Administradores (Nombramiento)Administradores (Nombramiento) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | JIMENEZ MARTINEZ PASCUAL | 21/12/2023 | - |
| 03/01/2024 | Estructura Corporativa |
BORME (Nombramientos)BORME (Nombramientos) Nombramientos - Nº anuncio: 3185 Barcelona - 03/01/2024
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado Solidario | JIMENEZ MARTINEZ PASCUAL |
Datos Registrales: Tomo 47557, Folio 191, Sección 8, Hoja 266024, Inscripción I/A 83(21/12/2023) Datos Publicación: Registro Barcelona, Boletín 2, Página 325, Anuncio 3185 | 03/01/2024 | Estructura Legal |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 526194 Barcelona - 12/12/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado Mancomunado | TELLEZ GARCIA MARIA DEL PILAR |
Datos Registrales: Tomo 47557, Folio 191, Sección 8, Hoja 266024, Inscripción I/A 82(30/11/2023) Datos Publicación: Registro Barcelona, Boletín 234, Página 56045, Anuncio 526194 | 12/12/2023 | Estructura Legal |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | TELLEZ GARCIA MARIA DEL PILAR | 10/11/2022 | 30/11/2023 |
| 12/12/2023 | Estructura Corporativa |
BORME (Fusión Y Absorción De Empresas)BORME (Fusión Y Absorción De Empresas) Fusión y absorción de empresas - Nº anuncio: 7087 - 27/11/2023 Otros conceptos: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio, por el que se aprueba, entre otras cuestiones, la transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de modificaciones estructurales de sociedades mercantiles (RDL 5/2023), se hace público que las Juntas Generales Universales y Extraordinarias de Socios de Tradisa Logicauto, S.L.U. (Sociedad Absorbente) y Tradisa Greenparc, S.L.U., Tradisa Truckservices, S.L.U., y Tradisa Logicpetrol, S.L.U. (Sociedades Absorbidas) celebradas en fecha 24 de noviembre de 2023 acordaron por unanimidad la fusión por absorción de Tradisa Greenparc, S.L.U., Tradisa Truckservices, S.L.U. y Tradisa Logicpetrol, S.L.U. (Sociedades Absorbidas), por parte de Tradisa Logicauto, S.L.U. (Sociedad Absorbente). Todo ello sobre la base del Proyecto común de fusión y Documento Complementario, redactado y suscrito por los Administradores de las sociedades intervinientes y debidamente depositado en el Registro... Datos Registrales: Inscripción ID: A230045559-1 Datos Publicación: Registro , Boletín 225, Página 8481, Anuncio 7087 | 28/11/2023 | Estructura Legal |
BORME (Otros Conceptos)BORME (Otros Conceptos) Otros conceptos - Nº anuncio: 493226 Barcelona - 21/11/2023 Otros conceptos: DEPOSITADO EL ANUNCIO QUE INFORMA A SOCIOS, ACREEDORES Y REPRESENTANTES DE TRABAJADORES, O, EN SU CASO, A TRABAJADORES DE QUE PUEDEN PRESENTAR A LA SOCIEDAD, A MAS TARDAR 5 DIAS LABORABLES ANTES DE LA FECHA DE LA JUNTA GENERAL, OBSERVACIONE Datos Registrales: Tomo 47557, Folio 191, Sección 8, Hoja 266024, Inscripción I/A 81 N(10/11/2023) Datos Publicación: Registro Barcelona, Boletín 221, Página 52575, Anuncio 493226 | 21/11/2023 | Estructura Legal |
Accionistas (Porcentaje De Accionariado)Accionistas (Porcentaje De Accionariado) | 16/11/2023 | Estructura Corporativa |
Forma jurídica (Forma Jurídica)Forma jurídica (Forma Jurídica) Forma jurídica: Sociedad de capital de riesgo Forma jurídica anterior: Sociedad anónima | 16/11/2023 | Estructura Legal |
BORME (Otros Conceptos)BORME (Otros Conceptos) Otros conceptos - Nº anuncio: 483122 Barcelona - 15/11/2023 Otros conceptos: DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD Socio unico: TRADISA OPERADOR LOGISTICO S.L. Datos Registrales: Tomo 47557, Folio 191, Sección 8, Hoja 266024, Inscripción I/A 81(06/11/2023) Datos Publicación: Registro Barcelona, Boletín 217, Página 51511, Anuncio 483122 | 15/11/2023 | Estructura Legal |
Datos Financieros de la memoria (Observaciones De Auditoría)Datos Financieros de la memoria (Observaciones De Auditoría) Fuente: depósito2022 Opinión de auditoría: FAVORABLE Auditor: UNIAUDIT OLIVER CAMPS S.L. Salvedad/Enfásis: Llamamos la atención en lo referente a lo expuesto en la Nota 1 de la memoria abreviada adjunta en la que se indica que la Sociedad es participada indirectamente por Agora Invest, S.A. a partir de la mercantil Tradisa Operador Logístico, S.L., por lo que cualquier interpretación o análisis de las cuentas anuales abreviadas adjuntas debe llevarse a cabo considerando esta circunstancia. | 02/11/2023 | Elementos Financieros |
Datos Financieros de la memoria (Distribución De Resultados)Datos Financieros de la memoria (Distribución De Resultados) Fuente: Memoria 2022 cifras expresadas en Euros | 26/10/2023 | Elementos Financieros |
Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2022)Balance Individual cargado (Registro Mercantil 31/12/2022) () cifras expresadas en Euros | 24/10/2023 | Información Financiera |
Opinión de Crédito (Variación)Opinión de Crédito (Variación) Opinión de crédito: 18.000,00 € Opinión de crédito anterior: 12.000,00 € | 24/10/2023 | Riesgo Comercial |
Rating (Variación)Rating (Variación) Rating: 11/20 (Riesgo Medio-Bajo) Rating previo: 9/20 (Riesgo Medio-Alto) | 24/10/2023 | Riesgo Comercial |
Depósito de Cuentas Anuales disponible (2022) IndividualDepósito de Cuentas Anuales disponible (2022) Individual ()
undefined
| 23/10/2023 | Información Financiera |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | ESTEBAN MARTIN DEL ARCO GONZALO | 10/08/2020 | 02/08/2023 |
| 10/08/2023 | Estructura Corporativa |
BORME (Revocaciones)BORME (Revocaciones) Revocaciones - Nº anuncio: 361814 Barcelona - 10/08/2023
Cargo | Apellidos y nombre |
---|
Apoderado Mancomunado | FERRAZ SOPENA JORGE FRANCISCO | Apoderado Mancomunado | JARNE NAVALON MARIA PILAR | Apoderado Mancomunado | MARTIN DEL ARCO GONZALO ESTEBAN | Apoderado Mancomunado | ESTEBAN MARTIN DEL ARCO GONZALO |
Datos Registrales: Tomo 47557, Folio 191, Sección 8, Hoja 266024, Inscripción I/A 80(02/08/2023) Datos Publicación: Registro Barcelona, Boletín 152, Página 38523, Anuncio 361814 | 10/08/2023 | Estructura Legal |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | JARNE NAVALON MARIA PILAR | 15/11/2021 | 02/08/2023 |
| 10/08/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | MARTIN DEL ARCO GONZALO ESTEBAN | 15/11/2021 | 02/08/2023 |
| 10/08/2023 | Estructura Corporativa |
Administradores (Cese)Administradores (Cese) Cargo | Apellidos y nombre | Nombramiento | Cese |
---|
Apoderado | FERRAZ SOPENA JORGE FRANCISCO | 15/11/2021 | 02/08/2023 |
| 10/08/2023 | Estructura Corporativa |