Score de Liquidez (Disminución)Score de Liquidez (Disminución) Score de Liquidez: 52/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – alta) Score de Liquidez previo
: 56/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – baja) | 02/09/2024 | Riesgo Comercial |
Comportamiento de Pagos Paydex (Disponible)Comportamiento de Pagos Paydex (Disponible) D&B Paydex: 80 Media de días de demora en pagos: 0
| 29/08/2024 | Riesgo Comercial |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 361576 Zaragoza - 16/08/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Consejero | SOLANS GARCIA ALFONSO BORJA | Vicepresidente | SOLANS GARCIA ALFONSO BORJA | Presidente | SOLANS SOLANS ALFONSO |
Datos Registrales: Sección 8, Hoja 22510, Inscripción I/A 57(09/08/2024) Datos Publicación: Registro Zaragoza, Boletín 157, Página 38332, Anuncio 361576 | 16/08/2024 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 361576 Zaragoza - 16/08/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Presidente | GRUPOPIKOLIN SL |
Datos Registrales: Sección 8, Hoja 22510, Inscripción I/A 57(09/08/2024) Datos Publicación: Registro Zaragoza, Boletín 157, Página 38332, Anuncio 361576 | 16/08/2024 | Estructura Legal |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | SOLANS SOLANS ALFONSO | 28/11/2012 | 09/08/2024 |
| 16/08/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | SOLANS GARCIA ALFONSO BORJA | 19/11/2012 | 09/08/2024 |
| 16/08/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero | SOLANS SOLANS ALFONSO | 01/07/2013 | 09/08/2024 |
| 16/08/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Consejero | SOLANS GARCIA ALFONSO BORJA | 01/07/2013 | 09/08/2024 |
| 16/08/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Vicepresidente | SOLANS GARCIA ALFONSO BORJA | 01/07/2013 | 09/08/2024 |
| 16/08/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Presidente | SOLANS SOLANS ALFONSO | 01/07/2013 | 09/08/2024 |
| 16/08/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Presidente | GRUPOPIKOLIN SL | 09/08/2024 | - |
| 16/08/2024 | Estructura Corporativa |
Score de Liquidez (Variación)Score de Liquidez (Variación) Score de Liquidez: 55/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – baja) Score de Liquidez previo
: 51/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – alta) | 02/08/2024 | Riesgo Comercial |
Denominaciones y Marcas (Solicitud Marca)Denominaciones y Marcas (Solicitud Marca) Expediente: M4268523 Ámbito: NACIONAL Tipo: FIGURATIVA Nombre: CEADESA | 23/07/2024 | Información Comercial |
Score de Liquidez (Disminución)Score de Liquidez (Disminución) Score de Liquidez: 51/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – alta) Score de Liquidez previo
: 55/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – baja) | 04/07/2024 | Riesgo Comercial |
BORME (Cambio De Denominación Social)BORME (Cambio De Denominación Social) Cambio de denominación social - Nº anuncio: 269688 Zaragoza - 13/06/2024 Datos Registrales: Sección 8, Hoja 22510, Inscripción I/A 56(05/06/2024) Datos Publicación: Registro Zaragoza, Boletín 113, Página 28629, Anuncio 269688 | 13/06/2024 | Estructura Legal |
Denominaciones y Marcas (Modificación Denominación Social)Denominaciones y Marcas (Modificación Denominación Social) Razón Social: CEADESA SOCIEDAD LIMITADA. | 13/06/2024 | Información Comercial |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 262122 Zaragoza - 10/06/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado | BARCELONA ESCARTIN LUIS | Apoderado Solidario | CEREZO PORROCHE JOSE MARIA |
Datos Registrales: Sección 8, Hoja 22510, Inscripción I/A 54(31/05/2024) Datos Publicación: Registro Zaragoza, Boletín 110, Página 27845, Anuncio 262122 | 10/06/2024 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 262123 Zaragoza - 10/06/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado Solidario | BANZO VINUE MARIA-ISABEL |
Datos Registrales: Sección 8, Hoja 22510, Inscripción I/A 55(31/05/2024) Datos Publicación: Registro Zaragoza, Boletín 110, Página 27845, Anuncio 262123 | 10/06/2024 | Estructura Legal |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | CEREZO PORROCHE JOSE MARIA | 08/07/2004 | 31/05/2024 |
| 10/06/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | BARCELONA ESCARTIN LUIS | 31/05/2007 | 31/05/2024 |
| 10/06/2024 | Estructura Corporativa |