Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2022)Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2022) () cifras expresadas en Euros | 17/05/2024 | Información Financiera |
Depósito de Cuentas Anuales disponible (2022) IndividualDepósito de Cuentas Anuales disponible (2022) Individual ()
undefined
| 17/05/2024 | Información Financiera |
Cifra de empleados (Cifra De Empleados)Cifra de empleados (Cifra De Empleados) | 17/05/2024 | Información Comercial |
Denominaciones y Marcas (Baja Marca)Denominaciones y Marcas (Baja Marca) Expediente: M2609811 Ámbito: NACIONAL Tipo: MIXTA Nombre: MECENSA MONTAJES ELECTRICOS CENTRO, S.A. ESTUDIOS Y PROYECTOS | 12/04/2024 | Información Comercial |
Denominaciones y Marcas (Baja Marca)Denominaciones y Marcas (Baja Marca) Expediente: M2609810 Ámbito: NACIONAL Tipo: MIXTA Nombre: MECENSA MONTAJES ELECTRICOS CENTRO, S.A. ESTUDIOS Y PROYECTOS | 12/04/2024 | Información Comercial |
Score de Liquidez (No Calificable)Score de Liquidez (No Calificable) Score de Liquidez: SCORE010 Score de Liquidez previo
: 32/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – alta) | 12/04/2024 | Riesgo Comercial |
BORME (Extinción)BORME (Extinción) Extinción - Nº anuncio: 175688 Madrid - 12/04/2024 Datos Registrales: Tomo 6748, Folio 182, Sección 8, Hoja 109921, Inscripción I/A 12(05/04/2024) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 72, Página 18611, Anuncio 175688 | 12/04/2024 | Estructura Legal |
BORME (Disolución)BORME (Disolución) Disolución - Nº anuncio: 175688 Madrid - 12/04/2024 Datos Registrales: Tomo 6748, Folio 182, Sección 8, Hoja 109921, Inscripción I/A 12(05/04/2024) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 72, Página 18611, Anuncio 175688 | 12/04/2024 | Estructura Legal |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 175688 Madrid - 12/04/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Administrador Único | PANERO ESTEBAN MIGUEL ANGEL |
Datos Registrales: Tomo 6748, Folio 182, Sección 8, Hoja 109921, Inscripción I/A 12(05/04/2024) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 72, Página 18611, Anuncio 175688 | 12/04/2024 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 175688 Madrid - 12/04/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Liquidador | PANERO ESTEBAN MIGUEL ANGEL |
Datos Registrales: Tomo 6748, Folio 182, Sección 8, Hoja 109921, Inscripción I/A 12(05/04/2024) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 72, Página 18611, Anuncio 175688 | 12/04/2024 | Estructura Legal |
Accionistas (Accionista Histórico)Accionistas (Accionista Histórico) | 12/04/2024 | Estructura Corporativa |
Accionistas (Accionista Histórico)Accionistas (Accionista Histórico) | 12/04/2024 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable de Compras | PANERO ESTEBAN MIGUEL ANGEL | 12/06/2014 | 05/04/2024 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable de Compras | PANERO ESTEBAN MIGUEL ANGEL | 12/06/2014 | - |
| 12/04/2024 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable Comercial | PANERO ESTEBAN MIGUEL ANGEL | 20/11/2012 | 05/04/2024 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable Comercial | PANERO ESTEBAN MIGUEL ANGEL | 20/11/2012 | - |
| 12/04/2024 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable RRHH | PANERO ESTEBAN MIGUEL ANGEL | 12/06/2014 | 05/04/2024 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable RRHH | PANERO ESTEBAN MIGUEL ANGEL | 12/06/2014 | - |
| 12/04/2024 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable Financiero | PANERO ESTEBAN MIGUEL ANGEL | 20/11/2012 | 05/04/2024 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable Financiero | PANERO ESTEBAN MIGUEL ANGEL | 20/11/2012 | - |
| 12/04/2024 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Gerente | PANERO ESTEBAN MIGUEL ANGEL | 09/03/2011 | 05/04/2024 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Gerente | PANERO ESTEBAN MIGUEL ANGEL | 09/03/2011 | - |
| 12/04/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | ORDONO GOMEZ GREGORIO | 28/12/2005 | 05/04/2024 |
| 12/04/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Único | PANERO ESTEBAN MIGUEL ANGEL | 27/04/2007 | 05/04/2024 |
| 12/04/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Liquidador | PANERO ESTEBAN MIGUEL ANGEL | - | 05/04/2024 |
| 12/04/2024 | Estructura Corporativa |