Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | VILLOSLADA MARTIN ADOLFO | 23/11/2000 | 17/04/2024 |
| 17/04/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Solidario | VILLOSLADA MARTIN CIPRIANO | 28/03/2007 | 17/04/2024 |
| 17/04/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Solidario | VILLOSLADA AIZPUN AMAYA | 10/02/2012 | 17/04/2024 |
| 17/04/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Solidario | AMPUN LOGRONO MONSERRAT | 23/02/2005 | 17/04/2024 |
| 17/04/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Solidario | AIZPUN LOGRONO MONTSERRAT | 28/03/2007 | 17/04/2024 |
| 17/04/2024 | Estructura Corporativa |
Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: Crédito suspendido Opinión de crédito anterior: 270.000,00 € | 17/04/2024 | Riesgo Comercial |
Rating (Suspendido)Rating (Suspendido) Rating: 0/20 (Apreciación suspendida) Rating previo: (Riesgo Bajo) | 17/04/2024 | Riesgo Comercial |
Situación de la empresa (Situación De La Empresa)Situación de la empresa (Situación De La Empresa) Situación de la empresa: Extinción Situación de la empresa: Activa | 17/04/2024 | Riesgo Comercial |
Datos Financieros de la memoria (Distribución De Resultados)Datos Financieros de la memoria (Distribución De Resultados) Fuente: Memoria 2022 cifras expresadas en Euros | 15/11/2023 | Elementos Financieros |
Score de Liquidez (Disminución)Score de Liquidez (Disminución) Score de Liquidez: 77/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – baja) Score de Liquidez previo
: 97/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos baja) | 13/11/2023 | Riesgo Comercial |
Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2022)Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2022) () cifras expresadas en Euros | 13/11/2023 | Información Financiera |
ActividadActividad Actividad CNAE: 6810 - Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia Actividad Informa: 1833000 - Promocion inmobiliaria Actividad Sic: 6531 - Agencias inmobiliarias, administradores de fincas
| 13/11/2023 | Información Comercial |
Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: 270.000,00 € Opinión de crédito anterior: 290.000,00 € | 13/11/2023 | Riesgo Comercial |
Rating (Disminución)Rating (Disminución) Rating: 17/20 (Riesgo Bajo) Rating previo: 18/20 (Riesgo Bajo) | 13/11/2023 | Riesgo Comercial |
Depósito de Cuentas Anuales disponible (2022) IndividualDepósito de Cuentas Anuales disponible (2022) Individual ()
undefined
| 09/11/2023 | Información Financiera |
Prensa (Anuncios Legales)Prensa (Anuncios Legales) Fecha: 18/08/2023 Publicación: EL MUNDO DEL SIGLO VEINTIUNO Las sociedades Inversiones Arguelles S.L., Inversiones Aizladas Siglo XXI S.L., Compañía Ejecen, S.L., e Inversiones Yunque, S.L. en sus respectivas Juntas Generales Extraordinarias y Universales de socios de fecha 10 de julio de 2023 aprobaron la fusión por absorción de Inversiones Aizladas Siglo XXI S.L., Compañía Ejecen, S.L., e Inversiones Yunque, S.L. (Sociedades Absorbidas), por parte de Inversiones Arguelles S.L. (Sociedad Absorbente), | 18/08/2023 | Estructura Legal |
BORME (Fusión Y Absorción De Empresas)BORME (Fusión Y Absorción De Empresas) Fusión y absorción de empresas - Nº anuncio: 5422 - 09/08/2023 Otros conceptos: De conformidad con el artículo 10 del Real Decreto-Ley 5/2023, de 28 de junio, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles (en adelante, LME), se hace público que la sociedades Inversiones Arguelles S.L., Inversiones Aizladas Siglo XXI S.L., Compañía Ejecen, S.L., e Inversiones Yunque, S.L. en sus respectivas Juntas Generales Extraordinarias y Universales de socios de fecha 10 de julio de 2023 aprobaron por unanimidad la fusión por absorción de Inversiones Aizladas Siglo XXI S.L., Compañía Ejecen, S.L., e Inversiones Yunque, S.L. (Sociedades Absorbidas), por parte de Inversiones Arguelles S.L. ("Sociedad Absorbente"), con disolución sin liquidación de aquéllas, y adquisición por sucesión universal de sus patrimonios, activos y pasivos por parte de la sociedad absorbente. La fusión se realiza conforme al procedimiento de acuerdo unánime de fusión regulado en el artículo 8 LME que ha sido adoptado conforme al proyecto común de fusión redactado por los... Datos Registrales: Inscripción ID: A230030637-1 Datos Publicación: Registro , Boletín 151, Página 6529, Anuncio 5422 | 10/08/2023 | Estructura Legal |
Distribución de empleados (Distribución De Empleados)Distribución de empleados (Distribución De Empleados) | 19/01/2023 | Información Comercial |
Datos Financieros de la memoria (Distribución De Resultados)Datos Financieros de la memoria (Distribución De Resultados) Fuente: Memoria 2021 cifras expresadas en Euros | 22/12/2022 | Elementos Financieros |
Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2021)Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2021) () cifras expresadas en Euros | 21/12/2022 | Información Financiera |