Identificación (Datos De Contacto)Identificación (Datos De Contacto) | 14/06/2023 | Resumen Ejecutivo |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 150119 Barcelona - 28/03/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado Mancomunado | HITZ CERDAN WILHELM | Apoderado Mancomunado | CREPERIO GUIRAL MARCO | Apoderado Mancomunado | GONZALO ESTEBAN MARTIN DEL ARCO |
Datos Registrales: Tomo 47557, Folio 190, Sección 8, Hoja 266024, Inscripción I/A 79(21/03/2023) Datos Publicación: Registro Barcelona, Boletín 60, Página 15788, Anuncio 150119 | 28/03/2023 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 150104 Barcelona - 28/03/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado Solidario | HITZ CERDAN WILHELM |
Datos Registrales: Tomo 47557, Folio 190, Sección 8, Hoja 266024, Inscripción I/A 78(21/03/2023) Datos Publicación: Registro Barcelona, Boletín 60, Página 15787, Anuncio 150104 | 28/03/2023 | Estructura Legal |
Identificación (Datos De Contacto)Identificación (Datos De Contacto) | 27/03/2023 | Resumen Ejecutivo |
Distribución de empleados (Distribución De Empleados)Distribución de empleados (Distribución De Empleados) | 17/03/2023 | Información Comercial |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 34872 Barcelona - 23/01/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado Solidario | GARCIA HERVAS GEMA |
Datos Registrales: Tomo 46855, Folio 150, Sección 8, Hoja 266024, Inscripción I/A 77(16/01/2023) Datos Publicación: Registro Barcelona, Boletín 15, Página 3625, Anuncio 34872 | 23/01/2023 | Estructura Legal |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | GARCIA HERVAS GEMA | 16/01/2023 | - |
| 23/01/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | ORTEGA TAMAYO DAVID | 10/08/2020 | 22/12/2022 |
| 03/01/2023 | Estructura Corporativa |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 3909 Barcelona - 03/01/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado Solidario | CARRILLO CARRILLO SERGIO | Apoderado Solidario | SEGARRA GENE MONICA | Apoderado Mancomunado | ORTEGA TAMAYO DAVID | Apoderado Mancomunado | CUEVAS GEMAR JULIA | Apoderado Solidario | CUEVAS GEMAR JULIA |
Datos Registrales: Tomo 46855, Folio 150, Sección 8, Hoja 266024, Inscripción I/A 76(22/12/2022) Datos Publicación: Registro Barcelona, Boletín 2, Página 394, Anuncio 3909 | 03/01/2023 | Estructura Legal |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | SEGARRA GENE MONICA | 15/12/2021 | 22/12/2022 |
| 03/01/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | CUEVAS GEMAR JULIA | 15/11/2021 | 22/12/2022 |
| 03/01/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | CARRILLO CARRILLO SERGIO | 15/12/2021 | 22/12/2022 |
| 03/01/2023 | Estructura Corporativa |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 504429 Barcelona - 18/11/2022
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado Mancomunado | TELLEZ GARCIA MARIA DEL PILAR |
Datos Registrales: Tomo 46855, Folio 150, Sección 8, Hoja 266024, Inscripción I/A 75(10/11/2022) Datos Publicación: Registro Barcelona, Boletín 220, Página 53071, Anuncio 504429 | 18/11/2022 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 504417 Barcelona - 18/11/2022
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado Mancomunado | TELLEZ GARCIA MARIA DEL PILAR |
Datos Registrales: Tomo 46855, Folio 149, Sección 8, Hoja 266024, Inscripción I/A 74(10/11/2022) Datos Publicación: Registro Barcelona, Boletín 220, Página 53071, Anuncio 504417 | 18/11/2022 | Estructura Legal |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | TELLEZ GARCIA MARIA DEL PILAR | 10/11/2022 | - |
| 18/11/2022 | Estructura Corporativa |
Datos Financieros de la memoria (Observaciones De Auditoría)Datos Financieros de la memoria (Observaciones De Auditoría) Fuente: depósito2021 Opinión de auditoría: FAVORABLE Auditor: UNIAUDIT OLIVER CAMPS S.L. Salvedad/Enfásis: Llamamos la atención en lo referente a lo expuesto en la Nota 1 de la memoria abreviada adjunta, en la que se indica que la Sociedad es participada indirectamente porAgora Invest, S.A. a partir de la mercantil Tradisa Operador Logístico, S.L, por lo que cualquier interpretación o análisis de las cuentas anuales abreviadas adjuntas debe llevarse a cabo considerando esta circunstancia. Esta cuestión no modifica nuestra opinión Llamamos la atención respecto de lo señalado en la Nota 14 de la memoria abreviada adjunta, en relación con el impacto sobre la Sociedad de la situación de emergencia sanitaria global creada por el coronavirus Covid-19. | 10/11/2022 | Elementos Financieros |
Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2021)Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2021) () cifras expresadas en Euros | 17/10/2022 | Información Financiera |
Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: 12.000,00 € Opinión de crédito anterior: 17.000,00 € | 17/10/2022 | Riesgo Comercial |
Rating (Disminución)Rating (Disminución) Rating: 9/20 (Riesgo Medio-Alto) Rating previo: 11/20 (Riesgo Medio-Bajo) | 17/10/2022 | Riesgo Comercial |
Depósito de Cuentas Anuales disponible (2021) IndividualDepósito de Cuentas Anuales disponible (2021) Individual ()
undefined
| 11/10/2022 | Información Financiera |