Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Único | GARCIA SANCHEZ MARIA-ISABEL | 09/09/2024 | - |
| 16/09/2024 | Estructura Corporativa |
BORME (Otros Conceptos)BORME (Otros Conceptos) Otros conceptos - Nº anuncio: 398162 Madrid - 16/09/2024 Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único. Datos Registrales: Sección 8, Hoja 680918, Inscripción I/A 7(09/09/2024) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 178, Página 42195, Anuncio 398162 | 16/09/2024 | Estructura Legal |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 398162 Madrid - 16/09/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Administrador Solidario | ABALO GARCIA PAULA | Administrador Solidario | ABALO GARCIA MIGUEL |
Datos Registrales: Sección 8, Hoja 680918, Inscripción I/A 7(09/09/2024) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 178, Página 42195, Anuncio 398162 | 16/09/2024 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 398162 Madrid - 16/09/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Administrador Único | GARCIA SANCHEZ MARIA-ISABEL |
Datos Registrales: Sección 8, Hoja 680918, Inscripción I/A 7(09/09/2024) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 178, Página 42195, Anuncio 398162 | 16/09/2024 | Estructura Legal |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Solidario | ABALO GARCIA PAULA | 05/10/2023 | 09/09/2024 |
| 16/09/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Solidario | ABALO GARCIA MIGUEL | 05/10/2023 | 09/09/2024 |
| 16/09/2024 | Estructura Corporativa |
Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2023)Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2023) () cifras expresadas en Euros | 12/08/2024 | Información Financiera |
Datos Financieros de la memoria (Distribución De Resultados)Datos Financieros de la memoria (Distribución De Resultados) Fuente: Memoria 2023 cifras expresadas en Euros | 12/08/2024 | Elementos Financieros |
Opinión de Crédito (Variación)Opinión de Crédito (Variación) Opinión de crédito: 55.000,00 € Opinión de crédito anterior: 49.000,00 € | 12/08/2024 | Riesgo Comercial |
Rating (Variación)Rating (Variación) Rating: 17/20 (Riesgo Bajo) Rating previo: 13/20 (Riesgo Medio-Bajo) | 12/08/2024 | Riesgo Comercial |
Depósito de Cuentas Anuales disponible (2023) IndividualDepósito de Cuentas Anuales disponible (2023) Individual ()
undefined
| 09/08/2024 | Información Financiera |
BORME (Otros Conceptos)BORME (Otros Conceptos) Otros conceptos - Nº anuncio: 437556 Madrid - 13/10/2023 Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios. Datos Registrales: Tomo 38268, Folio 43, Sección 8, Hoja 680918, Inscripción I/A 6(05/10/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 196, Página 46664, Anuncio 437556 | 13/10/2023 | Estructura Legal |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 437556 Madrid - 13/10/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Administrador Único | AYUSO RINCON JOSE LUIS |
Datos Registrales: Tomo 38268, Folio 43, Sección 8, Hoja 680918, Inscripción I/A 6(05/10/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 196, Página 46664, Anuncio 437556 | 13/10/2023 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 437556 Madrid - 13/10/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Administrador Solidario | ABALO GARCIA PAULA | Administrador Solidario | ABALO GARCIA MIGUEL |
Datos Registrales: Tomo 38268, Folio 43, Sección 8, Hoja 680918, Inscripción I/A 6(05/10/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 196, Página 46664, Anuncio 437556 | 13/10/2023 | Estructura Legal |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Único | AYUSO RINCON JOSE LUIS | 20/10/2020 | 05/10/2023 |
| 13/10/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Solidario | ABALO GARCIA PAULA | 05/10/2023 | - |
| 13/10/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Solidario | ABALO GARCIA MIGUEL | 05/10/2023 | - |
| 13/10/2023 | Estructura Corporativa |
Rating (Disminución)Rating (Disminución) Rating: 13/20 (Riesgo Medio-Bajo) Rating previo: 15/20 (Riesgo Medio-Bajo) | 29/09/2023 | Riesgo Comercial |
Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2022)Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2022) () cifras expresadas en Euros | 29/09/2023 | Información Financiera |
Depósito de Cuentas Anuales disponible (2022) IndividualDepósito de Cuentas Anuales disponible (2022) Individual ()
undefined
| 29/09/2023 | Información Financiera |