Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero | AYJON PEREDA FRANCISCO JOSE | 08/06/2023 | - |
| 15/06/2023 | Estructura Corporativa |
BORME (Reelecciones)BORME (Reelecciones) Reelecciones - Nº anuncio: 272260 Madrid - 15/06/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Consejero Delegado Solidario | TORIJA MILLAN JOSE MARIA | Presidente | AYJON PEREDA JESUS | Consejero | AYJON PEREDA JESUS | Secretario | TORIJA CARPINTERO RAFAEL | Consejero | NAVARRETE MURRIA MARIA PILAR | Consejero | TORIJA MILLAN JOSE MARIA | Consejero | TORIJA CARPINTERO RAFAEL |
Datos Registrales: Tomo 30267, Folio 218, Sección 8, Hoja 110586, Inscripción I/A 19(08/06/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 112, Página 28982, Anuncio 272260 | 15/06/2023 | Estructura Legal |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 272260 Madrid - 15/06/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Consejero | TORIJA CARPINTERO JOSE MARIA | Consejero | AYJON PEREDA ALFONSO JOSE | Consejero | AYJON PEREDA FELIX | Consejero Delegado Solidario | NAVARRETE MURRIA MARIA PILAR |
Datos Registrales: Tomo 30267, Folio 218, Sección 8, Hoja 110586, Inscripción I/A 19(08/06/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 112, Página 28982, Anuncio 272260 | 15/06/2023 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 272260 Madrid - 15/06/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Consejero | AYJON PEREDA FRANCISCO JOSE |
Datos Registrales: Tomo 30267, Folio 218, Sección 8, Hoja 110586, Inscripción I/A 19(08/06/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 112, Página 28982, Anuncio 272260 | 15/06/2023 | Estructura Legal |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | NAVARRETE MURRIA MARIA PILAR | 04/08/2017 | 08/06/2023 |
| 15/06/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero | TORIJA CARPINTERO JOSE MARIA | 29/11/2017 | 08/06/2023 |
| 15/06/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero | AYJON PEREDA FELIX | 29/11/2017 | 08/06/2023 |
| 15/06/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero | AYJON PEREDA ALFONSO JOSE | 29/11/2017 | 08/06/2023 |
| 15/06/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero Delegado | NAVARRETE MURRIA MARIA PILAR | 29/11/2017 | 08/06/2023 |
| 15/06/2023 | Estructura Corporativa |
Datos Financieros de la memoria (Distribución De Resultados)Datos Financieros de la memoria (Distribución De Resultados) Fuente: Memoria 2021 cifras expresadas en Euros | 24/02/2023 | Elementos Financieros |
Cifra de empleados (Cifra De Empleados)Cifra de empleados (Cifra De Empleados) | 21/02/2023 | Información Comercial |
Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2021)Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2021) () cifras expresadas en Euros | 21/02/2023 | Información Financiera |
Opinión de Crédito (Variación)Opinión de Crédito (Variación) Opinión de crédito: 29.000,00 € Opinión de crédito anterior: 23.000,00 € | 21/02/2023 | Riesgo Comercial |
Rating (Disminución)Rating (Disminución) Rating: 11/20 (Riesgo Medio-Bajo) Rating previo: 13/20 (Riesgo Medio-Bajo) | 21/02/2023 | Riesgo Comercial |
Depósito de Cuentas Anuales disponible (2021) IndividualDepósito de Cuentas Anuales disponible (2021) Individual ()
undefined
| 08/02/2023 | Información Financiera |
Opinión de Crédito (Variación)Opinión de Crédito (Variación) Opinión de crédito: 23.000,00 € Opinión de crédito anterior: 20.000,00 € | 08/02/2023 | Riesgo Comercial |
Rating (Variación)Rating (Variación) Rating: 13/20 (Riesgo Medio-Bajo) Rating previo: 12/20 (Riesgo Medio-Bajo) | 08/02/2023 | Riesgo Comercial |
Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: 20.000,00 € Opinión de crédito anterior: 27.000,00 € | 04/01/2023 | Riesgo Comercial |
Rating (Disminución)Rating (Disminución) Rating: 12/20 (Riesgo Medio-Bajo) Rating previo: 13/20 (Riesgo Medio-Bajo) | 04/01/2023 | Riesgo Comercial |
Rating (Variación)Rating (Variación) Rating: 13/20 (Riesgo Medio-Bajo) Rating previo: 11/20 (Riesgo Medio-Bajo) | 03/10/2022 | Riesgo Comercial |