Comercial |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 64379 Barcelona - 07/02/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado Solidario | RODRIGUEZ COBOS SERGIO |
Datos Registrales: Tomo 30311, Folio 29, Sección 8, Hoja 80751, Inscripción I/A 25(31/01/2024) Datos Publicación: Registro Barcelona, Boletín 27, Página 6755, Anuncio 64379 | 07/02/2024 | Estructura Legal |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | RODRIGUEZ COBOS SERGIO | 31/01/2024 | - |
| 07/02/2024 | Estructura Corporativa |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 13418 Barcelona - 10/01/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado | BERNEDA RIBERA FRANCISCO | Apoderado Solidario | MOLLFULLEDA LOPEZ VICTORIA |
Datos Registrales: Tomo 30311, Folio 29, Sección 8, Hoja 80751, Inscripción I/A 24(02/01/2024) Datos Publicación: Registro Barcelona, Boletín 7, Página 1414, Anuncio 13418 | 10/01/2024 | Estructura Legal |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | MOLLFULLEDA LOPEZ VICTORIA | 04/08/2023 | 02/01/2024 |
| 10/01/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | BERNEDA RIBERA FRANCISCO | - | 02/01/2024 |
| 10/01/2024 | Estructura Corporativa |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 366312 Barcelona - 14/08/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado Solidario | MOLLFULLEDA LOPEZ VICTORIA |
Datos Registrales: Tomo 30311, Folio 29, Sección 8, Hoja 80751, Inscripción I/A 23(04/08/2023) Datos Publicación: Registro Barcelona, Boletín 154, Página 39009, Anuncio 366312 | 14/08/2023 | Estructura Legal |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | MOLLFULLEDA LOPEZ VICTORIA | 04/08/2023 | - |
| 14/08/2023 | Estructura Corporativa |
Distribución de empleados (Distribución De Empleados)Distribución de empleados (Distribución De Empleados) | 02/08/2023 | Información Comercial |
Score de Liquidez (Variación)Score de Liquidez (Variación) Score de Liquidez: 60/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – baja) Score de Liquidez previo
: 51/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – alta) | 02/07/2023 | Riesgo Comercial |