Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable de Informática | SANCHEZ SEGURA JOSE | 04/02/2020 | 03/05/2023 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable de Informática | SANCHEZ SEGURA JOSE | 04/02/2020 | - |
| 04/05/2023 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable de Importación | SANCHEZ SEGURA JOSE | 09/01/2015 | 03/05/2023 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable de Importación | SANCHEZ SEGURA JOSE | 09/01/2015 | - |
| 04/05/2023 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable de Compras | SANCHEZ SEGURA JOSE | 19/10/2004 | 03/05/2023 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable de Compras | SANCHEZ SEGURA JOSE | 19/10/2004 | - |
| 04/05/2023 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable de Producción | ALARCON MIR NICOLAS | 04/02/2020 | 03/05/2023 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable de Producción | ALARCON MIR NICOLAS | 04/02/2020 | - |
| 04/05/2023 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable Financiero | SANCHEZ SEGURA JOSE | 19/10/2004 | 03/05/2023 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable Financiero | SANCHEZ SEGURA JOSE | 19/10/2004 | - |
| 04/05/2023 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director General | ALARCON MIR NICOLAS | 22/01/2010 | 03/05/2023 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director General | ALARCON MIR NICOLAS | 22/01/2010 | - |
| 04/05/2023 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Nombramiento)Directivos Funcionales (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Responsable de Contabilidad | URBANO LOPEZ DAVID | 03/05/2023 | - |
| 04/05/2023 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Nombramiento)Directivos Funcionales (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable de Producción | MARTINEZ CANTERO DIEGO | 03/05/2023 | - |
| 04/05/2023 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Nombramiento)Directivos Funcionales (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director General | URCOLA PABLO | 03/05/2023 | - |
| 04/05/2023 | Estructura Corporativa |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 187132 Barcelona - 21/04/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado Solidario | AMAURY DECHANCE |
Datos Registrales: Tomo 43420, Folio 192, Sección 8, Hoja 71006, Inscripción I/A 50(13/04/2023) Datos Publicación: Registro Barcelona, Boletín 76, Página 19802, Anuncio 187132 | 21/04/2023 | Estructura Legal |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | AMAURY DECHANCE | 13/04/2023 | - |
| 21/04/2023 | Estructura Corporativa |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 184434 Barcelona - 20/04/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado Solidario | GUIBERT UCIN RAFAEL |
Datos Registrales: Tomo 41079, Folio 140, Sección 8, Hoja 71006, Inscripción I/A 49(13/04/2023) Datos Publicación: Registro Barcelona, Boletín 75, Página 19495, Anuncio 184434 | 20/04/2023 | Estructura Legal |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | GUIBERT UCIN RAFAEL | 13/04/2023 | - |
| 20/04/2023 | Estructura Corporativa |
Actividad (Ampliación De Objeto Social)Actividad (Ampliación De Objeto Social) Ampliación del Objeto Social: LA TRANSFORMACION, PRODUCCION, LAMINACION, ALMACENAJE Y COMERCIALIZACION Y COMPRAVENTA DE PRODUCTOS SIDERURGICOS, TANTO LAMINADOS EN CALIENTE COMO ESTIRADOS EN FRIO. | 13/04/2023 | Información Comercial |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | AGROMAYOR BENITO CONCEPCION | 25/03/2009 | 29/03/2023 |
| 10/04/2023 | Estructura Corporativa |
BORME (Cambio De Objeto Social)BORME (Cambio De Objeto Social) Cambio de objeto social - Nº anuncio: 166748 Barcelona - 10/04/2023 Objeto Social: LA TRANSFORMACION, PRODUCCION, LAMINACION, ALMACENAJE Y COMERCIALIZACION Y COMPRAVENTA DE PRODUCTOS SIDERURGICOS, TANTO LAMINADOS EN CALIENTE COMO ESTIRADOS EN FRIO. Datos Registrales: Tomo 41079, Folio 137, Sección 8, Hoja 71006, Inscripción I/A 48(29/03/2023) Datos Publicación: Registro Barcelona, Boletín 67, Página 17578, Anuncio 166748 | 10/04/2023 | Estructura Legal |
BORME (Modificaciones Estatutarias)BORME (Modificaciones Estatutarias) Modificaciones estatutarias - Nº anuncio: 166748 Barcelona - 10/04/2023 Otros conceptos: MODIFICACION Y REFUNDICION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. CAMBIO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO. Artículos cuya redacción se modifica: MODIFICACION Y REFUNDICION DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. CAMBIO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO. Datos Registrales: Tomo 41079, Folio 137, Sección 8, Hoja 71006, Inscripción I/A 48(29/03/2023) Datos Publicación: Registro Barcelona, Boletín 67, Página 17578, Anuncio 166748 | 10/04/2023 | Estructura Legal |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 166748 Barcelona - 10/04/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado | AGROMAYOR BENITO JUAN JOSE | Consejero | PASCUAL VENTOSA ABEL | Consejero | PASCUAL VENTOSA LLUIS MARIA | Consejero | RECOBRIMENTS INDUSTRIALS D'ALTA TECNOLOGIA SL | Apoderado | PASCUAL AGROMAYOR LUIS | Secretario | PASCUAL VENTOSA LLUIS MARIA | Representante Art. 143 RRM | PASCUAL PEY ORIOL | Representante Art. 143 RRM | PASCUAL AGROMAYOR LLUIS | Apoderado | AGROMAYOR BENITO CONCEPCION | Consejero Delegado | PASCUAL VENTOSA LLUIS MARIA |
Datos Registrales: Tomo 41079, Folio 137, Sección 8, Hoja 71006, Inscripción I/A 48(29/03/2023) Datos Publicación: Registro Barcelona, Boletín 67, Página 17578, Anuncio 166748 | 10/04/2023 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 166748 Barcelona - 10/04/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Administrador Único | RUGUI STEEL SL Repr.143 RRM URCOLA PEREZ PABLO MARIA |
Datos Registrales: Tomo 41079, Folio 137, Sección 8, Hoja 71006, Inscripción I/A 48(29/03/2023) Datos Publicación: Registro Barcelona, Boletín 67, Página 17578, Anuncio 166748 | 10/04/2023 | Estructura Legal |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | PASCUAL AGROMAYOR LUIS | 25/03/2009 | 29/03/2023 |
| 10/04/2023 | Estructura Corporativa |