BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 470383 Cáceres - 06/11/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Presidente | FISSA FINALIDAD SOCIAL SL | Consejero | REGUERO BECERRA PEDRO LUIS | Secretario | GESTION DE EMPRESAS DE LIMPIEZA FACAMAR SL | Consejero Delegado Solidario | REGUERO BECERRA PEDRO LUIS | Consejero | GESTION DE EMPRESAS DE LIMPIEZA FACAMAR SL | Consejero | FISSA FINALIDAD SOCIAL SL |
Datos Registrales: Tomo 826, Folio 102, Sección 8, Hoja 11414, Inscripción I/A 8(16/10/2023) Datos Publicación: Registro Cáceres, Boletín 211, Página 50155, Anuncio 470383 | 06/11/2023 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 470383 Cáceres - 06/11/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Administrador Único | ISS FACILITY SERVICES SA |
Datos Registrales: Tomo 826, Folio 102, Sección 8, Hoja 11414, Inscripción I/A 8(16/10/2023) Datos Publicación: Registro Cáceres, Boletín 211, Página 50155, Anuncio 470383 | 06/11/2023 | Estructura Legal |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | REGUERO BECERRA PEDRO LUIS | 25/09/2009 | 16/10/2023 |
| 06/11/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Secretario | GESTION DE EMPRESAS DE LIMPIEZA FACAMAR SL | 06/06/2019 | 16/10/2023 |
| 06/11/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero | REGUERO BECERRA PEDRO LUIS | 06/06/2019 | 16/10/2023 |
| 06/11/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero | GESTION DE EMPRESAS DE LIMPIEZA FACAMAR SL | 06/06/2019 | 16/10/2023 |
| 06/11/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero | FISSA FINALIDAD SOCIAL SL | 06/06/2019 | 16/10/2023 |
| 06/11/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero Delegado | REGUERO BECERRA PEDRO LUIS | 06/06/2019 | 16/10/2023 |
| 06/11/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Presidente | FISSA FINALIDAD SOCIAL SL | 06/06/2019 | 16/10/2023 |
| 06/11/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Único | ISS FACILITY SERVICES SA | 16/10/2023 | - |
| 06/11/2023 | Estructura Corporativa |
Datos Financieros de la memoria (Distribución De Resultados)Datos Financieros de la memoria (Distribución De Resultados) Fuente: Memoria 2022 cifras expresadas en Euros | 31/08/2023 | Elementos Financieros |
Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2022)Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2022) () cifras expresadas en Euros | 28/08/2023 | Información Financiera |
Opinión de Crédito (Variación)Opinión de Crédito (Variación) Opinión de crédito: 27.000,00 € Opinión de crédito anterior: 18.000,00 € | 28/08/2023 | Riesgo Comercial |
Rating (Variación)Rating (Variación) Rating: 15/20 (Riesgo Medio-Bajo) Rating previo: 13/20 (Riesgo Medio-Bajo) | 28/08/2023 | Riesgo Comercial |
Depósito de Cuentas Anuales disponible (2022) IndividualDepósito de Cuentas Anuales disponible (2022) Individual ()
undefined
| 27/08/2023 | Información Financiera |