BORME (Extinción)BORME (Extinción) Extinción - Nº anuncio: 329136 Cáceres - 24/07/2024 Datos Registrales: Sección 8, Hoja 11414, Inscripción I/A 16(15/07/2024) Datos Publicación: Registro Cáceres, Boletín 142, Página 34939, Anuncio 329136 | 24/07/2024 | Estructura Legal |
BORME (Disolución)BORME (Disolución) Disolución - Nº anuncio: 329136 Cáceres - 24/07/2024 Datos Registrales: Sección 8, Hoja 11414, Inscripción I/A 16(15/07/2024) Datos Publicación: Registro Cáceres, Boletín 142, Página 34939, Anuncio 329136 | 24/07/2024 | Estructura Legal |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 329136 Cáceres - 24/07/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado Solidario | SANCHEZ POVES ANGULO BEGOÑA | Apoderado Solidario | DE LA VILLA DE LA SERNA DIEGO | Apoderado Solidario | FERRERA GOMEZ DAVID | Apoderado Solidario | ENJUTO JAREÑO DIEGO | Apoderado Solidario | VIÑOLAS PRAT ANNA | Apoderado | SANCHEZ SOLE SERGIO | Apoderado Solidario | DE PABLO DEL OLMO MARIA ELENA | Apoderado Solidario | LORENTE BOIGUES LOURDES | Apoderado Solidario | GUARDADO CAMPOS RUT | Apoderado Solidario Mancomunado | VIDAL BLASCO ALBERT |
Datos Registrales: Sección 8, Hoja 11414, Inscripción I/A 16(15/07/2024) Datos Publicación: Registro Cáceres, Boletín 142, Página 34939, Anuncio 329136 | 24/07/2024 | Estructura Legal |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 329136 Cáceres - 24/07/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Administrador Único | ISS FACILITY SERVICES SA |
Datos Registrales: Sección 8, Hoja 11414, Inscripción I/A 16(15/07/2024) Datos Publicación: Registro Cáceres, Boletín 142, Página 34939, Anuncio 329136 | 24/07/2024 | Estructura Legal |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Administrador Único | ISS FACILITY SERVICES SA | - | 15/07/2024 |
| 24/07/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | MORA MORENO PILAR | 21/12/2023 | 04/07/2024 |
| 04/07/2024 | Estructura Corporativa |
Score de Liquidez (No Calificable)Score de Liquidez (No Calificable) Score de Liquidez: SCORE010 Score de Liquidez previo
: 76/100 (Probabilidad de retrasos en los pagos media – baja) | 04/07/2024 | Riesgo Comercial |
Accionistas (Accionista Histórico)Accionistas (Accionista Histórico) | 04/07/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | VIÑOLAS PRAT ANNA | 21/12/2023 | 04/07/2024 |
| 04/07/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | VIDAL BLASCO ALBERT | 21/12/2023 | 04/07/2024 |
| 04/07/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | VARELA LEGARRETA EMILIO | 21/12/2023 | 04/07/2024 |
| 04/07/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | VALLDEORIOLA ESPAÑA ROGER | 21/12/2023 | 04/07/2024 |
| 04/07/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | URBIOLA PEREZ JESUS JAVIER | 21/12/2023 | 04/07/2024 |
| 04/07/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | TRULLAS VILA JOSEP | 19/02/2024 | 04/07/2024 |
| 04/07/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | TORRES GARCIA ORIOL | 19/02/2024 | 04/07/2024 |
| 04/07/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | SANCHEZ SOLE SERGIO | 21/12/2023 | 04/07/2024 |
| 04/07/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | SANCHEZ POVES ANGULO BEGOÑA | 21/12/2023 | 04/07/2024 |
| 04/07/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | RUIZ PEREZ MARIA CARMEN | 21/12/2023 | 04/07/2024 |
| 04/07/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | PICON DEL REGATO ESTELA GRACIELA | 21/12/2023 | 04/07/2024 |
| 04/07/2024 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | PACIN SAN LUIS JUAN | 21/12/2023 | 04/07/2024 |
| 04/07/2024 | Estructura Corporativa |