Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: 700.000,00 € Opinión de crédito anterior: 750.000,00 € | 03/07/2024 | Riesgo Comercial |
Opinión de Crédito (Variación)Opinión de Crédito (Variación) Opinión de crédito: 750.000,00 € Opinión de crédito anterior: 410.000,00 € | 06/04/2024 | Riesgo Comercial |
Rating (Variación)Rating (Variación) Rating: 10/20 (Riesgo Medio-Alto) Rating previo: 7/20 (Riesgo Medio-Alto) | 06/04/2024 | Riesgo Comercial |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable Financiero | LEAL JOSE MANUEL | 17/09/2021 | 09/02/2024 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable Financiero | LEAL JOSE MANUEL | 17/09/2021 | - |
| 09/02/2024 | Estructura Corporativa |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 19387 Valencia - 12/01/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado | TARAZONA MOTES ANA ROSARIO |
Datos Registrales: Tomo 4705, Folio 206, Sección 8, Hoja 30564, Inscripción I/A 24(05/01/2024) Datos Publicación: Registro Valencia, Boletín 9, Página 1990, Anuncio 19387 | 12/01/2024 | Estructura Legal |
Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: 410.000,00 € Opinión de crédito anterior: 650.000,00 € | 06/01/2024 | Riesgo Comercial |
Rating (Disminución)Rating (Disminución) Rating: 7/20 (Riesgo Medio-Alto) Rating previo: 8/20 (Riesgo Medio-Alto) | 06/01/2024 | Riesgo Comercial |
Comportamiento de Pagos Paydex (Disponible)Comportamiento de Pagos Paydex (Disponible) D&B Paydex: 80 Media de días de demora en pagos: 0
| 22/12/2023 | Riesgo Comercial |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 527717 Valencia - 12/12/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Auditor | EESAUDIT SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL |
Datos Registrales: Tomo 4705, Folio 205, Sección 8, Hoja 30564, Inscripción I/A 23(01/12/2023) Datos Publicación: Registro Valencia, Boletín 234, Página 56167, Anuncio 527717 | 12/12/2023 | Estructura Legal |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Auditor | BARVIL AUDITORIA Y CONSULTORIA SOCIEDAD LIMITADA | 09/06/2021 | 12/12/2023 |
| 12/12/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Auditor | EESAUDIT SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL | 01/12/2023 | - |
| 12/12/2023 | Estructura Corporativa |
Comportamiento de Pagos (Modificación/Baja ASNEF Empresas)Comportamiento de Pagos (Modificación/Baja ASNEF Empresas) | 19/06/2023 | Riesgo Comercial |
Comportamiento de pagos (Alta ASNEF Empresas)Comportamiento de pagos (Alta ASNEF Empresas) | 05/06/2023 | Riesgo Comercial |
Denominaciones y Marcas (Alta Marca)Denominaciones y Marcas (Alta Marca) Expediente: M4176540 Ámbito: NACIONAL Tipo: DENOMINATIVA Nombre: TARA | 17/05/2023 | Información Comercial |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero Delegado | TARAZONA RIBERA FRANCESC XAVIER | 06/05/2010 | 31/01/2023 |
| 08/02/2023 | Estructura Corporativa |
BORME (Otros Conceptos)BORME (Otros Conceptos) Otros conceptos - Nº anuncio: 68903 Valencia - 08/02/2023 Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios. Datos Registrales: Tomo 4705, Folio 205, Sección 8, Hoja 30564, Inscripción I/A 22(31/01/2023) Datos Publicación: Registro Valencia, Boletín 27, Página 7149, Anuncio 68903 | 08/02/2023 | Estructura Legal |
BORME (Modificaciones Estatutarias)BORME (Modificaciones Estatutarias) Modificaciones estatutarias - Nº anuncio: 68903 Valencia - 08/02/2023 Otros conceptos: Articulo 26 modificado en cuanto al sistema de retribución del cargo. . Artículos cuya redacción se modifica: Articulo 26 modificado en cuanto al sistema de retribución del cargo. . Datos Registrales: Tomo 4705, Folio 205, Sección 8, Hoja 30564, Inscripción I/A 22(31/01/2023) Datos Publicación: Registro Valencia, Boletín 27, Página 7149, Anuncio 68903 | 08/02/2023 | Estructura Legal |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 68903 Valencia - 08/02/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Consejero | TARAZONA MOTES ALFONSO JOSE | Consejero | TARAZONA RIBERA MATILDE | Secretario | TARAZONA RIBERA FRANCESC XAVIER | Consejero | TARAZONA TARAZONA FRANCISCO | Consejero | TARAZONA RIBERA FRANCESC XAVIER | Consejero Delegado Solidario | TARAZONA RIBERA FRANCESC XAVIER | Consejero | TARAZONA MOTES ANA ROSARIO | Consejero | TARAZONA TARAZONA IDELFONSO | Presidente | TARAZONA MOTES ALFONSO JOSE | Consejero Delegado Solidario | TARAZONA MOTES ALFONSO JOSE |
Datos Registrales: Tomo 4705, Folio 205, Sección 8, Hoja 30564, Inscripción I/A 22(31/01/2023) Datos Publicación: Registro Valencia, Boletín 27, Página 7149, Anuncio 68903 | 08/02/2023 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 68903 Valencia - 08/02/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Administrador Solidario | TARAZONA MOTES ALFONSO JOSE | Administrador Solidario | TARAZONA RIBERA FRANCESC XAVIER |
Datos Registrales: Tomo 4705, Folio 205, Sección 8, Hoja 30564, Inscripción I/A 22(31/01/2023) Datos Publicación: Registro Valencia, Boletín 27, Página 7149, Anuncio 68903 | 08/02/2023 | Estructura Legal |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Secretario | TARAZONA RIBERA FRANCESC XAVIER | 06/05/2010 | 31/01/2023 |
| 08/02/2023 | Estructura Corporativa |