Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2023)Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2023) () cifras expresadas en Euros | 28/08/2024 | Información Financiera |
Depósito de Cuentas Anuales disponible (2023) IndividualDepósito de Cuentas Anuales disponible (2023) Individual ()
undefined
| 27/08/2024 | Información Financiera |
BORME (Modificaciones Estatutarias)BORME (Modificaciones Estatutarias) Modificaciones estatutarias - Nº anuncio: 209546 Barcelona - 06/05/2024 Otros conceptos: MODIFICACION Y REFUNDICION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Artículos cuya redacción se modifica: MODIFICACION Y REFUNDICION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. Datos Registrales: Tomo 46513, Folio 45, Sección 8, Hoja 299721, Inscripción I/A 13(25/04/2024) Datos Publicación: Registro Barcelona, Boletín 86, Página 22265, Anuncio 209546 | 06/05/2024 | Estructura Legal |
Capital SocialCapital Social Capital Social: 1.977.988,08 € | 18/04/2024 | Estructura Legal |
BORME (Ampliación De Capital)BORME (Ampliación De Capital) Ampliación de capital - Nº anuncio: 184598 Barcelona - 18/04/2024 Datos Registrales: Tomo 44590, Folio 163, Sección 8, Hoja 299721, Inscripción I/A 12(10/04/2024) Datos Publicación: Registro Barcelona, Boletín 76, Página 19591, Anuncio 184598 | 18/04/2024 | Estructura Legal |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 162308 Barcelona - 04/04/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Presidente | RIERA CABANE MARC |
Datos Registrales: Tomo 44590, Folio 161, Sección 8, Hoja 299721, Inscripción I/A 11(25/03/2024) Datos Publicación: Registro Barcelona, Boletín 66, Página 17163, Anuncio 162308 | 04/04/2024 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 162308 Barcelona - 04/04/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado Solidario | GIMENO BRIAS SILVIA | Presidente | GIMENO BRIAS SILVIA |
Datos Registrales: Tomo 44590, Folio 161, Sección 8, Hoja 299721, Inscripción I/A 11(25/03/2024) Datos Publicación: Registro Barcelona, Boletín 66, Página 17163, Anuncio 162308 | 04/04/2024 | Estructura Legal |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero | RIERA CABANE MARC | 21/04/2023 | 25/03/2024 |
| 04/04/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Presidente | RIERA CABANE MARC | 21/04/2023 | 25/03/2024 |
| 04/04/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | GIMENO BRIAS SILVIA | 25/03/2024 | - |
| 04/04/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Presidente | GIMENO BRIAS SILVIA | 25/03/2024 | - |
| 04/04/2024 | Estructura Corporativa |
Datos Financieros de la memoria (Distribución De Resultados)Datos Financieros de la memoria (Distribución De Resultados) Fuente: Memoria 2022 cifras expresadas en Euros | 15/09/2023 | Elementos Financieros |
Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2022)Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2022) () cifras expresadas en Euros | 28/06/2023 | Información Financiera |
ActividadActividad Actividad CNAE: 4621 - Comercio al por mayor de cereales, tabaco en rama, simientes y alimentos para animales Actividad Informa: 1612200 - Comercio al por mayor de cereales, similares, plantas, abonos, sustancias fertilizante, plaguicidas, animales vivos, tab Actividad Sic: 5153 - Cereales (granos)
| 28/06/2023 | Información Comercial |
Actividad (Ampliación De Objeto Social)Actividad (Ampliación De Objeto Social) Ampliación del Objeto Social: AMPLIAR A:LA INVESTIGACION Y DESARROLLO EXPERIMENTAL EN BIOTECNOLOGIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS. | 04/05/2023 | Información Comercial |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero | RIERA CABANE MARC | 21/04/2023 | - |
| 03/05/2023 | Estructura Corporativa |
BORME (Cambio De Objeto Social)BORME (Cambio De Objeto Social) Cambio de objeto social - Nº anuncio: 200901 Barcelona - 03/05/2023 Objeto Social: AMPLIAR A:LA INVESTIGACION Y DESARROLLO EXPERIMENTAL EN BIOTECNOLOGIA Y NUEVAS TECNOLOGIAS. Datos Registrales: Tomo 37455, Folio 170, Sección 8, Hoja 299721, Inscripción I/A 10(21/04/2023) Datos Publicación: Registro Barcelona, Boletín 82, Página 21299, Anuncio 200901 | 03/05/2023 | Estructura Legal |
BORME (Modificaciones Estatutarias)BORME (Modificaciones Estatutarias) Modificaciones estatutarias - Nº anuncio: 200901 Barcelona - 03/05/2023 Otros conceptos: MODIFICACION DEL ARTICULO 13 Y ADICION DEL ARTICULO 13 BIS:CAMBIO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO. Artículos cuya redacción se modifica: MODIFICACION DEL ARTICULO 13 Y ADICION DEL ARTICULO 13 BIS:CAMBIO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO. Datos Registrales: Tomo 37455, Folio 170, Sección 8, Hoja 299721, Inscripción I/A 10(21/04/2023) Datos Publicación: Registro Barcelona, Boletín 82, Página 21299, Anuncio 200901 | 03/05/2023 | Estructura Legal |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 200901 Barcelona - 03/05/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Administrador Único | RIERA CABANE MARC |
Datos Registrales: Tomo 37455, Folio 170, Sección 8, Hoja 299721, Inscripción I/A 10(21/04/2023) Datos Publicación: Registro Barcelona, Boletín 82, Página 21299, Anuncio 200901 | 03/05/2023 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 200901 Barcelona - 03/05/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Consejero | RIERA CABANE MARC | Presidente | RIERA CABANE MARC | Consejero | RAINER VOORTMAN | Consejero | GIMENO BORRAS JOSE MARIA | Secretario no Consejero | JOVE PRATS JOAN | Consejero | GIMENO BRIAS SILVIA |
Datos Registrales: Tomo 37455, Folio 170, Sección 8, Hoja 299721, Inscripción I/A 10(21/04/2023) Datos Publicación: Registro Barcelona, Boletín 82, Página 21299, Anuncio 200901 | 03/05/2023 | Estructura Legal |