Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Presidente | LOPEZ GALVEZ JOSE JESUS | 14/12/2022 | - |
| 27/12/2022 | Estructura Corporativa |
BORME (Otros Conceptos)BORME (Otros Conceptos) Otros conceptos - Nº anuncio: 562145 Alicante/Alacant - 23/12/2022 Otros conceptos: Modificación de la totalidad de los Estatutos Sociales Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración. Datos Registrales: Tomo 2071, Folio 16, Sección 8, Hoja 45471, Inscripción I/A 3(14/12/2022) Datos Publicación: Registro Alicante/Alacant, Boletín 243, Página 59118, Anuncio 562145 | 23/12/2022 | Estructura Legal |
BORME (Cambio De Domicilio Social)BORME (Cambio De Domicilio Social) Cambio de domicilio social - Nº anuncio: 562145 Alicante/Alacant - 23/12/2022 Domicilio Social: DENIA 103 ALACANT/ALICANTE Datos Registrales: Tomo 2071, Folio 16, Sección 8, Hoja 45471, Inscripción I/A 3(14/12/2022) Datos Publicación: Registro Alicante/Alacant, Boletín 243, Página 59118, Anuncio 562145 | 23/12/2022 | Estructura Legal |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 562145 Alicante/Alacant - 23/12/2022
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Administrador Único | GARCIA ENCINAS MARIA MERCEDES |
Datos Registrales: Tomo 2071, Folio 16, Sección 8, Hoja 45471, Inscripción I/A 3(14/12/2022) Datos Publicación: Registro Alicante/Alacant, Boletín 243, Página 59118, Anuncio 562145 | 23/12/2022 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 562145 Alicante/Alacant - 23/12/2022
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Consejero | LOPEZ GARRIDO SALOME DE LOS ANGELES | Presidente | LOPEZ GALVEZ JOSE JESUS | Secretario | RIERA BEVIA JOSE VICENTE | Consejero | IVORRA MIRALLES FRANCISCO | Vicepresidente | IVORRA MIRALLES FRANCISCO | Consejero | LOPEZ GALVEZ JOSE JESUS | Consejero | RIERA BEVIA JOSE VICENTE | Consejero Delegado Solidario | LOPEZ GARRIDO SALOME DE LOS ANGELES | Consejero Delegado Solidario | RIERA BEVIA JOSE VICENTE |
Datos Registrales: Tomo 2071, Folio 16, Sección 8, Hoja 45471, Inscripción I/A 3(14/12/2022) Datos Publicación: Registro Alicante/Alacant, Boletín 243, Página 59118, Anuncio 562145 | 23/12/2022 | Estructura Legal |
BORME (Pérdida Del Carácter De Unipersonalidad)BORME (Pérdida Del Carácter De Unipersonalidad) Pérdida del carácter de unipersonalidad - Nº anuncio: 562145 Alicante/Alacant - 23/12/2022 Datos Registrales: Tomo 2071, Folio 16, Sección 8, Hoja 45471, Inscripción I/A 3(14/12/2022) Datos Publicación: Registro Alicante/Alacant, Boletín 243, Página 59118, Anuncio 562145 | 23/12/2022 | Estructura Legal |
Datos Financieros de la memoria (Distribución De Resultados)Datos Financieros de la memoria (Distribución De Resultados) Fuente: Memoria 2021 cifras expresadas en Euros | 19/12/2022 | Elementos Financieros |
Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2021)Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2021) () cifras expresadas en Euros | 15/12/2022 | Información Financiera |
Cifra de empleados (Cifra De Empleados)Cifra de empleados (Cifra De Empleados) | 15/12/2022 | Información Comercial |
Opinión de Crédito (Variación)Opinión de Crédito (Variación) Opinión de crédito: 170.000,00 € Opinión de crédito anterior: 85.000,00 € | 15/12/2022 | Riesgo Comercial |
Rating (Variación)Rating (Variación) Rating: 17/20 (Riesgo Bajo) Rating previo: 15/20 (Riesgo Medio-Bajo) | 15/12/2022 | Riesgo Comercial |
Depósito de Cuentas Anuales disponible (2021) IndividualDepósito de Cuentas Anuales disponible (2021) Individual ()
undefined
| 14/12/2022 | Información Financiera |
Identificación (Datos De Contacto)Identificación (Datos De Contacto) | 09/11/2022 | Resumen Ejecutivo |