Identificación (Datos De Contacto)Identificación (Datos De Contacto) | 12/09/2024 | Resumen Ejecutivo |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 376658 Teruel - 29/08/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado Solidario Mancomunado | ALBERTO ORTEGA LAHUERTA | Apoderado Solidario Mancomunado | FRANCISCO DEL OLMO CONTE |
Datos Registrales: Sección 8, Hoja 5888, Inscripción I/A 18(22/08/2024) Datos Publicación: Registro Teruel, Boletín 166, Página 39923, Anuncio 376658 | 29/08/2024 | Estructura Legal |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | FRANCISCO DEL OLMO CONTE | 04/08/2023 | 22/08/2024 |
| 29/08/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | ALBERTO ORTEGA LAHUERTA | 07/02/2023 | 22/08/2024 |
| 29/08/2024 | Estructura Corporativa |
Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: 41.000,00 € Opinión de crédito anterior: 43.000,00 € | 15/08/2024 | Riesgo Comercial |
Prensa (Accionistas Y Participaciones)Prensa (Accionistas Y Participaciones) Fecha: 24/07/2024 Publicación: EL ECONOMISTA Grupo Puentes ingresó 343,2 millones, un 60% más que en 2022, y el ebitda llegó a los 24 millones. La compañía ha procedido en los últimos meses a acometer desinvertir en activos maduros con el objetivo de generar recursos para nuevos proyectos y reforzar su tesorería, así como para avanzar en sus políticas de ESG. Así, ha transferido sus participaciones minoritarias en Residuos Industriales de Zaragoza (Rinza) y Residuos Industriales de Teruel (Rinte) a Urbaser, que se ha hecho con el 100% de las sociedades por 13,25 millones. Adicionalmente, la compañía ha transferido sus acciones en Monegros Depura a Socamex, antigua filial de agua de Urbaser controlada ahora por el fondo suizo Quaero. | 24/07/2024 | Estructura Legal |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | BERNAT LLORENS MALUQUER | 25/03/2024 | - |
| 03/04/2024 | Estructura Corporativa |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 161552 Teruel - 03/04/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado Solidario Mancomunado | JOSEP TARRAGA GIL | Apoderado Solidario Mancomunado | MARIA JESUS RAMIREZ GONZALO |
Datos Registrales: Tomo 281, Folio 183, Sección 8, Hoja 5888, Inscripción I/A 15(25/03/2024) Datos Publicación: Registro Teruel, Boletín 65, Página 17055, Anuncio 161552 | 03/04/2024 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 161553 Teruel - 03/04/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado Solidario | GARCIA GOMEZ IGNACIO | Apoderado Solidario | SANCHIS BONILLA JUAN | Apoderado Mancomunado | AGUILARTE DOMINGUEZ DAVID | Apoderado Solidario | AGUILARTE DOMINGUEZ DAVID | Apoderado Mancomunado | JIMENEZ DIEZ CANSECO JUAN JESUS | Apoderado Mancomunado | SANCHIS BONILLA JUAN | Apoderado Mancomunado | GARCIA GOMEZ IGNACIO | Apoderado Solidario | JIMENEZ DIEZ CANSECO JUAN JESUS | Apoderado Mancomunado | DEL RIEGO SAYALERO LUIS | Apoderado | JIMENEZ DIEZ CANSECO JUAN JESUS |
Datos Registrales: Tomo 281, Folio 184, Sección 8, Hoja 5888, Inscripción I/A 16(25/03/2024) Datos Publicación: Registro Teruel, Boletín 65, Página 17055, Anuncio 161553 | 03/04/2024 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 161552 Teruel - 03/04/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado Solidario Mancomunado | BERNAT LLORENS MALUQUER | Apoderado Solidario Mancomunado | ALBERTO ORTEGA LAHUERTA | Apoderado Solidario Mancomunado | RAUL SANZ DE ACEDO SEBASTIAN |
Datos Registrales: Tomo 281, Folio 183, Sección 8, Hoja 5888, Inscripción I/A 15(25/03/2024) Datos Publicación: Registro Teruel, Boletín 65, Página 17055, Anuncio 161552 | 03/04/2024 | Estructura Legal |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | SANCHIS BONILLA JUAN | 25/03/2024 | - |
| 03/04/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | REY FERNANDEZ JAVIER | 25/03/2024 | - |
| 03/04/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | RAUL SANZ DE ACEDO SEBASTIAN | 25/03/2024 | - |
| 03/04/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | JIMENEZ DIEZ CANSECO JUAN JESUS | 25/03/2024 | - |
| 03/04/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | GARCIA GOMEZ IGNACIO | 25/03/2024 | - |
| 03/04/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | DEL RIEGO SAYALERO LUIS | 25/03/2024 | - |
| 03/04/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | ALVAREZ BLANCO JUAN CARLOS | 25/03/2024 | - |
| 03/04/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | AGUILARTE DOMINGUEZ DAVID | 25/03/2024 | - |
| 03/04/2024 | Estructura Corporativa |
Accionistas (Accionista Histórico)Accionistas (Accionista Histórico) | 22/03/2024 | Estructura Corporativa |
Accionistas (Porcentaje De Accionariado)Accionistas (Porcentaje De Accionariado) | 22/03/2024 | Estructura Corporativa |