Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2022)Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2022) () cifras expresadas en Euros | 26/09/2023 | Información Financiera |
Cifra de empleados (Cifra De Empleados)Cifra de empleados (Cifra De Empleados) | 26/09/2023 | Información Comercial |
Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: 3.000,00 € Opinión de crédito anterior: 4.000,00 € | 26/09/2023 | Riesgo Comercial |
Rating (Disminución)Rating (Disminución) Rating: 11/20 (Riesgo Medio-Bajo) Rating previo: 13/20 (Riesgo Medio-Bajo) | 26/09/2023 | Riesgo Comercial |
Depósito de Cuentas Anuales disponible (2022) IndividualDepósito de Cuentas Anuales disponible (2022) Individual ()
undefined
| 07/09/2023 | Información Financiera |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Solidario | PEREZ IGLESIAS OLGA | 22/03/2023 | - |
| 29/03/2023 | Estructura Corporativa |
Score de Liquidez (Disminución)Score de Liquidez (Disminución) Score de Liquidez: 53/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – alta) Score de Liquidez previo
: 71/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – baja) | 29/03/2023 | Riesgo Comercial |
DireccionesDirecciones Dato: CALLE DE MATA 23 P. 4 PTA. 1 08301 MATARO Barcelona | 29/03/2023 | Estructura Legal |
BORME (Cambio De Domicilio Social)BORME (Cambio De Domicilio Social) Cambio de domicilio social - Nº anuncio: 152435 Barcelona - 29/03/2023 Domicilio Social: DE MATA 23 P. 4 PTA. 1 MATARO Datos Registrales: Tomo 43732, Folio 53, Sección 8, Hoja 436754, Inscripción I/A 4(22/03/2023) Datos Publicación: Registro Barcelona, Boletín 61, Página 16048, Anuncio 152435 | 29/03/2023 | Estructura Legal |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 152435 Barcelona - 29/03/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Administrador Único | CUENCA MARTINEZ GERARD |
Datos Registrales: Tomo 43732, Folio 53, Sección 8, Hoja 436754, Inscripción I/A 4(22/03/2023) Datos Publicación: Registro Barcelona, Boletín 61, Página 16048, Anuncio 152435 | 29/03/2023 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 152435 Barcelona - 29/03/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Administrador Solidario | BORRELL VENTURA JOAN | Administrador Solidario | PEREZ IGLESIAS OLGA |
Datos Registrales: Tomo 43732, Folio 53, Sección 8, Hoja 436754, Inscripción I/A 4(22/03/2023) Datos Publicación: Registro Barcelona, Boletín 61, Página 16048, Anuncio 152435 | 29/03/2023 | Estructura Legal |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Único | CUENCA MARTINEZ GERARD | 24/04/2013 | 22/03/2023 |
| 29/03/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Solidario | BORRELL VENTURA JOAN | 22/03/2023 | - |
| 29/03/2023 | Estructura Corporativa |