Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | BANZO VINUE MARIA-ISABEL | 31/05/2024 | - |
| 10/06/2024 | Estructura Corporativa |
Identificación (Datos De Contacto)Identificación (Datos De Contacto) | 02/02/2024 | Resumen Ejecutivo |
Directivos Funcionales (Nombramiento)Directivos Funcionales (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director General | MONTIEL LOPEZ ANTONIO | 01/02/2024 | - |
| 02/02/2024 | Estructura Corporativa |
Datos comerciales de la memoria (Desglose De Ventas)Datos comerciales de la memoria (Desglose De Ventas) Desglose de ventas: El 1,05% de su cifra de negocio corresponde a prestaciones de servicios. | 01/02/2024 | Información Comercial |
Distribución de empleados (Distribución De Empleados)Distribución de empleados (Distribución De Empleados) | 01/02/2024 | Información Comercial |
Datos Financieros de la memoria (Distribución De Resultados)Datos Financieros de la memoria (Distribución De Resultados) Fuente: Memoria 2022 cifras expresadas en Euros | 01/02/2024 | Elementos Financieros |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 52915 Zaragoza - 31/01/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado | TELLO INISTERRA CARLOS | Gerente | TELLO INISTERRA CARLOS |
Datos Registrales: Tomo 3985, Folio 35, Sección 8, Hoja 22510, Inscripción I/A 53(24/01/2024) Datos Publicación: Registro Zaragoza, Boletín 22, Página 5501, Anuncio 52915 | 31/01/2024 | Estructura Legal |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Gerente | TELLO INISTERRA CARLOS | 29/01/2010 | 24/01/2024 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Gerente | TELLO INISTERRA CARLOS | 29/01/2010 | - |
| 31/01/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | TELLO INISTERRA CARLOS | 04/04/2002 | 24/01/2024 |
| 31/01/2024 | Estructura Corporativa |
Prensa (Informaciones Asg)Prensa (Informaciones Asg) Fecha: 19/11/2023 Publicación: ACTUALIDAD ECONÓMICA Ecocolchón nace para dar la respuesta adecuada a las obligaciones establecidas por la Responsabilidad Extendida al Productor, que incluye gestionar el final de vida de los productos que ponen en el mercado con el objetivo de neutralizar el impacto que sus negocios tienen en el medio ambiente. Ecocolchón se funda como SCRAP, una firma sin ánimo de lucro, y cuenta con el apoyo de Aspol, Colchón Star, Colchones Gomarco, Compañía Europea de Artículos del Descanso, Confordes, Ecom Digital Factory, Ecus Sleep, Flex, Hilding Anders Spain, Industrias Hidráulicas Pardo, Industrias Relax, Pikolin, Productos Kol, Smattex, Sueños Magister y Tempur Sealy Ibérica. Recibe soporte de ASOCAMA y CONFEMETAL. | 20/11/2023 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 482628 Zaragoza - 14/11/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado | OCEJO MARIN ENRIQUE |
Datos Registrales: Tomo 3985, Folio 35, Sección 8, Hoja 22510, Inscripción I/A 52(07/11/2023) Datos Publicación: Registro Zaragoza, Boletín 216, Página 51433, Anuncio 482628 | 14/11/2023 | Estructura Legal |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | OCEJO MARIN ENRIQUE | 07/11/2023 | - |
| 14/11/2023 | Estructura Corporativa |
Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2022)Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2022) () cifras expresadas en Euros | 03/10/2023 | Información Financiera |
Depósito de Cuentas Anuales disponible (2022) IndividualDepósito de Cuentas Anuales disponible (2022) Individual ()
undefined
| 03/10/2023 | Información Financiera |
Cifra de empleados (Cifra De Empleados)Cifra de empleados (Cifra De Empleados) | 03/10/2023 | Información Comercial |
Opinión de Crédito (Variación)Opinión de Crédito (Variación) Opinión de crédito: 70.000,00 € Opinión de crédito anterior: 50.000,00 € | 03/10/2023 | Riesgo Comercial |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 195637 Zaragoza - 26/04/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado Solidario | ALTOLAGUIRRE ABRIL PEDRO |
Datos Registrales: Tomo 3985, Folio 33, Sección 8, Hoja 22510, Inscripción I/A 51(18/04/2023) Datos Publicación: Registro Zaragoza, Boletín 79, Página 20686, Anuncio 195637 | 26/04/2023 | Estructura Legal |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | ALTOLAGUIRRE ABRIL PEDRO | 18/04/2023 | - |
| 26/04/2023 | Estructura Corporativa |
Datos comerciales de la memoria (Desglose De Ventas)Datos comerciales de la memoria (Desglose De Ventas) Desglose de ventas: El 1,05% de su cifra de negocio corresponde a prestaciones de servicios. | 18/01/2023 | Información Comercial |
Operaciones Internacionales (Importación / Exportación) (Operaciones Internacionales (importación / Exportación))Operaciones Internacionales (Importación / Exportación) (Operaciones Internacionales (importación / Exportación)) Operaciones Internacionales: Importa y exporta | 18/01/2023 | Información Comercial |