Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: 190.000,00 € Opinión de crédito anterior: 200.000,00 € | 02/07/2024 | Riesgo Comercial |
Comportamiento de Pagos Paydex (Disponible)Comportamiento de Pagos Paydex (Disponible) D&B Paydex: 80 Media de días de demora en pagos: 0
| 20/06/2024 | Riesgo Comercial |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable de Producción | MARTINEZ CANTERO DIEGO | 03/05/2023 | 30/01/2024 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable de Producción | MARTINEZ CANTERO DIEGO | 03/05/2023 | - |
| 30/01/2024 | Estructura Corporativa |
Directivos Funcionales (Nombramiento)Directivos Funcionales (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director/Responsable de Producción | CABALLERO JAVIER | 30/01/2024 | - |
| 30/01/2024 | Estructura Corporativa |
Score de Liquidez (Disminución)Score de Liquidez (Disminución) Score de Liquidez: 48/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – alta) Score de Liquidez previo
: 69/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – baja) | 01/01/2024 | Riesgo Comercial |
Opinión de Crédito (Disminución)Opinión de Crédito (Disminución) Opinión de crédito: 200.000,00 € Opinión de crédito anterior: 230.000,00 € | 01/01/2024 | Riesgo Comercial |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 532799 Barcelona - 15/12/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Administrador Único | RUGUI STEEL SL REPR.143 RRM URCOLA PEREZ PABLO MARIA |
Datos Registrales: Tomo 43420, Folio 193, Sección 8, Hoja 71006, Inscripción I/A 52(01/12/2023) Datos Publicación: Registro Barcelona, Boletín 237, Página 56736, Anuncio 532799 | 15/12/2023 | Estructura Legal |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 532799 Barcelona - 15/12/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Administrador Único | GUIRU STEEL SL | Representante Art. 143 RRM | URCOLA PEREZ PABLO MARIA |
Datos Registrales: Tomo 43420, Folio 193, Sección 8, Hoja 71006, Inscripción I/A 52(01/12/2023) Datos Publicación: Registro Barcelona, Boletín 237, Página 56736, Anuncio 532799 | 15/12/2023 | Estructura Legal |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Único | RUGUI STEEL SL REPR.143 RRM URCOLA PEREZ PABLO MARIA | 29/03/2023 | 01/12/2023 |
| 15/12/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Otros | URCOLA PEREZ PABLO MARIA | 01/12/2023 | - |
| 15/12/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Único | GUIRU STEEL SL | 01/12/2023 | - |
| 15/12/2023 | Estructura Corporativa |
Accionistas (Accionista Histórico)Accionistas (Accionista Histórico) | 30/10/2023 | Estructura Corporativa |
Forma jurídica (Forma Jurídica)Forma jurídica (Forma Jurídica) Forma jurídica: Sociedad anónima unipersonal Forma jurídica anterior: Sociedad anónima | 30/10/2023 | Estructura Legal |
Accionistas (Alta Accionista)Accionistas (Alta Accionista) | 30/10/2023 | Estructura Corporativa |
BORME (Otros Conceptos)BORME (Otros Conceptos) Otros conceptos - Nº anuncio: 457812 Barcelona - 27/10/2023 Otros conceptos: SOCIEDAD UNIPERSONAL, Socio unico: GUIRU STEEL S.L. Datos Registrales: Tomo 43420, Folio 193, Sección 8, Hoja 71006, Inscripción I/A 51(18/10/2023) Datos Publicación: Registro Barcelona, Boletín 206, Página 48847, Anuncio 457812 | 27/10/2023 | Estructura Legal |
Directivos Funcionales (Cese)Directivos Funcionales (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director General | ALARCON MIR NICOLAS | 22/01/2010 | 03/05/2023 |
Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Director General | ALARCON MIR NICOLAS | 22/01/2010 | - |
| 04/05/2023 | Estructura Corporativa |
Accionistas (Accionista Histórico)Accionistas (Accionista Histórico) | 04/05/2023 | Estructura Corporativa |
Accionistas (Accionista Histórico)Accionistas (Accionista Histórico) | 04/05/2023 | Estructura Corporativa |
Accionistas (Accionista Histórico)Accionistas (Accionista Histórico) | 04/05/2023 | Estructura Corporativa |
Accionistas (Alta Accionista)Accionistas (Alta Accionista) | 04/05/2023 | Estructura Corporativa |