BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 390728 Madrid - 04/09/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Representante | ACOSTA RAMIREZ MIGUEL PEDRO |
Datos Registrales: Tomo 42827, Folio 104, Sección 8, Hoja 678120, Inscripción I/A 43(28/08/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 168, Página 41605, Anuncio 390728 | 04/09/2023 | Estructura Legal |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 390728 Madrid - 04/09/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Representante | FERNANDEZ GARCIA LAURA |
Datos Registrales: Tomo 42827, Folio 104, Sección 8, Hoja 678120, Inscripción I/A 43(28/08/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 168, Página 41605, Anuncio 390728 | 04/09/2023 | Estructura Legal |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Otros | FERNANDEZ GARCIA LAURA | - | 28/08/2023 |
| 04/09/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Otros | ACOSTA RAMIREZ MIGUEL PEDRO | 28/08/2023 | - |
| 04/09/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | MARTIN CABRERA PEDRO | 20/09/2019 | 06/06/2023 |
| 13/06/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | BLAZQUEZ MARQUEZ ADOLFO | 02/10/2018 | 06/06/2023 |
| 13/06/2023 | Estructura Corporativa |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 268201 Madrid - 13/06/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado Solidario | BLAZQUEZ MARQUEZ ADOLFO | Apoderado Mancomunado | MARTIN CABRERA PEDRO |
Datos Registrales: Tomo 42827, Folio 104, Sección 8, Hoja 678120, Inscripción I/A 42(06/06/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 110, Página 28493, Anuncio 268201 | 13/06/2023 | Estructura Legal |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 201902 Madrid - 03/05/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado Mancomunado | VIOQUE RUIZ JOSE MARIA |
Datos Registrales: Tomo 42827, Folio 104, Sección 8, Hoja 678120, Inscripción I/A 41(24/04/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 82, Página 21382, Anuncio 201902 | 03/05/2023 | Estructura Legal |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 201901 Madrid - 03/05/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado Mancomunado | ECHEVERRIA CORTADA MARIA DOLORE | Apoderado Mancomunado | PEREZ FIUNTE JOSE LUIS | Apoderado Mancomunado | MADUEÑO MOYANO JUAN JOSE |
Datos Registrales: Tomo 42827, Folio 103, Sección 8, Hoja 678120, Inscripción I/A 40(24/04/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 82, Página 21382, Anuncio 201901 | 03/05/2023 | Estructura Legal |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | VIOQUE RUIZ JOSE MARIA | 24/10/2019 | 24/04/2023 |
| 03/05/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | PEREZ FIUNTE JOSE LUIS | 20/09/2019 | 24/04/2023 |
| 03/05/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | MADUEÑO MOYANO JUAN JOSE | 24/10/2019 | 24/04/2023 |
| 03/05/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | ECHEVERRIA CORTADA MARIA DOLORE | 24/10/2019 | 24/04/2023 |
| 03/05/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | GARCIA ROMERA JOSE ENRIQUE | 20/09/2019 | 07/02/2023 |
| 14/02/2023 | Estructura Corporativa |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 78874 Madrid - 14/02/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado Mancomunado | DAUDEN MARTINEZ JOSE ANTONIO | Apoderado Mancomunado | FERNANDEZ RODRIGUEZ ROSA ANA | Apoderado Mancomunado | DOMINGUEZ RODRIGUEZ JULIO | Apoderado Mancomunado | COMESAÑA ALVAREZ DARIO MANUEL | Apoderado Mancomunado | ILARREGUI YOLDI EDUARDO | Apoderado Mancomunado | LLUELMA LAYNEZ ANTONIO | Apoderado Mancomunado | GARCIA ROMERA JOSE ENRIQUE |
Datos Registrales: Tomo 42827, Folio 103, Sección 8, Hoja 678120, Inscripción I/A 39(07/02/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 31, Página 8180, Anuncio 78874 | 14/02/2023 | Estructura Legal |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | LLUELMA LAYNEZ ANTONIO | 20/09/2019 | 07/02/2023 |
| 14/02/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | ILARREGUI YOLDI EDUARDO | 20/09/2019 | 07/02/2023 |
| 14/02/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | FERNANDEZ RODRIGUEZ ROSA ANA | 20/09/2019 | 07/02/2023 |
| 14/02/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | DOMINGUEZ RODRIGUEZ JULIO | 20/09/2019 | 07/02/2023 |
| 14/02/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | DAUDEN MARTINEZ JOSE ANTONIO | 20/09/2019 | 07/02/2023 |
| 14/02/2023 | Estructura Corporativa |