Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable de Operaciones | GARCIA COMA ANTONIO FERNANDO | 02/10/2020 | 14/03/2023 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable de Operaciones | GARCIA COMA ANTONIO FERNANDO | 02/10/2020 | - |
| 14/03/2023 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable de Marketing | SANCHEZ GÓMEZ ALBERTO | 20/04/2016 | 14/03/2023 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable de Marketing | SANCHEZ GÓMEZ ALBERTO | 20/04/2016 | - |
| 14/03/2023 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director General | GARCIA COMA ANTONIO FERNANDO | 08/03/2010 | 14/03/2023 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director General | GARCIA COMA ANTONIO FERNANDO | 08/03/2010 | - |
| 14/03/2023 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Nombramiento)Directivos Funcionales (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Responsable de Contabilidad | MARTINEZ LOURDES | 06/03/2023 | - |
| 14/03/2023 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Nombramiento)Directivos Funcionales (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable de Marketing | GARCES NACHO | 14/03/2023 | - |
| 14/03/2023 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Nombramiento)Directivos Funcionales (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director General | CARBO FERNANDEZ CARLOS | 14/03/2023 | - |
| 14/03/2023 | Estructura Corporativa |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 105630 Barcelona - 01/03/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado Solidario Mancomunado | MARTIN GONZALEZ MONTSERRAT | Apoderado Solidario Mancomunado | MIRO MAÑOSA JORDI | Apoderado Mancomunado | ROURE GREOLES MANUEL |
Datos Registrales: Tomo 40405, Folio 91, Sección 8, Hoja 367156, Inscripción I/A 15(22/02/2023) Datos Publicación: Registro Barcelona, Boletín 42, Página 11059, Anuncio 105630 | 01/03/2023 | Estructura Legal |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | GARCIA COMA ALBA | 07/06/2010 | 22/02/2023 |
| 01/03/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | ROURE GREOLES MANUEL | 22/02/2023 | - |
| 01/03/2023 | Estructura Corporativa |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 105630 Barcelona - 01/03/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado | MARTIN GONZALEZ MONTSERRAT | Apoderado | GARCIA COMA ALBA | Apoderado Solidario | MIRO MAÑOSA JORDI |
Datos Registrales: Tomo 40405, Folio 91, Sección 8, Hoja 367156, Inscripción I/A 15(22/02/2023) Datos Publicación: Registro Barcelona, Boletín 42, Página 11059, Anuncio 105630 | 01/03/2023 | Estructura Legal |
BORME (Modificaciones Estatutarias)BORME (Modificaciones Estatutarias) Modificaciones estatutarias - Nº anuncio: 94917 Barcelona - 23/02/2023 Otros conceptos: MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 8 Y 9 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. TRANSMISION DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES. Artículos cuya redacción se modifica: MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 8 Y 9 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. TRANSMISION DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES. Datos Registrales: Tomo 40405, Folio 91, Sección 8, Hoja 367156, Inscripción I/A 14(16/02/2023) Datos Publicación: Registro Barcelona, Boletín 38, Página 9938, Anuncio 94917 | 24/02/2023 | Estructura Legal |
Accionistas (Accionista Histórico)Accionistas (Accionista Histórico) | 09/02/2023 | Estructura Corporativa |
Accionistas (Alta Accionista)Accionistas (Alta Accionista) | 09/02/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Único | DOGA GRUP EMPRESARIAL SL REPR.143 RRM GARCIA COMA ANTONIO FERNANDO | 30/04/2008 | 01/02/2023 |
| 08/02/2023 | Estructura Corporativa |
BORME (Otros Conceptos)BORME (Otros Conceptos) Otros conceptos - Nº anuncio: 67390 Barcelona - 08/02/2023 Otros conceptos: CAMBIO DE SOCIO UNICO SIENDO EL NUEVO SOCIO UNICO LA SOCIEDAD GLOBAL MASCATE SL. Datos Registrales: Tomo 40405, Folio 91, Sección 8, Hoja 367156, Inscripción I/A 13(01/02/2023) Datos Publicación: Registro Barcelona, Boletín 27, Página 7004, Anuncio 67390 | 08/02/2023 | Estructura Legal |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 67390 Barcelona - 08/02/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Administrador Único | DOGA GRUP EMPRESARIAL SL Repr.143 RRM GARCIA COMA ANTONIO FERNANDO |
Datos Registrales: Tomo 40405, Folio 91, Sección 8, Hoja 367156, Inscripción I/A 13(01/02/2023) Datos Publicación: Registro Barcelona, Boletín 27, Página 7004, Anuncio 67390 | 08/02/2023 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 67390 Barcelona - 08/02/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Administrador Único | GLOBAL MASCATE SL Repr.143 RRM CARBO FERNANDEZ CARLOS |
Datos Registrales: Tomo 40405, Folio 91, Sección 8, Hoja 367156, Inscripción I/A 13(01/02/2023) Datos Publicación: Registro Barcelona, Boletín 27, Página 7004, Anuncio 67390 | 08/02/2023 | Estructura Legal |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Único | GLOBAL MASCATE SL REPR.143 RRM CARBO FERNANDEZ CARLOS | 01/02/2023 | - |
| 08/02/2023 | Estructura Corporativa |
Datos comerciales de la memoria (Desglose De Ventas)Datos comerciales de la memoria (Desglose De Ventas) Desglose de ventas: El 70,28% de su cifra de negocio corresponde a servicios generales. | 07/02/2023 | Información Comercial |
Distribución de empleados (Distribución De Empleados)Distribución de empleados (Distribución De Empleados) | 07/02/2023 | Información Comercial |