Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: 26.000,00 € Opinión de crédito anterior: 27.000,00 € | 09/08/2024 | Riesgo Comercial |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero | BORDOY GRANELL GILBERTO | 17/06/2024 | - |
| 24/06/2024 | Estructura Corporativa |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 283150 Castellón - 24/06/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado | BORDOY GRANELL GILBERTO |
Datos Registrales: Sección 8, Hoja 41076, Inscripción I/A 12(17/06/2024) Datos Publicación: Registro Castellón, Boletín 120, Página 30083, Anuncio 283150 | 24/06/2024 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 283149 Castellón - 24/06/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Presidente | FANTI CORRADO | Vicepresidente | CORBELLI MIRCO | Consejero | FANTI CORRADO | Consejero | BORDOY GRANELL GILBERTO | Secretario | BORDOY GRANELL GILBERTO | Consejero | CORBELLI MIRCO |
Datos Registrales: Sección 8, Hoja 41076, Inscripción I/A 11(17/06/2024) Datos Publicación: Registro Castellón, Boletín 120, Página 30083, Anuncio 283149 | 24/06/2024 | Estructura Legal |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | BORDOY GRANELL GILBERTO | 17/06/2024 | - |
| 24/06/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Secretario | BORDOY GRANELL GILBERTO | 17/06/2024 | - |
| 24/06/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero | FANTI CORRADO | 17/06/2024 | - |
| 24/06/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Presidente | FANTI CORRADO | 17/06/2024 | - |
| 24/06/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero | CORBELLI MIRCO | 17/06/2024 | - |
| 24/06/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Vicepresidente | CORBELLI MIRCO | 17/06/2024 | - |
| 24/06/2024 | Estructura Corporativa |
Opinión de Crédito (Variación)Opinión de Crédito (Variación) Opinión de crédito: 27.000,00 € Opinión de crédito anterior: 25.000,00 € | 17/06/2024 | Riesgo Comercial |
Depósito de Cuentas Anuales disponible (2022) IndividualDepósito de Cuentas Anuales disponible (2022) Individual ()
undefined
| 17/06/2024 | Información Financiera |
Rating (Variación)Rating (Variación) Rating: 15/20 (Riesgo Medio-Bajo) Rating previo: 14/20 (Riesgo Medio-Bajo) | 17/06/2024 | Riesgo Comercial |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Vicepresidente | PASQUALI DANIELE | 02/08/2022 | 16/04/2024 |
| 24/04/2024 | Estructura Corporativa |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 195536 Castellón - 24/04/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Presidente | FANTI CORRADO | Vicepresidente | PASQUALI DANIELE | Consejero | PASQUALI DANIELE | Consejero | FANTI CORRADO | Consejero | BORDOY GRANELL GILBERTO | Secretario | BORDOY GRANELL GILBERTO |
Datos Registrales: Tomo 1780, Folio 201, Sección 8, Hoja 41076, Inscripción I/A 10(16/04/2024) Datos Publicación: Registro Castellón, Boletín 80, Página 20762, Anuncio 195536 | 24/04/2024 | Estructura Legal |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | PASQUALI DANIELE | 07/02/2022 | 16/04/2024 |
| 24/04/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | BORDOY GRANELL GILBERTO | 07/06/2018 | 16/04/2024 |
| 24/04/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Secretario | BORDOY GRANELL GILBERTO | 07/02/2022 | 16/04/2024 |
| 24/04/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero | PASQUALI DANIELE | 07/02/2022 | 16/04/2024 |
| 24/04/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero | FANTI CORRADO | 07/02/2022 | 16/04/2024 |
| 24/04/2024 | Estructura Corporativa |