Situación de la empresa (Situación De La Empresa)Situación de la empresa (Situación De La Empresa) Situación de la empresa: Extinción Situación de la empresa: Procedimientos de fin de vida | 08/05/2024 | Riesgo Comercial |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 213586 Navarra - 07/05/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Administrador Solidario | VILLOSLADA MARTIN CIPRIANO | Administrador Solidario | AIZPUN LOGROÑO MONTSERRAT | Administrador Solidario | VILLOSLADA AIZPUN AMAYA |
Datos Registrales: Tomo 204, Folio 29, Sección 8, Hoja 4355, Inscripción I/A 37(25/04/2024) Datos Publicación: Registro Navarra, Boletín 87, Página 22670, Anuncio 213586 | 07/05/2024 | Estructura Legal |
BORME (Extinción)BORME (Extinción) Extinción - Nº anuncio: 213586 Navarra - 07/05/2024 Datos Registrales: Tomo 204, Folio 29, Sección 8, Hoja 4355, Inscripción I/A 37(25/04/2024) Datos Publicación: Registro Navarra, Boletín 87, Página 22670, Anuncio 213586 | 07/05/2024 | Estructura Legal |
BORME (Otros Conceptos)BORME (Otros Conceptos) Otros conceptos - Nº anuncio: 213586 Navarra - 07/05/2024 Otros conceptos: Extinguida la Sociedad por su fusión por absorción con "INVERSIONES ARGUELLES, S.L.", y cancelados sus asientos, no expidiéndose la certificación establecida por el artículo 233.2 RRM por no existir asiento alguno que haya de quedar vigente. Datos Registrales: Tomo 204, Folio 29, Sección 8, Hoja 4355, Inscripción I/A 37(25/04/2024) Datos Publicación: Registro Navarra, Boletín 87, Página 22670, Anuncio 213586 | 07/05/2024 | Estructura Legal |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 213586 Navarra - 07/05/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado | VILLOSLADA MARTIN CIPRIANO | Apoderado Mancomunado | VILLOSLADA MARTIN ADOLFO | Apoderado Solidario | VILLOSLADA MARTIN ADOLFO | Apoderado | PERICH ROCA JUAN | Apoderado | GARCIA ABARZUZA JUAN CRUZ | Apoderado Solidario | VILLOSLADA MARTIN AURELIO | Apoderado Mancomunado | VILLOSLADA MARTIN AURELIO | Apoderado Solidario | VILLOSLADA MARTIN CIPRIANO | Apoderado | ECEOLAZA VILLANUEVA JULIO | Apoderado Mancomunado | VILLOSLADA MARTIN CIPRIANO |
Datos Registrales: Tomo 204, Folio 29, Sección 8, Hoja 4355, Inscripción I/A 37(25/04/2024) Datos Publicación: Registro Navarra, Boletín 87, Página 22670, Anuncio 213586 | 07/05/2024 | Estructura Legal |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | GARCIA ABARZUZA JUAN CRUZ | - | 25/04/2024 |
| 07/05/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | ECEOLAZA VILLANUEVA JULIO | - | 25/04/2024 |
| 07/05/2024 | Estructura Corporativa |
Situación de la empresa (Situación De La Empresa)Situación de la empresa (Situación De La Empresa) Situación de la empresa: Extinción Situación de la empresa: Procedimientos de fin de vida | 07/05/2024 | Riesgo Comercial |
Participaciones (Participación Histórica)Participaciones (Participación Histórica) | 17/04/2024 | Estructura Corporativa |
Participaciones (Participación Histórica)Participaciones (Participación Histórica) | 17/04/2024 | Estructura Corporativa |
Participaciones (Participación Histórica)Participaciones (Participación Histórica) | 17/04/2024 | Estructura Corporativa |
Score de Liquidez (No Calificable)Score de Liquidez (No Calificable) Score de Liquidez: SCORE010 Score de Liquidez previo
: 79/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – baja) | 17/04/2024 | Riesgo Comercial |
Accionistas (Accionista Histórico)Accionistas (Accionista Histórico) | 17/04/2024 | Estructura Corporativa |
Accionistas (Accionista Histórico)Accionistas (Accionista Histórico) | 17/04/2024 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable Comercial | BASTARDO PELAYO AITOR | 12/11/2015 | 17/04/2024 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable Comercial | BASTARDO PELAYO AITOR | 12/11/2015 | - |
| 17/04/2024 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable Financiero | BASTARDO PELAYO AITOR | 02/12/2011 | 17/04/2024 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable Financiero | BASTARDO PELAYO AITOR | 02/12/2011 | - |
| 17/04/2024 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Gerente | BASTARDO PELAYO AITOR | 02/12/2011 | 17/04/2024 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Gerente | BASTARDO PELAYO AITOR | 02/12/2011 | - |
| 17/04/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | VILLOSLADA MARTIN CIPRIANO | 23/11/2000 | 17/04/2024 |
| 17/04/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | VILLOSLADA MARTIN AURELIO | 23/11/2000 | 17/04/2024 |
| 17/04/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | VILLOSLADA MARTIN ADOLFO | 23/11/2000 | 17/04/2024 |
| 17/04/2024 | Estructura Corporativa |