Rating (Suspendido)Rating (Suspendido) Rating: 0/20 (Apreciación suspendida) Rating previo: (Riesgo Medio-Bajo) | 04/07/2024 | Riesgo Comercial |
Situación de la empresa (Situación De La Empresa)Situación de la empresa (Situación De La Empresa) Situación de la empresa: Extinción Situación de la empresa: Activa | 04/07/2024 | Riesgo Comercial |
BORME (Fusión Y Absorción De Empresas)BORME (Fusión Y Absorción De Empresas) Fusión y absorción de empresas - Nº anuncio: 2791 - 22/05/2024 Otros conceptos: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, por el que se adoptan y prorrogan determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma y a otras situaciones de vulnerabilidad; de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles y conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores; y de ejecución y cumplimiento del Derecho de la Unión Europea (la "LME"), se hace público que, en fecha 20 de mayo de 2024, el socio único de Gelim Extremadura, S.L.U. (la "Sociedad Absorbente") ha decidido aprobar la fusión por absorción de Fissa Centro Especial de Empleo, S.L.U. (la "Sociedad Absorbida", conjuntamente con la Sociedad Absorbente, las "Sociedades a Fusionar") por parte de la Sociedad Absorbente, sobre la base del proyecto común de fusión... Datos Registrales: Inscripción ID: A240023540-1 Datos Publicación: Registro , Boletín 97, Página 3497, Anuncio 2791 | 23/05/2024 | Estructura Legal |
Prensa (Anuncios Legales)Prensa (Anuncios Legales) Fecha: 22/05/2024 Publicación: EL ECONOMISTA El socio único de Gelim Extremadura SLU (Sdad. Absorbente) aprobó el 20/05/24 la fusión por absorción de Fissa Centro Especial de Empleo SLU (Sdad. Absorbida) por parte de la absorbente. | 22/05/2024 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 131653 Cáceres - 15/03/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado Solidario Mancomunado | CASAS BEDOS RICARD | Apoderado Solidario Mancomunado | HORNO HERRERO FIDEL | Apoderado Solidario Mancomunado | FONT-QUER PLANA JOAN RAMON | Apoderado Solidario Mancomunado | BUENO SANTALO CRISTINA EUGENIA | Apoderado Solidario Mancomunado | URBIOLA PEREZ JESUS JAVIER |
Datos Registrales: Tomo 1120, Folio 29, Sección 8, Hoja 11414, Inscripción I/A 15(07/03/2024) Datos Publicación: Registro Cáceres, Boletín 54, Página 13888, Anuncio 131653 | 15/03/2024 | Estructura Legal |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | BUENO SANTALO CRISTINA EUGENIA | 07/03/2024 | - |
| 15/03/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | LOZANO RODES MYRIAM | 19/02/2024 | - |
| 28/02/2024 | Estructura Corporativa |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 102320 Cáceres - 28/02/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado Solidario Mancomunado | MARTIN DURAN JOSE MARIA |
Datos Registrales: Tomo 1120, Folio 28, Sección 8, Hoja 11414, Inscripción I/A 14(19/02/2024) Datos Publicación: Registro Cáceres, Boletín 42, Página 10753, Anuncio 102320 | 28/02/2024 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 102319 Cáceres - 28/02/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado Solidario | LOZANO RODES MYRIAM | Apoderado Solidario | TORRES GARCIA ORIOL | Apoderado Solidario | TRULLAS VILA JOSEP |
Datos Registrales: Tomo 1120, Folio 27, Sección 8, Hoja 11414, Inscripción I/A 13(19/02/2024) Datos Publicación: Registro Cáceres, Boletín 42, Página 10753, Anuncio 102319 | 28/02/2024 | Estructura Legal |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | TRULLAS VILA JOSEP | 19/02/2024 | - |
| 28/02/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | TORRES GARCIA ORIOL | 19/02/2024 | - |
| 28/02/2024 | Estructura Corporativa |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 555098 Cáceres - 29/12/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado | SANCHEZ SOLE SERGIO |
Datos Registrales: Tomo 1120, Folio 26, Sección 8, Hoja 11414, Inscripción I/A 12(21/12/2023) Datos Publicación: Registro Cáceres, Boletín 246, Página 59040, Anuncio 555098 | 29/12/2023 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 555097 Cáceres - 29/12/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado Solidario Mancomunado | CASAS BEDOS RICARD | Apoderado Solidario Mancomunado | HORNO HERRERO FIDEL | Apoderado Solidario Mancomunado | VIDAL BLASCO ALBERT | Apoderado Solidario Mancomunado | FONT-QUER PLANA JOAN RAMON | Apoderado Solidario Mancomunado | URBIOLA PEREZ JESUS JAVIER |
Datos Registrales: Tomo 1120, Folio 24, Sección 8, Hoja 11414, Inscripción I/A 11(21/12/2023) Datos Publicación: Registro Cáceres, Boletín 246, Página 59040, Anuncio 555097 | 29/12/2023 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 555096 Cáceres - 29/12/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado Solidario | SANCHEZ POVES ANGULO BEGOÑA | Apoderado Solidario | DE LA VILLA DE LA SERNA DIEGO | Apoderado Solidario | MORA MORENO PILAR | Apoderado Solidario | FERRERA GOMEZ DAVID | Apoderado Solidario | RUIZ PEREZ MARIA CARMEN | Apoderado Solidario | PICON DEL REGATO ESTELA GRACIELA | Apoderado Solidario | ALVAREZ GONZALEZ ANTONIO MARIA | Apoderado Solidario | ENJUTO JAREÑO DIEGO | Apoderado Solidario | VIÑOLAS PRAT ANNA | Apoderado Solidario | MALDONADO HINAJEROS VICENTE |
Datos Registrales: Tomo 826, Folio 103, Sección 8, Hoja 11414, Inscripción I/A 10(21/12/2023) Datos Publicación: Registro Cáceres, Boletín 246, Página 59040, Anuncio 555096 | 29/12/2023 | Estructura Legal |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | VIÑOLAS PRAT ANNA | 21/12/2023 | - |
| 29/12/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | VIDAL BLASCO ALBERT | 21/12/2023 | - |
| 29/12/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | VARELA LEGARRETA EMILIO | 21/12/2023 | - |
| 29/12/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | VALLDEORIOLA ESPAÑA ROGER | 21/12/2023 | - |
| 29/12/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | URBIOLA PEREZ JESUS JAVIER | 21/12/2023 | - |
| 29/12/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | SANCHEZ SOLE SERGIO | 21/12/2023 | - |
| 29/12/2023 | Estructura Corporativa |