Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: 1.500.000,00 € Opinión de crédito anterior: 1.700.000,00 € | 07/07/2024 | Riesgo Comercial |
Rating (Disminución)Rating (Disminución) Rating: 15/20 (Riesgo Medio-Bajo) Rating previo: 16/20 (Riesgo Bajo) | 07/07/2024 | Riesgo Comercial |
Prensa (Cuota De Mercado)Prensa (Cuota De Mercado) Fecha: 13/05/2024 Publicación: EL PAIS La venta al por menor de juguetes en España cuenta en la actualidad con cinco grandes cadenas que acaparan la mayor parte de la tarta. Sin incluir a las grandes superficies y las plataformas digitales, las ventas están lideradas por Juguettos, una cooperativa con una cuota de mercado del 36,7%; seguida de la cadena catalana Drim, con un 17%; Toy Planet, con un 9,2%; Juguetilandia, con un 7,1%, y Toys R Us, con un 5,5%, según el análisis realizado por Fintonic a través de Open Insights, su división especializada en análisis de datos. | 13/05/2024 | Estructura Legal |
Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: 1.700.000,00 € Opinión de crédito anterior: 1.900.000,00 € | 07/04/2024 | Riesgo Comercial |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable Técnico | VILA XAVI | 04/03/2014 | 12/02/2024 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable Técnico | VILA XAVI | 04/03/2014 | - |
| 12/02/2024 | Estructura Corporativa |
Datos comerciales de la memoria (Subvenciones)Datos comerciales de la memoria (Subvenciones) | Tipo de subvención | Año de concesión | Importe nominal | Importe recibido ejercicio | Importe pendiente de cobro | |
---|
| Información no disponible en bdns2007 | 2021 | 455240.0 | 455240.0 | 0.0 | |
| 21/04/2023 | Información Comercial |
Distribución de empleados (Distribución De Empleados)Distribución de empleados (Distribución De Empleados) | 21/04/2023 | Información Comercial |
Datos Financieros de la memoria (Distribución De Resultados)Datos Financieros de la memoria (Distribución De Resultados) Fuente: Memoria 2022 cifras expresadas en Euros | 21/04/2023 | Elementos Financieros |
Cifra de empleados (Cifra De Empleados)Cifra de empleados (Cifra De Empleados) | 18/04/2023 | Información Comercial |
Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/03/2022)Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/03/2022) () cifras expresadas en Euros | 18/04/2023 | Información Financiera |
Depósito de Cuentas Anuales disponible (2022) IndividualDepósito de Cuentas Anuales disponible (2022) Individual ()
undefined
| 18/04/2023 | Información Financiera |
Opinión de Crédito (Variación)Opinión de Crédito (Variación) Opinión de crédito: 1.900.000,00 € Opinión de crédito anterior: 1.200.000,00 € | 18/04/2023 | Riesgo Comercial |
Rating (Variación)Rating (Variación) Rating: 16/20 (Riesgo Bajo) Rating previo: 14/20 (Riesgo Medio-Bajo) | 18/04/2023 | Riesgo Comercial |
Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: 1.200.000,00 € Opinión de crédito anterior: 1.400.000,00 € | 05/04/2023 | Riesgo Comercial |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 553303 Barcelona - 20/12/2022
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado | VILA SEGALA FRANCESC XAVIER | Apoderado | VILALTA ROQUE MONTSERRAT |
Datos Registrales: Tomo 41263, Folio 124, Sección 8, Hoja 120588, Inscripción I/A 39(12/12/2022) Datos Publicación: Registro Barcelona, Boletín 240, Página 58189, Anuncio 553303 | 20/12/2022 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 553305 Barcelona - 20/12/2022
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado Solidario | PINILLA MONTANEZ ANGELA MARCELA |
Datos Registrales: Tomo 41263, Folio 124, Sección 8, Hoja 120588, Inscripción I/A 41(12/12/2022) Datos Publicación: Registro Barcelona, Boletín 240, Página 58189, Anuncio 553305 | 20/12/2022 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 553304 Barcelona - 20/12/2022
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado Mancomunado | PUIG ESCRIHUELA JOSE | Apoderado Mancomunado | VILALTA ROQUE MONTSERRAT |
Datos Registrales: Tomo 41263, Folio 124, Sección 8, Hoja 120588, Inscripción I/A 40(12/12/2022) Datos Publicación: Registro Barcelona, Boletín 240, Página 58189, Anuncio 553304 | 20/12/2022 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 553302 Barcelona - 20/12/2022
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado Mancomunado | LLEBERIA RAMIREZ RAUL PEDRO | Apoderado Mancomunado | VILALTA ROQUE MONTSERRAT |
Datos Registrales: Tomo 41263, Folio 124, Sección 8, Hoja 120588, Inscripción I/A 38(12/12/2022) Datos Publicación: Registro Barcelona, Boletín 240, Página 58189, Anuncio 553302 | 20/12/2022 | Estructura Legal |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | VILA SEGALA FRANCESC XAVIER | 03/09/2008 | 12/12/2022 |
| 20/12/2022 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | PUIG ESCRIHUELA JOSE | 12/12/2022 | - |
| 20/12/2022 | Estructura Corporativa |