BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 337470 Murcia - 26/07/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Secretario no Consejero | GUILLAMON MELENDRERAS JOSE |
Datos Registrales: Tomo 2057, Folio 101, Sección 8, Hoja 44131, Inscripción I/A 10(13/07/2023) Datos Publicación: Registro Murcia, Boletín 141, Página 35984, Anuncio 337470 | 26/07/2023 | Estructura Legal |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | BRUGAROLAS RUIZ DE ARTEAGA ANDRES | 10/09/2014 | 13/07/2023 |
| 20/07/2023 | Estructura Corporativa |
BORME (Otros Conceptos)BORME (Otros Conceptos) Otros conceptos - Nº anuncio: 329539 Murcia - 20/07/2023 Otros conceptos: Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único. Datos Registrales: Tomo 2057, Folio 101, Sección 8, Hoja 44131, Inscripción I/A 10(13/07/2023) Datos Publicación: Registro Murcia, Boletín 137, Página 35102, Anuncio 329539 | 20/07/2023 | Estructura Legal |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 329540 Murcia - 20/07/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado General | BRUGAROLAS RUIZ DE ARTEAGA ANDRES | Apoderado Mancomunado | BRUGAROLAS RUIZ DE ARTEAGA ANDRES | Apoderado Mancomunado | SANCHEZ RUIZ PEDRO ANTONIO |
Datos Registrales: Tomo 2057, Folio 101, Sección 8, Hoja 44131, Inscripción I/A 11(13/07/2023) Datos Publicación: Registro Murcia, Boletín 137, Página 35102, Anuncio 329540 | 20/07/2023 | Estructura Legal |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 329539 Murcia - 20/07/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Consejero | SANCHEZ RUIZ PEDRO ANTONIO | Consejero | HERNANDEZ INIESTA JESUS | Consejero | BRUGAROLAS RUIZ DE ARTEAGA ANDRES | Vicesecretario | SANCHEZ RUIZ PEDRO ANTONIO | Consejero | SANCHEZ RUIZ JOSE LUIS | Consejero Delegado | SANCHEZ RUIZ JOSE LUIS | Presidente | SANCHEZ RUIZ JOSE LUIS |
Datos Registrales: Tomo 2057, Folio 101, Sección 8, Hoja 44131, Inscripción I/A 10(13/07/2023) Datos Publicación: Registro Murcia, Boletín 137, Página 35102, Anuncio 329539 | 20/07/2023 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 329540 Murcia - 20/07/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado Mancomunado | SANCHEZ RUIZ PEDRO ANTONIO | Apoderado Mancomunado | HERNANDEZ INIESTA JESUS |
Datos Registrales: Tomo 2057, Folio 101, Sección 8, Hoja 44131, Inscripción I/A 11(13/07/2023) Datos Publicación: Registro Murcia, Boletín 137, Página 35102, Anuncio 329540 | 20/07/2023 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 329539 Murcia - 20/07/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Administrador Único | SANCHEZ RUIZ JOSE LUIS |
Datos Registrales: Tomo 2057, Folio 101, Sección 8, Hoja 44131, Inscripción I/A 10(13/07/2023) Datos Publicación: Registro Murcia, Boletín 137, Página 35102, Anuncio 329539 | 20/07/2023 | Estructura Legal |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | SANCHEZ RUIZ PEDRO ANTONIO | 10/09/2014 | 13/07/2023 |
| 20/07/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Otros | SANCHEZ RUIZ PEDRO ANTONIO | 22/01/2018 | 13/07/2023 |
| 20/07/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Secretario | SANCHEZ RUIZ JOSE LUIS | 22/01/2018 | 13/07/2023 |
| 20/07/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero | SANCHEZ RUIZ PEDRO ANTONIO | 22/01/2018 | 13/07/2023 |
| 20/07/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero | SANCHEZ RUIZ JOSE LUIS | 22/01/2018 | 13/07/2023 |
| 20/07/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero | HERNANDEZ INIESTA JESUS | 22/01/2018 | 13/07/2023 |
| 20/07/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero | HELLIN ROMAN SANTIAGO | 05/03/2004 | 13/07/2023 |
| 20/07/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero | BRUGAROLAS RUIZ DE ARTEAGA ANDRES | 22/01/2018 | 13/07/2023 |
| 20/07/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero Delegado | SANCHEZ RUIZ JOSE LUIS | 22/01/2018 | 13/07/2023 |
| 20/07/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Presidente | SANCHEZ RUIZ JOSE LUIS | 22/01/2018 | 13/07/2023 |
| 20/07/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | HERNANDEZ INIESTA JESUS | 13/07/2023 | - |
| 20/07/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Único | SANCHEZ RUIZ JOSE LUIS | 13/07/2023 | - |
| 20/07/2023 | Estructura Corporativa |
Datos Financieros de la memoria (Distribución De Resultados)Datos Financieros de la memoria (Distribución De Resultados) Fuente: Memoria 2021 cifras expresadas en Euros | 05/04/2023 | Elementos Financieros |