Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | PELLON REVUELTA LEOPOLDO JOSE | 28/09/2023 | - |
| 05/10/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | GARCIA GONZALEZ IGNACIO | 28/09/2023 | - |
| 05/10/2023 | Estructura Corporativa |
BORME (Reelecciones)BORME (Reelecciones) Reelecciones - Nº anuncio: 368400 Madrid - 16/08/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Auditor | BDO AUDITORES SLP |
Datos Registrales: Tomo 44140, Folio 180, Sección 8, Hoja 631244, Inscripción I/A 31(08/08/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 155, Página 39219, Anuncio 368400 | 16/08/2023 | Estructura Legal |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 290233 Madrid - 27/06/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado Solidario | FERNANDEZ PEREZ MARIA | Apoderado | FERNANDEZ PEREZ MARIA |
Datos Registrales: Tomo 44140, Folio 180, Sección 8, Hoja 631244, Inscripción I/A 30(20/06/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 120, Página 30900, Anuncio 290233 | 27/06/2023 | Estructura Legal |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | FERNANDEZ PEREZ MARIA | 22/10/2019 | 20/06/2023 |
| 27/06/2023 | Estructura Corporativa |
Datos comerciales de la memoria (Servicios Profesionales Y Publicidad)Datos comerciales de la memoria (Servicios Profesionales Y Publicidad) Gastos en concepto de Servicios Profesionales: 25.244,92 € Gastos en concepto de Servicios de Publicidad: 30 € | 01/03/2023 | Información Comercial |
Datos comerciales de la memoria (Desglose De Ventas)Datos comerciales de la memoria (Desglose De Ventas) Desglose de ventas: El 100% de su cifra de negocio corresponde a prestación de servicios. | 01/03/2023 | Información Comercial |
Distribución de empleados (Distribución De Empleados)Distribución de empleados (Distribución De Empleados) | 01/03/2023 | Información Comercial |
Datos Financieros de la memoria (Distribución De Resultados)Datos Financieros de la memoria (Distribución De Resultados) Fuente: Memoria 2021 cifras expresadas en Euros | 01/03/2023 | Elementos Financieros |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 30871 Madrid - 19/01/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Representante | GUIO CALLEJA JAVIER |
Datos Registrales: Tomo 44140, Folio 180, Sección 8, Hoja 631244, Inscripción I/A 29(12/01/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 13, Página 3143, Anuncio 30871 | 19/01/2023 | Estructura Legal |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 30870 Madrid - 19/01/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Representante | PELLON REVUELTA LEOPOLDO |
Datos Registrales: Tomo 44140, Folio 180, Sección 8, Hoja 631244, Inscripción I/A 28(12/01/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 13, Página 3143, Anuncio 30870 | 19/01/2023 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 30871 Madrid - 19/01/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Representante | GONZALEZ CAMINO RUIZ DE BUCESTA IÑIGO |
Datos Registrales: Tomo 44140, Folio 180, Sección 8, Hoja 631244, Inscripción I/A 29(12/01/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 13, Página 3143, Anuncio 30871 | 19/01/2023 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 30870 Madrid - 19/01/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Representante | GARCIA GONZALEZ IGNACIO |
Datos Registrales: Tomo 44140, Folio 180, Sección 8, Hoja 631244, Inscripción I/A 28(12/01/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 13, Página 3143, Anuncio 30870 | 19/01/2023 | Estructura Legal |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Otros | PELLON REVUELTA LEOPOLDO | 11/11/2021 | 12/01/2023 |
| 19/01/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Otros | GUIO CALLEJA JAVIER | 07/03/2022 | 12/01/2023 |
| 19/01/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Otros | GONZALEZ CAMINO RUIZ DE BUCESTA IÑIGO | 12/01/2023 | - |
| 19/01/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Otros | GARCIA GONZALEZ IGNACIO | 12/01/2023 | - |
| 19/01/2023 | Estructura Corporativa |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 19656 Madrid - 13/01/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado Solidario | SALGADO PEREZ JORGE |
Datos Registrales: Tomo 35101, Folio 15, Sección 8, Hoja 631244, Inscripción I/A 27(08/01/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 9, Página 2039, Anuncio 19656 | 13/01/2023 | Estructura Legal |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 19655 Madrid - 13/01/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado Solidario | TARANCHEL CAMACHO JOSE ANGEL | Apoderado | TARANCHEL CAMACHO JOSE ANGEL |
Datos Registrales: Tomo 35101, Folio 15, Sección 8, Hoja 631244, Inscripción I/A 26(05/01/2023) Datos Publicación: Registro Madrid, Boletín 9, Página 2039, Anuncio 19655 | 13/01/2023 | Estructura Legal |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | TARANCHEL CAMACHO JOSE ANGEL | 22/10/2019 | 05/01/2023 |
| 13/01/2023 | Estructura Corporativa |