Score de Liquidez (Disminución)Score de Liquidez (Disminución) Score de Liquidez: 86/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – baja) Score de Liquidez previo
: 94/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos baja) | 20/03/2024 | Riesgo Comercial |
BORME (Declaración De Unipersonalidad)BORME (Declaración De Unipersonalidad) Declaración de unipersonalidad - Nº anuncio: 141221 Teruel - 20/03/2024 Otros conceptos: SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SL Datos Registrales: Tomo 276, Folio 142, Sección 8, Hoja 5888, Inscripción I/A 14(12/03/2024) Datos Publicación: Registro Teruel, Boletín 57, Página 14876, Anuncio 141221 | 20/03/2024 | Estructura Legal |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 141221 Teruel - 20/03/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Consejero | MARIA JESUS RAMIREZ GONZALO | Consejero | PUENTES CONCESIONES SL |
Datos Registrales: Tomo 276, Folio 142, Sección 8, Hoja 5888, Inscripción I/A 14(12/03/2024) Datos Publicación: Registro Teruel, Boletín 57, Página 14876, Anuncio 141221 | 20/03/2024 | Estructura Legal |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 141220 Teruel - 20/03/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Consejero | JOSEP TARRAGA GIL | Presidente | MARIA JESUS RAMIREZ GONZALO |
Datos Registrales: Tomo 276, Folio 142, Sección 8, Hoja 5888, Inscripción I/A 13(12/03/2024) Datos Publicación: Registro Teruel, Boletín 57, Página 14876, Anuncio 141220 | 20/03/2024 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 141221 Teruel - 20/03/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Consejero | RAUL SANZ DE ACEDO SEBASTIAN | Consejero | JOSE FRANCISCO MARTIN VAZQUEZ |
Datos Registrales: Tomo 276, Folio 142, Sección 8, Hoja 5888, Inscripción I/A 14(12/03/2024) Datos Publicación: Registro Teruel, Boletín 57, Página 14876, Anuncio 141221 | 20/03/2024 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 141220 Teruel - 20/03/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Presidente | BERNAT LLORENS MALUQUER | Consejero | BERNAT LLORENS MALUQUER |
Datos Registrales: Tomo 276, Folio 142, Sección 8, Hoja 5888, Inscripción I/A 13(12/03/2024) Datos Publicación: Registro Teruel, Boletín 57, Página 14876, Anuncio 141220 | 20/03/2024 | Estructura Legal |
Forma jurídica (Forma Jurídica)Forma jurídica (Forma Jurídica) Forma jurídica: Sociedad anónima unipersonal Forma jurídica anterior: Sociedad anónima | 20/03/2024 | Estructura Legal |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | MARIA JESUS RAMIREZ GONZALO | 07/02/2023 | 12/03/2024 |
| 20/03/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | JOSEP TARRAGA GIL | 07/02/2023 | 12/03/2024 |
| 20/03/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero | PUENTES CONCESIONES SL | 17/02/2012 | 12/03/2024 |
| 20/03/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero | MARIA JESUS RAMIREZ GONZALO | 07/02/2023 | 12/03/2024 |
| 20/03/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero | JOSEP TARRAGA GIL | 07/02/2023 | 12/03/2024 |
| 20/03/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Presidente | MARIA JESUS RAMIREZ GONZALO | 07/02/2023 | 12/03/2024 |
| 20/03/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero | RAUL SANZ DE ACEDO SEBASTIAN | 12/03/2024 | - |
| 20/03/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero | JOSE FRANCISCO MARTIN VAZQUEZ | 12/03/2024 | - |
| 20/03/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero | BERNAT LLORENS MALUQUER | 12/03/2024 | - |
| 20/03/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Presidente | BERNAT LLORENS MALUQUER | 12/03/2024 | - |
| 20/03/2024 | Estructura Corporativa |
Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: 43.000,00 € Opinión de crédito anterior: 55.000,00 € | 20/03/2024 | Riesgo Comercial |
Rating (Disminución)Rating (Disminución) Rating: 14/20 (Riesgo Medio-Bajo) Rating previo: 15/20 (Riesgo Medio-Bajo) | 20/03/2024 | Riesgo Comercial |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 382166 Teruel - 28/08/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado Solidario Mancomunado | JOSEP TARRAGA GIL | Apoderado Solidario Mancomunado | MARIA JESUS RAMIREZ GONZALO | Gerente | FRANCISCO DEL OLMO CONTE | Apoderado Solidario Mancomunado | ALBERTO ORTEGA LAHUERTA | Apoderado Solidario Mancomunado | FRANCISCO DEL OLMO CONTE |
Datos Registrales: Tomo 268, Folio 187, Sección 8, Hoja 5888, Inscripción I/A 12(04/08/2023) Datos Publicación: Registro Teruel, Boletín 163, Página 40687, Anuncio 382166 | 28/08/2023 | Estructura Legal |